Ing. Sergej Dovžik
|
Neaktivní
od 19.07.2011
|
jednatel |
12.01.2011 |
Adresa: |
27714, 25817132, Praha-východ, Lhota, K Lesnu, 168 |
|
Ing. Sergej Dovžik
|
Neaktivní
od 19.07.2011
|
jednatel |
12.01.2011 |
Adresa: |
27714, 25817132, Praha-východ, Lhota, Lhota, K Lesnu, 168, K Lesnu 168, 27714 Lhota |
|
Ing. Sergej Dovžik
|
Neaktivní
od 12.01.2011
|
Jednatel |
05.01.2005 |
Adresa: |
27714, 1, Lhota u Dřís, K Lesnu, 168 |
|
Ing. Sergej Dovžik
|
Neaktivní
od 12.01.2011
|
Jednatel |
05.01.2005 |
Adresa: |
27714, 25817132, Praha-východ, Lhota, Lhota, K Lesnu, 168, K Lesnu 168, 27714 Lhota |
|
Ing. Sergej Dovžik
|
Neaktivní
od 05.01.2005
|
Jednatel |
31.01.2001 |
Adresa: |
25013173, Praha 10, Praha 10, Za zahradami, 387 |
|
Ing. Sergej Dovžik
|
Neaktivní
od 05.01.2005
|
Jednatel |
31.01.2001 |
Adresa: |
10900, 25013173, Praha, Dolní Měcholupy, Za zahradami, 387, 17, Za zahradami 387/17, Dolní Měcholupy, 11101 Praha 10 |
|
Serguei Dovjik
|
Neaktivní
od 31.01.2001
|
Jednatel |
10.10.1996 |
Adresa: |
1, Praha 8-Ďáblice, Vojkovická, 4 |
|
Serguei Dovjik
|
Neaktivní
od 31.01.2001
|
Jednatel |
10.10.1996 |
Adresa: |
18200, 22344691, Praha, Ďáblice, Vojkovická, 307, 4, Vojkovická 307/4, Ďáblice, 18200 Praha 8 |
|
Vladimír Procházka
|
Neaktivní
od 10.10.1996
|
Jednatel |
11.06.1996 |
Adresa: |
1, Praha 8 - Ďáblice, Vojkovická, 4 |
|
Vladimír Procházka
|
Neaktivní
od 10.10.1996
|
Jednatel |
11.06.1996 |
Adresa: |
18200, 22344691, Praha, Ďáblice, Vojkovická, 307, 4, Vojkovická 307/4, Ďáblice, 18200 Praha 8 |
|