Jaromír Matouš
|
Neaktivní
od 30.11.2010
|
předseda představenstva |
19.10.2005 |
Adresa: |
15200, 22733582, Praha 5, Wassermannova, 1039/32 |
|
Jaromír Matouš
|
Neaktivní
od 30.11.2010
|
předseda představenstva |
19.10.2005 |
Adresa: |
15200, 22733582, Praha, Hlubočepy, Wassermannova, 1039, 32, Wassermannova 1039/32, Hlubočepy, 15200 Praha 5 |
|
Petr Štrompf
|
Neaktivní
od 30.11.2010
|
člen |
21.10.2004 |
Adresa: |
18000, 22393285, Praha 8, Přádova, 2090/8 |
|
Petr Štrompf
|
Neaktivní
od 30.11.2010
|
člen |
21.10.2004 |
Adresa: |
18200, 22393285, Praha, Libeň, Přádova, 2090, 8, Přádova 2090/8, Libeň, 18200 Praha 8 |
|
Josef Hlavatý
|
Neaktivní
od 21.10.2004
|
místopředseda představenstva |
13.07.2002 |
Adresa: |
21938822, Praha 4, Praha 4, Modřany, Šumenská, 3226 |
|
Josef Hlavatý
|
Neaktivní
od 21.10.2004
|
místopředseda představenstva |
13.07.2002 |
Adresa: |
14300, 21938822, Praha, Modřany, Šumenská, 3226, 3, Šumenská 3226/3, Modřany, 14300 Praha 4 |
|
Petr Krámek
|
Neaktivní
od 13.07.2002
|
místopředseda |
19.11.1999 |
Adresa: |
4, Praha 2, Praha 2, Šumavská, 1063/6 |
|
JUDr. Hvězdoslav Stefan
|
Neaktivní
od 13.07.2002
|
člen |
19.11.1999 |
Adresa: |
21963762, Praha 4, Praha 4, Na Lysině, 11 |
|
Jiří Černický
|
Neaktivní
od 19.10.2005
|
předseda |
19.11.1999 |
Adresa: |
1, Praha -Klánovice, Slavětínská, 639 |
|
Jaroslava Konvalinková
|
Neaktivní
od 30.11.2010
|
člen |
19.11.1999 |
Adresa: |
22123407, Praha 5, Praha 5, Zázvorkova, 2005 |
|
JUDr. Hvězdoslav Stefan
|
Neaktivní
od 13.07.2002
|
člen |
19.11.1999 |
Adresa: |
14700, 21963762, Praha, Podolí, Na lysině, 500, 11, Na lysině 500/11, Podolí, 14700 Praha 4 |
|
Petr Krámek
|
Neaktivní
od 13.07.2002
|
místopředseda |
19.11.1999 |
Adresa: |
1063/6, Praha 2, Praha 2, Šumavská, Šumavská 1063/6, Praha 2, okres: Praha 2, Česká republika |
|
Jiří Černický
|
Neaktivní
od 19.10.2005
|
předseda |
19.11.1999 |
Adresa: |
19014, 22474072, Praha, Klánovice, Slavětínská, 639, Slavětínská 639/38, Klánovice, 19014 Praha 9 |
|
Jaroslava Konvalinková
|
Neaktivní
od 30.11.2010
|
člen |
19.11.1999 |
Adresa: |
15500, 22123407, Praha, Stodůlky, Zázvorkova, 2005, 10, Zázvorkova 2005/10, Stodůlky, 15500 Praha 5 |
|
Ing. Jan Gaszczyk
|
Neaktivní
od 13.07.2002
|
člen |
27.01.1999 |
Adresa: |
3273148, Ostrava-město, Ostrava, Průkopnická, 21 |
|
ing. Jan Gaszczyk
|
Neaktivní
od 13.07.2002
|
člen |
27.01.1999 |
Adresa: |
70030, 3273148, Ostrava-město, Ostrava, Zábřeh, Průkopnická, 2101, 21, Průkopnická 2101/21, Zábřeh, 70030 Ostrava |
|
Ing. Jan Gasczyk
|
Neaktivní
od 27.01.1999
|
člen |
21.04.1998 |
Adresa: |
3273148, Ostrava-město, Ostrava, Průkopnická, 21 |
|
Mgr. Peter Duhan
|
Neaktivní
od 19.11.1999
|
předseda |
21.04.1998 |
Adresa: |
22715100, Praha 5, Praha 5, Voskovcova, 881 |
|
Ing. Alenka Huláková
|
Neaktivní
od 19.11.1999
|
místopředseda |
21.04.1998 |
Adresa: |
1, Ostrava 3 - Hrabůvka, Krestova, 27 |
|
Ing. Jan Gasczyk
|
Neaktivní
od 27.01.1999
|
člen |
21.04.1998 |
Adresa: |
70030, 3273148, Ostrava-město, Ostrava, Zábřeh, Průkopnická, 2101, 21, Průkopnická 2101/21, Zábřeh, 70030 Ostrava |
|
Mgr. Peter Duhan
|
Neaktivní
od 19.11.1999
|
předseda |
21.04.1998 |
Adresa: |
15200, 22715100, Praha, Hlubočepy, Voskovcova, 881, 3, Voskovcova 881/3, Hlubočepy, 15200 Praha 5 |
|
Ing. Alenka Huláková
|
Neaktivní
od 19.11.1999
|
místopředseda |
21.04.1998 |
Adresa: |
70030, 3249662, Ostrava-město, Ostrava, Hrabůvka, Krestova, 1259, 27, Krestova 1259/27, Hrabůvka, 70030 Ostrava |
|
MUDr. Radek Bajgar
|
Neaktivní
od 21.04.1998
|
předseda představenstva |
10.06.1996 |
Adresa: |
6517382, Praha-západ, Černošice, Chebská, 1336 |
|
JUDr. Jan Sedláček
|
Neaktivní
od 21.04.1998
|
místopředseda představenstva |
10.06.1996 |
Adresa: |
19154364, Brno-město, Brno, Lerchova, 292/3 |
|
Ivan Rössler
|
Neaktivní
od 21.04.1998
|
člen představenstva |
10.06.1996 |
Adresa: |
3, Praha 4, Praha 4, Nikoly Vacparova, 3268 |
|
MUDr. Radek Bajgar
|
Neaktivní
od 21.04.1998
|
předseda představenstva |
10.06.1996 |
Adresa: |
25228, 6517382, Praha-západ, Černošice, Černošice, Chebská, 1336, Chebská 1336, 25228 Černošice |
|
JUDr. Jan Sedláček
|
Neaktivní
od 21.04.1998
|
místopředseda představenstva |
10.06.1996 |
Adresa: |
60200, 19154364, Brno-město, Brno, Stránice, Lerchova, 292, 3, Lerchova 292/3, Stránice, 60200 Brno |
|
IVAN RÖSSLER
|
Neaktivní
od 21.04.1998
|
člen představenstva |
10.06.1996 |
Adresa: |
14300, 21939233, Praha, Modřany, Nikoly Vapcarova, 3268, 3, Nikoly Vapcarova 3268/3, Modřany, 14300 Praha 4 |
|