Olivier Fritsch
|
Neaktivní
od 24.07.2009
|
člen představenstva |
01.09.2008 |
Adresa: |
75012, Paříž, Rue Lamblardie, 08 |
|
Olivier Fritsch
|
Neaktivní
od 24.07.2009
|
člen představenstva |
01.09.2008 |
Adresa: |
08, Paříž, Rue Lamblardie, 75012, Rue Lamblardie 08, 75012 Paříž, Francie |
|
Karen Hartley
|
Neaktivní
od 11.06.2009
|
předseda představenstva |
14.03.2008 |
Adresa: |
12000, Praha 2, Americká, 1 |
|
Martin Mellish
|
Neaktivní
od 14.03.2008
|
předseda představenstva |
14.03.2008 |
Adresa: |
54301, 26938847, Vrchlabí, P.J. Šafaříka, 696 |
|
Ing. Martin Gebauer
|
Neaktivní
od 01.09.2008
|
člen představenstva |
14.03.2008 |
Adresa: |
25101, Radošovice, Kubelíkova, 549 |
|
Karen Hartley
|
Neaktivní
od 11.06.2009
|
předseda představenstva |
14.03.2008 |
Adresa: |
12000, 25821318, Praha, Vinohrady, Americká, 2548, 1a, Americká 2548/1a, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
Martin Mellish
|
Neaktivní
od 14.03.2008
|
předseda představenstva |
14.03.2008 |
Adresa: |
54301, 26938847, Trutnov, Vrchlabí, Vrchlabí, P. J. Šafaříka, 696, P. J. Šafaříka 696, 54301 Vrchlabí |
|
Ing. Martin Gebauer
|
Neaktivní
od 01.09.2008
|
člen představenstva |
14.03.2008 |
Adresa: |
549, Radošovice, Kubelíkova, 25101, Kubelíkova 549, 25101 Radošovice, Česká republika |
|
Ing. František Synek
|
Neaktivní
od 01.09.2008
|
člen představenstva |
15.01.2008 |
Adresa: |
56501, Beštovice, 102 |
|
Ing. František Synek
|
Neaktivní
od 01.09.2008
|
člen představenstva |
15.01.2008 |
Adresa: |
56501, 5657458, Ústí nad Orlicí, Běstovice, Běstovice, 102, č.p. 102, 56501 Běstovice |
|
Ing. Miroslav Hybler
|
Neaktivní
od 15.01.2008
|
člen představenstva |
02.02.2007 |
Adresa: |
29301, 24967939, Mladá Boleslav, Nová, 336 |
|
Ing. Martin Holý
|
Neaktivní
od 14.03.2008
|
člen představenstva |
02.02.2007 |
Adresa: |
50009, 23830701, Hradec Králové, K břízkám, 61/13 |
|
Ing. Jiří Chomát
|
Neaktivní
od 14.03.2008
|
předseda představenstva |
02.02.2007 |
Adresa: |
25101, 26010801, Říčany, Legií, 2062 |
|
Ing. Miroslav Hybler
|
Neaktivní
od 15.01.2008
|
člen představenstva |
02.02.2007 |
Adresa: |
29301, 24967939, Mladá Boleslav, Mladá Boleslav, Čejetice, Nová, 336, Nová 336, Čejetice, 29301 Mladá Boleslav |
|
Ing. Martin Holý
|
Neaktivní
od 14.03.2008
|
člen představenstva |
02.02.2007 |
Adresa: |
50009, 23830701, Hradec Králové, Hradec Králové, Malšova Lhota, K Břízkám, 61, 13, K Břízkám 61/13, Malšova Lhota, 50009 Hradec Králové |
|
Ing. JIŘÍ CHOMÁT
|
Neaktivní
od 14.03.2008
|
předseda představenstva |
02.02.2007 |
Adresa: |
25101, 26010801, Praha-východ, Říčany, Říčany, Legií, 2062, 46, Legií 2062/46, 25101 Říčany |
|
Ing. Jiří Chomát
|
Neaktivní
od 02.02.2007
|
předseda představenstva |
26.06.2003 |
Adresa: |
25101, 26010801, Říčany, Legií, 2062 |
|
JUDr. Dana Chomátová
|
Neaktivní
od 02.02.2007
|
člen |
26.06.2003 |
Adresa: |
25101, 26010801, Říčany, Legií, 2062 |
|
Ing. JIŘÍ CHOMÁT
|
Neaktivní
od 02.02.2007
|
předseda představenstva |
26.06.2003 |
Adresa: |
25101, 26010801, Praha-východ, Říčany, Říčany, Legií, 2062, 46, Legií 2062/46, 25101 Říčany |
|
JUDr. DANA CHOMÁTOVÁ
|
Neaktivní
od 02.02.2007
|
člen |
26.06.2003 |
Adresa: |
25101, 26010801, Praha-východ, Říčany, Říčany, Legií, 2062, 46, Legií 2062/46, 25101 Říčany |
|
Ing. Jiří Chomát
|
Neaktivní
od 26.06.2003
|
předseda představenstva |
18.12.2002 |
Adresa: |
22620737, Praha 10, Praha 10, Černokostelecká, 1775/103 |
|
JUDr. Dana Chomátová
|
Neaktivní
od 26.06.2003
|
člen |
18.12.2002 |
Adresa: |
22620737, Praha 10, Praha 10, Černokostelecká, 1775/103 |
|
Ing. Miroslav Hybler
|
Neaktivní
od 02.02.2007
|
člen |
18.12.2002 |
Adresa: |
24967939, Mladá Boleslav, Mladá Boleslav, Nová, 336 |
|
Ing. Jiří Chomát
|
Neaktivní
od 26.06.2003
|
předseda představenstva |
18.12.2002 |
Adresa: |
10000, 22620737, Praha, Strašnice, Černokostelecká, 1775, 103, Černokostelecká 1775/103, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|
JUDr. Dana Chomátová
|
Neaktivní
od 26.06.2003
|
člen |
18.12.2002 |
Adresa: |
10000, 22620737, Praha, Strašnice, Černokostelecká, 1775, 103, Černokostelecká 1775/103, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|
Ing. Miroslav Hybler
|
Neaktivní
od 02.02.2007
|
člen |
18.12.2002 |
Adresa: |
29301, 24967939, Mladá Boleslav, Mladá Boleslav, Čejetice, Nová, 336, Nová 336, Čejetice, 29301 Mladá Boleslav |
|
ing. Miroslav Hybler
|
Neaktivní
od 18.12.2002
|
člen |
20.06.2001 |
Adresa: |
Mladá Boleslav, Mladá Boleslav, Nová, 339 |
|
ing. Miroslav Hybler
|
Neaktivní
od 18.12.2002
|
člen |
20.06.2001 |
Adresa: |
29301, 73019402, Mladá Boleslav, Mladá Boleslav, Čejetičky, U letiště, 339, U letiště 339, Čejetičky, 29301 Mladá Boleslav |
|
ing. Miroslav Hybler
|
Neaktivní
od 20.06.2001
|
člen |
03.06.1996 |
Adresa: |
Mladá Boleslav, Pěčice,p.Semčice, 89 |
|
Ing. Jiří Chomát
|
Neaktivní
od 18.12.2002
|
předseda představenstva |
03.06.1996 |
Adresa: |
22620737, Praha 10, Praha 10, Černokostelecká, 1775/103 |
|
JUDr. Dana Chomátová
|
Neaktivní
od 18.12.2002
|
člen |
03.06.1996 |
Adresa: |
22620737, Praha 10, Praha 10, Černokostelecká, 1775/103 |
|
ing. Miroslav Hybler
|
Neaktivní
od 20.06.2001
|
člen |
03.06.1996 |
Adresa: |
89, Mladá Boleslav, Pěčice,p.Semčice, Pěčice,p.Semčice 89, okres: Mladá Boleslav, Česká republika |
|
Ing. Jiří Chomát
|
Neaktivní
od 18.12.2002
|
předseda představenstva |
03.06.1996 |
Adresa: |
10000, 22620737, Praha, Strašnice, Černokostelecká, 1775, 103, Černokostelecká 1775/103, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|
JUDr. Dana Chomátová
|
Neaktivní
od 18.12.2002
|
člen |
03.06.1996 |
Adresa: |
10000, 22620737, Praha, Strašnice, Černokostelecká, 1775, 103, Černokostelecká 1775/103, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|