Ing. DANA HŮRKOVÁ
|
Aktivní
|
místopředseda |
10.04.2021 |
Adresa: |
15500, 22123717, Hlavní město Praha, Praha, Stodůlky, U jezera, 2036, 24 |
|
Ing. IVANA FUNKOVÁ
|
Aktivní
|
člen |
10.04.2021 |
Adresa: |
15500, 22123709, Hlavní město Praha, Praha, Stodůlky, U jezera, 2035, 26 |
|
Ing. SLAVOMÍR MIKULECKÝ
|
Aktivní
|
místopředseda |
10.04.2021 |
Adresa: |
10600, 22686649, Hlavní město Praha, Praha, Záběhlice, Hvozdíková, 2884, 2 |
|
FILIP KOLÁŘ
|
Aktivní
|
předseda |
10.04.2021 |
Adresa: |
15500, 22123733, Hlavní město Praha, Praha, Stodůlky, U jezera, 2038, 20 |
|
JANA ŠEDIVÁ
|
Aktivní
|
člen |
10.04.2021 |
Adresa: |
15500, 22123733, Hlavní město Praha, Praha, Stodůlky, U jezera, 2038, 20 |
|
Ing. Dana Hůrková
|
Aktivní
|
místopředseda |
10.04.2021 |
Adresa: |
15500, 22123717, Praha, Stodůlky, U jezera, 2036, 24, U jezera 2036/24, Stodůlky, 15500 Praha 5 |
|
Ing. IVANA FUNKOVÁ
|
Aktivní
|
člen |
10.04.2021 |
Adresa: |
15500, 22123709, Praha, Stodůlky, U jezera, 2035, 26, U jezera 2035/26, Stodůlky, 15500 Praha 5 |
|
Ing. SLAVOMÍR MIKULECKÝ
|
Aktivní
|
místopředseda |
10.04.2021 |
Adresa: |
10600, 22686649, Praha, Záběhlice, Hvozdíková, 2884, 2, Hvozdíková 2884/2, Záběhlice, 10600 Praha 10 |
|
FILIP KOLÁŘ
|
Aktivní
|
předseda |
10.04.2021 |
Adresa: |
15500, 22123733, Praha, Stodůlky, U jezera, 2038, 20, U jezera 2038/20, Stodůlky, 15500 Praha 5 |
|
JANA ŠEDIVÁ
|
Aktivní
|
člen |
10.04.2021 |
Adresa: |
15500, 22123733, Praha, Stodůlky, U jezera, 2038, 20, U jezera 2038/20, Stodůlky, 15500 Praha 5 |
|
Mgr. MILOŠ HRDINA
|
Neaktivní
od 10.04.2021
|
předseda představenstva |
26.06.2020 |
Adresa: |
15500, 22123725, Hlavní město Praha, Praha, Stodůlky, U jezera, 2037, 22 |
|
Mgr. Miloš Hrdina
|
Neaktivní
od 10.04.2021
|
předseda představenstva |
26.06.2020 |
Adresa: |
15500, 22123725, Praha, Stodůlky, U jezera, 2037, 22, U jezera 2037/22, Stodůlky, 15500 Praha 5 |
|
Ing. DANA HŮRKOVÁ
|
Neaktivní
od 26.06.2020
|
předseda představenstva |
19.10.2017 |
Adresa: |
15500, 22123717, Hlavní město Praha, Praha, Stodůlky, U jezera, 2036, 24 |
|
Ing. Dana Hůrková
|
Neaktivní
od 26.06.2020
|
předseda představenstva |
19.10.2017 |
Adresa: |
15500, 22123717, Praha, Stodůlky, U jezera, 2036, 24, U jezera 2036/24, Stodůlky, 15500 Praha 5 |
|
Mgr. JIŘÍ VRZÁČEK
|
Neaktivní
od 19.10.2017
|
Předseda představenstva |
07.02.2017 |
Adresa: |
15500, 22123725, Hlavní město Praha, Praha, Stodůlky, U jezera, 2037, 22 |
|
ONDŘEJ KUVIK
|
Neaktivní
od 19.10.2017
|
Člen představenstva |
07.02.2017 |
Adresa: |
15500, 22123733, Hlavní město Praha, Praha, Stodůlky, U jezera, 2038, 20 |
|
Ing. DANA HŮRKOVÁ
|
Neaktivní
od 19.10.2017
|
Člen představenstva |
07.02.2017 |
Adresa: |
15500, 22123717, Hlavní město Praha, Praha, Stodůlky, U jezera, 2036, 24 |
|
Ing. HANA NÁLEVKOVÁ
|
Neaktivní
od 10.04.2021
|
Místopředseda představenstva |
07.02.2017 |
Adresa: |
15500, 22123717, Hlavní město Praha, Praha, Stodůlky, U jezera, 2036, 24 |
|
Ing. MAGDALENA ROTTOVÁ
|
Neaktivní
od 10.04.2021
|
Místopředseda představenstva |
07.02.2017 |
Adresa: |
15500, 22123709, Hlavní město Praha, Praha, Stodůlky, U jezera, 2035, 26 |
|
Mgr. JIŘÍ VRZÁČEK
|
Neaktivní
od 19.10.2017
|
Předseda představenstva |
07.02.2017 |
Adresa: |
15500, 22123725, Praha, Stodůlky, U jezera, 2037, 22, U jezera 2037/22, Stodůlky, 15500 Praha 5 |
|
ONDŘEJ KUVIK
|
Neaktivní
od 19.10.2017
|
Člen představenstva |
07.02.2017 |
Adresa: |
15500, 22123733, Praha, Stodůlky, U jezera, 2038, 20, U jezera 2038/20, Stodůlky, 15500 Praha 5 |
|
Ing. Dana Hůrková
|
Neaktivní
od 19.10.2017
|
Člen představenstva |
07.02.2017 |
Adresa: |
15500, 22123717, Praha, Stodůlky, U jezera, 2036, 24, U jezera 2036/24, Stodůlky, 15500 Praha 5 |
|
Ing. HANA NÁLEVKOVÁ
|
Neaktivní
od 10.04.2021
|
Místopředseda představenstva |
07.02.2017 |
Adresa: |
15500, 22123717, Praha, Stodůlky, U jezera, 2036, 24, U jezera 2036/24, Stodůlky, 15500 Praha 5 |
|
Ing. MAGDALENA ROTTOVÁ
|
Neaktivní
od 10.04.2021
|
Místopředseda představenstva |
07.02.2017 |
Adresa: |
15500, 22123709, Praha, Stodůlky, U jezera, 2035, 26, U jezera 2035/26, Stodůlky, 15500 Praha 5 |
|
HELENA VOTAVOVÁ
|
Neaktivní
od 07.02.2017
|
člen představenstva |
24.02.2015 |
Adresa: |
15500, 22123709, Hlavní město Praha, Praha, Stodůlky, U jezera, 2035, 26 |
|
HELENA VOTAVOVÁ
|
Neaktivní
od 07.02.2017
|
člen představenstva |
24.02.2015 |
Adresa: |
15500, 22123709, Praha, Stodůlky, U jezera, 2035, 26, U jezera 2035/26, Stodůlky, 15500 Praha 5 |
|
HELENA VOTAVOVÁ
|
Neaktivní
od 24.02.2015
|
člen představenstva |
02.09.2014 |
Adresa: |
15500, 22123709, Praha 5, Stodůlky, U jezera, 2035, 26 |
|
Ing. MILOŠ VESELÝ
|
Neaktivní
od 07.02.2017
|
předseda představenstava |
02.09.2014 |
Adresa: |
15500, 22123709, Hlavní město Praha, Praha, Stodůlky, U jezera, 2035, 26 |
|
Ing. MAGDALENA ROTTOVÁ
|
Neaktivní
od 07.02.2017
|
místopředseda představenstva |
02.09.2014 |
Adresa: |
15500, 22123709, Hlavní město Praha, Praha, Stodůlky, U jezera, 2035, 26 |
|
HELENA VOTAVOVÁ
|
Neaktivní
od 24.02.2015
|
člen představenstva |
02.09.2014 |
Adresa: |
15500, 22123709, Praha, Stodůlky, U jezera, 2035, 26, U jezera 2035/26, Stodůlky, 15500 Praha 5 |
|
Ing. MILOŠ VESELÝ
|
Neaktivní
od 07.02.2017
|
předseda představenstava |
02.09.2014 |
Adresa: |
15500, 22123709, Praha, Stodůlky, U jezera, 2035, 26, U jezera 2035/26, Stodůlky, 15500 Praha 5 |
|
Ing. MAGDALENA ROTTOVÁ
|
Neaktivní
od 07.02.2017
|
místopředseda představenstva |
02.09.2014 |
Adresa: |
15500, 22123709, Praha, Stodůlky, U jezera, 2035, 26, U jezera 2035/26, Stodůlky, 15500 Praha 5 |
|
Ing. MILOŠ VESELÝ
|
Neaktivní
od 02.09.2014
|
předseda představenstva |
12.12.2013 |
Adresa: |
15500, 22123709, Praha 5, Stodůlky, U jezera, 2035, 26 |
|
Ing. MAGDALENA ROTTOVÁ
|
Neaktivní
od 02.09.2014
|
místopředseda představenstva |
12.12.2013 |
Adresa: |
15500, 22123709, Praha 5, Stodůlky, U jezera, 2035, 26 |
|
FILIP KOLÁŘ
|
Neaktivní
od 02.09.2014
|
člen představenstva |
12.12.2013 |
Adresa: |
15500, 22123733, Praha 5, Stodůlky, U jezera, 2038, 20 |
|
IRENA CAKLOVÁ
|
Neaktivní
od 02.09.2014
|
člen představenstva |
12.12.2013 |
Adresa: |
15500, 22123733, Praha 5, Stodůlky, U jezera, 2038, 20 |
|
HELENA VOTAVOVÁ
|
Neaktivní
od 02.09.2014
|
člen představenstva |
12.12.2013 |
Adresa: |
15500, 22123709, Praha 5, Stodůlky, U jezera, 2035, 26 |
|
Ing. MILOŠ VESELÝ
|
Neaktivní
od 02.09.2014
|
předseda představenstva |
12.12.2013 |
Adresa: |
15500, 22123709, Praha, Stodůlky, U jezera, 2035, 26, U jezera 2035/26, Stodůlky, 15500 Praha 5 |
|
Ing. MAGDALENA ROTTOVÁ
|
Neaktivní
od 02.09.2014
|
místopředseda představenstva |
12.12.2013 |
Adresa: |
15500, 22123709, Praha, Stodůlky, U jezera, 2035, 26, U jezera 2035/26, Stodůlky, 15500 Praha 5 |
|
FILIP KOLÁŘ
|
Neaktivní
od 02.09.2014
|
člen představenstva |
12.12.2013 |
Adresa: |
15500, 22123733, Praha, Stodůlky, U jezera, 2038, 20, U jezera 2038/20, Stodůlky, 15500 Praha 5 |
|
IRENA CAKLOVÁ
|
Neaktivní
od 02.09.2014
|
člen představenstva |
12.12.2013 |
Adresa: |
15500, 22123733, Praha, Stodůlky, U jezera, 2038, 20, U jezera 2038/20, Stodůlky, 15500 Praha 5 |
|
HELENA VOTAVOVÁ
|
Neaktivní
od 02.09.2014
|
člen představenstva |
12.12.2013 |
Adresa: |
15500, 22123709, Praha, Stodůlky, U jezera, 2035, 26, U jezera 2035/26, Stodůlky, 15500 Praha 5 |
|
Ing. Miloš Veselý
|
Neaktivní
od 12.12.2013
|
předseda představenstva |
03.02.2010 |
Adresa: |
15500, 22123709, Praha 5, U jezera, 2035/26 |
|
Ing. Magdalena Rottová
|
Neaktivní
od 12.12.2013
|
místopředseda představenstva |
03.02.2010 |
Adresa: |
15500, 22123709, Praha 5, U Jezera, 2035/26 |
|
Ing. MILOŠ VESELÝ
|
Neaktivní
od 12.12.2013
|
předseda představenstva |
03.02.2010 |
Adresa: |
15500, 22123709, Praha, Stodůlky, U jezera, 2035, 26, U jezera 2035/26, Stodůlky, 15500 Praha 5 |
|
Ing. MAGDALENA ROTTOVÁ
|
Neaktivní
od 12.12.2013
|
místopředseda představenstva |
03.02.2010 |
Adresa: |
15500, 22123709, Praha, Stodůlky, U jezera, 2035, 26, U jezera 2035/26, Stodůlky, 15500 Praha 5 |
|
Martin Čvančara
|
Neaktivní
od 03.02.2010
|
předseda představenstva |
10.08.2009 |
Adresa: |
15500, 22123733, Praha 5, U Jezera, 2038/20 |
|
Roman Marek
|
Neaktivní
od 03.02.2010
|
místopředseda představenstva |
10.08.2009 |
Adresa: |
16200, 22168303, Praha 6, Brunclíkova, 1720/23 |
|
Helena Votavová
|
Neaktivní
od 12.12.2013
|
člen představenstva |
10.08.2009 |
Adresa: |
15500, 22123709, Praha 5, U Jezera, 2035/26 |
|
Martin Čvančara
|
Neaktivní
od 03.02.2010
|
předseda představenstva |
10.08.2009 |
Adresa: |
15500, 22123733, Praha, Stodůlky, U jezera, 2038, 20, U jezera 2038/20, Stodůlky, 15500 Praha 5 |
|
Roman Marek
|
Neaktivní
od 03.02.2010
|
místopředseda představenstva |
10.08.2009 |
Adresa: |
16200, 22168303, Praha, Břevnov, Brunclíkova, 1720, 23, Brunclíkova 1720/23, Břevnov, 16200 Praha 6 |
|
HELENA VOTAVOVÁ
|
Neaktivní
od 12.12.2013
|
člen představenstva |
10.08.2009 |
Adresa: |
15500, 22123709, Praha, Stodůlky, U jezera, 2035, 26, U jezera 2035/26, Stodůlky, 15500 Praha 5 |
|
Ing. Hana Nálevková
|
Neaktivní
od 10.08.2009
|
člen představenstva |
27.12.2006 |
Adresa: |
15500, 22123717, Praha 5, U Jezera, 2036 |
|
Martin Bican
|
Neaktivní
od 10.08.2009
|
člen představenstva |
27.12.2006 |
Adresa: |
15500, 22123709, Praha 5, U Jezera, 2035 |
|
Ing. HANA NÁLEVKOVÁ
|
Neaktivní
od 10.08.2009
|
člen představenstva |
27.12.2006 |
Adresa: |
15500, 22123717, Praha, Stodůlky, U jezera, 2036, 24, U jezera 2036/24, Stodůlky, 15500 Praha 5 |
|
Martin Bican
|
Neaktivní
od 10.08.2009
|
člen představenstva |
27.12.2006 |
Adresa: |
15500, 22123709, Praha, Stodůlky, U jezera, 2035, 26, U jezera 2035/26, Stodůlky, 15500 Praha 5 |
|
Miroslav Kremlička
|
Neaktivní
od 10.08.2009
|
předseda představenstva |
17.09.2003 |
Adresa: |
22123725, Praha 5, U Jezera, 2037/22 |
|
Miroslav Kremlička
|
Neaktivní
od 10.08.2009
|
předseda představenstva |
17.09.2003 |
Adresa: |
15500, 22123725, Praha, Stodůlky, U jezera, 2037, 22, U jezera 2037/22, Stodůlky, 15500 Praha 5 |
|
Ivana Funková
|
Neaktivní
od 17.09.2003
|
člen představenstva |
04.09.2002 |
Adresa: |
22123709, Praha 5, Praha 5, U Jezera, 2035/26 |
|
Martin Čvančara
|
Neaktivní
od 10.08.2009
|
místopředseda představenstva |
04.09.2002 |
Adresa: |
22123733, Praha 5, Praha 5, U Jezera, 2038/20 |
|
Roman Marek
|
Neaktivní
od 10.08.2009
|
člen představenstva |
04.09.2002 |
Adresa: |
22168303, Praha 6, Praha 6, Brunclíkova, 1720/23 |
|
Ivana Funková
|
Neaktivní
od 17.09.2003
|
člen představenstva |
04.09.2002 |
Adresa: |
15500, 22123709, Praha, Stodůlky, U jezera, 2035, 26, U jezera 2035/26, Stodůlky, 15500 Praha 5 |
|
Roman Marek
|
Neaktivní
od 10.08.2009
|
člen představenstva |
04.09.2002 |
Adresa: |
16200, 22168303, Praha, Břevnov, Brunclíkova, 1720, 23, Brunclíkova 1720/23, Břevnov, 16200 Praha 6 |
|
Martin Čvančara
|
Neaktivní
od 10.08.2009
|
místopředseda představenstva |
04.09.2002 |
Adresa: |
15500, 22123733, Praha, Stodůlky, U jezera, 2038, 20, U jezera 2038/20, Stodůlky, 15500 Praha 5 |
|
Eva Herinková
|
Neaktivní
od 04.09.2002
|
místopředseda představenstva |
06.04.2002 |
Adresa: |
22123725, Praha 5, Praha 5, U Jezera, 2037/22 |
|
Ing. Hana Nálevková
|
Neaktivní
od 04.09.2002
|
člen představenstva |
06.04.2002 |
Adresa: |
22123717, Praha 5, Praha 5, U Jezera, 2036/24 |
|
Helena Votavová
|
Neaktivní
od 04.09.2002
|
člen představenstva |
06.04.2002 |
Adresa: |
22123709, Praha 5, Praha 5, U Jezera, 2035/26 |
|
Jaroslava Modrá
|
Neaktivní
od 17.09.2003
|
předseda představenstva |
06.04.2002 |
Adresa: |
22123733, Praha 5, Praha 5, U Jezera, 2038/20 |
|
Karel Jánský
|
Neaktivní
od 17.09.2003
|
místopředseda představenstva |
06.04.2002 |
Adresa: |
22123725, Praha 5, Praha 5, U Jezera, 2037/22 |
|
Eva Herinková
|
Neaktivní
od 04.09.2002
|
místopředseda představenstva |
06.04.2002 |
Adresa: |
15500, 22123725, Praha, Stodůlky, U jezera, 2037, 22, U jezera 2037/22, Stodůlky, 15500 Praha 5 |
|
Ing. HANA NÁLEVKOVÁ
|
Neaktivní
od 04.09.2002
|
člen představenstva |
06.04.2002 |
Adresa: |
15500, 22123717, Praha, Stodůlky, U jezera, 2036, 24, U jezera 2036/24, Stodůlky, 15500 Praha 5 |
|
HELENA VOTAVOVÁ
|
Neaktivní
od 04.09.2002
|
člen představenstva |
06.04.2002 |
Adresa: |
15500, 22123709, Praha, Stodůlky, U jezera, 2035, 26, U jezera 2035/26, Stodůlky, 15500 Praha 5 |
|
Jaroslava Modrá
|
Neaktivní
od 17.09.2003
|
předseda představenstva |
06.04.2002 |
Adresa: |
15500, 22123733, Praha, Stodůlky, U jezera, 2038, 20, U jezera 2038/20, Stodůlky, 15500 Praha 5 |
|
Karel Jánský
|
Neaktivní
od 17.09.2003
|
místopředseda představenstva |
06.04.2002 |
Adresa: |
15500, 22123725, Praha, Stodůlky, U jezera, 2037, 22, U jezera 2037/22, Stodůlky, 15500 Praha 5 |
|
Jaroslava Modrá
|
Neaktivní
od 06.04.2002
|
předseda představenstva |
16.08.2000 |
Adresa: |
22123733, Praha 5, Praha 5, U Jezera, 2038/20 |
|
Karel Jánský
|
Neaktivní
od 06.04.2002
|
místopředseda představenstva |
16.08.2000 |
Adresa: |
22123725, Praha 5, Praha 5, U Jezera, 2037/22 |
|
Eva Herinková
|
Neaktivní
od 06.04.2002
|
místopředseda představenstva |
16.08.2000 |
Adresa: |
22123725, Praha 5, Praha 5, U Jezera, 2037/22 |
|
Ing. Hana Nálevková
|
Neaktivní
od 06.04.2002
|
člen představenstva |
16.08.2000 |
Adresa: |
22123717, Praha 5, Praha 5, U Jezera, 2036/24 |
|
Helena Votavová
|
Neaktivní
od 06.04.2002
|
člen představenstva |
16.08.2000 |
Adresa: |
22123709, Praha 5, Praha 5, U Jezera, 2035/26 |
|
Jaroslava Modrá
|
Neaktivní
od 06.04.2002
|
předseda představenstva |
16.08.2000 |
Adresa: |
15500, 22123733, Praha, Stodůlky, U jezera, 2038, 20, U jezera 2038/20, Stodůlky, 15500 Praha 5 |
|
Karel Jánský
|
Neaktivní
od 06.04.2002
|
místopředseda představenstva |
16.08.2000 |
Adresa: |
15500, 22123725, Praha, Stodůlky, U jezera, 2037, 22, U jezera 2037/22, Stodůlky, 15500 Praha 5 |
|
Eva Herinková
|
Neaktivní
od 06.04.2002
|
místopředseda představenstva |
16.08.2000 |
Adresa: |
15500, 22123725, Praha, Stodůlky, U jezera, 2037, 22, U jezera 2037/22, Stodůlky, 15500 Praha 5 |
|
Ing. HANA NÁLEVKOVÁ
|
Neaktivní
od 06.04.2002
|
člen představenstva |
16.08.2000 |
Adresa: |
15500, 22123717, Praha, Stodůlky, U jezera, 2036, 24, U jezera 2036/24, Stodůlky, 15500 Praha 5 |
|
HELENA VOTAVOVÁ
|
Neaktivní
od 06.04.2002
|
člen představenstva |
16.08.2000 |
Adresa: |
15500, 22123709, Praha, Stodůlky, U jezera, 2035, 26, U jezera 2035/26, Stodůlky, 15500 Praha 5 |
|
Jaroslava Modrá
|
Neaktivní
od 16.08.2000
|
místopředseda představenstva |
25.03.1999 |
Adresa: |
22123733, Praha 5, Praha 5, U Jezera, 2038/20 |
|
Karel Jánský
|
Neaktivní
od 16.08.2000
|
člen představenstva |
25.03.1999 |
Adresa: |
22123725, Praha 5, Praha 5, U Jezera, 2037/22 |
|
Jaroslava Modrá
|
Neaktivní
od 16.08.2000
|
místopředseda představenstva |
25.03.1999 |
Adresa: |
15500, 22123733, Praha, Stodůlky, U jezera, 2038, 20, U jezera 2038/20, Stodůlky, 15500 Praha 5 |
|
Karel Jánský
|
Neaktivní
od 16.08.2000
|
člen představenstva |
25.03.1999 |
Adresa: |
15500, 22123725, Praha, Stodůlky, U jezera, 2037, 22, U jezera 2037/22, Stodůlky, 15500 Praha 5 |
|
Dana Pilátová
|
Neaktivní
od 25.03.1999
|
místopředseda představenstva |
17.12.1998 |
Adresa: |
22123725, Praha 5, Praha 5, U jezera, 2037/22 |
|
Jaroslava Modrá
|
Neaktivní
od 25.03.1999
|
člen představenstva |
17.12.1998 |
Adresa: |
22123733, Praha 5, Praha 5, U Jezera, 2038/20 |
|
Vladimír Staněk
|
Neaktivní
od 16.08.2000
|
předseda představenstva |
17.12.1998 |
Adresa: |
Praha 5, Praha 5, U jezera, 2036/4 |
|
Dana Pilátová
|
Neaktivní
od 25.03.1999
|
místopředseda představenstva |
17.12.1998 |
Adresa: |
15500, 22123725, Praha, Stodůlky, U jezera, 2037, 22, U jezera 2037/22, Stodůlky, 15500 Praha 5 |
|
Jaroslava Modrá
|
Neaktivní
od 25.03.1999
|
člen představenstva |
17.12.1998 |
Adresa: |
15500, 22123733, Praha, Stodůlky, U jezera, 2038, 20, U jezera 2038/20, Stodůlky, 15500 Praha 5 |
|
Vladimír Staněk
|
Neaktivní
od 16.08.2000
|
předseda představenstva |
17.12.1998 |
Adresa: |
2036/4, Praha 5, Praha 5, U jezera, U jezera 2036/4, Praha 5, okres: Praha 5, Česká republika |
|
Mgr. Miloš Hrdina
|
Neaktivní
od 17.12.1998
|
předseda představenstva |
04.06.1996 |
Adresa: |
22123725, Praha 5, Praha 5, U Jezera, 2037/22 |
|
Vladimír Staněk
|
Neaktivní
od 17.12.1998
|
místopředseda představenstva |
04.06.1996 |
Adresa: |
Praha 5, Praha 5, U jezera, 2036/4 |
|
Dana Pilátová
|
Neaktivní
od 17.12.1998
|
člen představenstva |
04.06.1996 |
Adresa: |
22123725, Praha 5, Praha 5, U jezera, 2037/22 |
|
Ing. Magdalena Rottová
|
Neaktivní
od 16.08.2000
|
místopředseda představenstva |
04.06.1996 |
Adresa: |
22123709, Praha 5, Praha 5, U jezera, 2035/26 |
|
Jiří Frančík
|
Neaktivní
od 16.08.2000
|
člen představenstva |
04.06.1996 |
Adresa: |
22123733, Praha 5, Praha 5, U jezera, 2038/20 |
|
Mgr. Miloš Hrdina
|
Neaktivní
od 17.12.1998
|
předseda představenstva |
04.06.1996 |
Adresa: |
15500, 22123725, Praha, Stodůlky, U jezera, 2037, 22, U jezera 2037/22, Stodůlky, 15500 Praha 5 |
|
Vladimír Staněk
|
Neaktivní
od 17.12.1998
|
místopředseda představenstva |
04.06.1996 |
Adresa: |
2036/4, Praha 5, Praha 5, U jezera, U jezera 2036/4, Praha 5, okres: Praha 5, Česká republika |
|
Dana Pilátová
|
Neaktivní
od 17.12.1998
|
člen představenstva |
04.06.1996 |
Adresa: |
15500, 22123725, Praha, Stodůlky, U jezera, 2037, 22, U jezera 2037/22, Stodůlky, 15500 Praha 5 |
|
Ing. MAGDALENA ROTTOVÁ
|
Neaktivní
od 16.08.2000
|
místopředseda představenstva |
04.06.1996 |
Adresa: |
15500, 22123709, Praha, Stodůlky, U jezera, 2035, 26, U jezera 2035/26, Stodůlky, 15500 Praha 5 |
|
Jiří Frančík
|
Neaktivní
od 16.08.2000
|
člen představenstva |
04.06.1996 |
Adresa: |
15500, 22123733, Praha, Stodůlky, U jezera, 2038, 20, U jezera 2038/20, Stodůlky, 15500 Praha 5 |
|