JAN KROUŽEK
|
Neaktivní
od 19.10.2015
|
Jednatel |
16.02.2015 |
Adresa: |
46006, 23675047, Liberec, Liberec VI-Rochlice, Halasova, 892, 6 |
|
JAN KROUŽEK
|
Neaktivní
od 19.10.2015
|
Jednatel |
16.02.2015 |
Adresa: |
46006, 23675047, Liberec, Liberec, Liberec VI-Rochlice, Halasova, 892, 6, Halasova 892/6, Liberec VI-Rochlice, 46006 Liberec |
|
Dana Dopitová
|
Neaktivní
od 16.02.2015
|
jednatel |
30.04.2005 |
Adresa: |
15531, 22033912, Praha 5, Lipence, Josefa Houdka, 212 |
|
Dana Dopitová
|
Neaktivní
od 16.02.2015
|
jednatel |
30.04.2005 |
Adresa: |
15531, 22033912, Praha, Lipence, Josefa Houdka, 212, Josefa Houdka 212, Lipence, 15531 Praha 5 |
|
Lubomír Dopita
|
Neaktivní
od 26.11.2009
|
Jednatel |
07.02.2001 |
Adresa: |
15531, Praha 5-Lipence, Josefa Houdka, 212 |
|
Lubomír Dopita
|
Neaktivní
od 26.11.2009
|
Jednatel |
07.02.2001 |
Adresa: |
15531, 22033912, Praha, Lipence, Josefa Houdka, 212, Josefa Houdka 212, Lipence, 15531 Praha 5 |
|
Dana Dopitová
|
Neaktivní
od 07.02.2001
|
Jednatel |
29.05.1996 |
Adresa: |
15531, Praha 5-Lipence, Josefa Houdka, 212 |
|
Dana Dopitová
|
Neaktivní
od 07.02.2001
|
Jednatel |
29.05.1996 |
Adresa: |
15531, 22033912, Praha, Lipence, Josefa Houdka, 212, Josefa Houdka 212, Lipence, 15531 Praha 5 |
|