Mgr. LADISLAV PTÁČEK
|
Aktivní
|
Místopředseda představenstva |
01.06.2016 |
Adresa: |
78811, 8026971, Šumperk, Loučná nad Desnou, Loučná nad Desnou, 10 |
|
Mgr. LADISLAV PTÁČEK
|
Neaktivní
od 26.09.2023
|
Místopředseda představenstva |
01.06.2016 |
Adresa: |
78811, 8026971, Šumperk, Loučná nad Desnou, Loučná nad Desnou, 10, č.p. 10, 78811 Loučná nad Desnou |
|
Jindřich Škarka
|
Neaktivní
od 10.07.2002
|
Člen představenstva |
19.11.1997 |
|
Ing. Miroslav Škarka
|
Neaktivní
od 08.03.2007
|
Předseda představenstva |
19.11.1997 |
Adresa: |
17196078, Vsetín, Zubří, 851 |
|
Mgr. Ladislav Ptáček
|
Neaktivní
od 01.06.2016
|
Místopředseda představenstva |
19.11.1997 |
Adresa: |
21914192, Praha 4, Praha 4, Ohradní, 1352 |
|
Jindřich Škarka
|
Neaktivní
od 10.07.2002
|
Člen představenstva |
19.11.1997 |
Adresa: |
75654, 17187761, Vsetín, Zubří, Zubří, Hamerská, 1, Hamerská 1, 75654 Zubří |
|
Ing. Miroslav Škarka
|
Neaktivní
od 08.03.2007
|
Předseda představenstva |
19.11.1997 |
Adresa: |
75654, 17196078, Vsetín, Zubří, Zubří, Starozuberská, 851, Starozuberská 851, 75654 Zubří |
|
Mgr. Ladislav Ptáček
|
Neaktivní
od 01.06.2016
|
Místopředseda představenstva |
19.11.1997 |
Adresa: |
14000, 21914192, Praha, Michle, Ohradní, 1352, 31, Ohradní 1352/31, Michle, 14000 Praha 4 |
|
Ing. Vladimír Budz
|
Neaktivní
od 19.11.1997
|
předseda představenstva |
29.05.1996 |
Adresa: |
22397523, Praha 8, Praha 8, K sadu, 413 |
|
Roman Hütter
|
Neaktivní
od 19.11.1997
|
místopředseda představenstva |
29.05.1996 |
Adresa: |
22670815, Praha 10, Praha 10, Petrohradská, 1339/30 |
|
Marek Drahonínský
|
Neaktivní
od 19.11.1997
|
člen představenstva |
29.05.1996 |
Adresa: |
22305301, Praha 7, Praha 7, Janovského, 5 |
|
Ing. Vladimír Budz
|
Neaktivní
od 19.11.1997
|
předseda představenstva |
29.05.1996 |
Adresa: |
18200, 22397523, Praha, Troja, K sadu, 413, 12, K sadu 413/12, Troja, 18200 Praha 8 |
|
Roman Hütter
|
Neaktivní
od 19.11.1997
|
místopředseda představenstva |
29.05.1996 |
Adresa: |
10100, 22670815, Praha, Vršovice, Petrohradská, 1339, 30, Petrohradská 1339/30, Vršovice, 10100 Praha 10 |
|
Marek Drahonínský
|
Neaktivní
od 19.11.1997
|
člen představenstva |
29.05.1996 |
Adresa: |
17000, 22305301, Praha, Holešovice, Janovského, 964, 5, Janovského 964/5, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|