JUDr. MILAN ŠÍMA
|
Aktivní
|
Jednatel |
01.10.2016 |
Adresa: |
25101, 12678465, Praha-východ, Říčany, Radošovice, Ke Koupališti, 430, 3 |
|
Ing. VLADIMÍR CASKA
|
Aktivní
|
Jednatel |
28.11.2013 |
Adresa: |
10200, 22575570, Hlavní město Praha, Praha, Hostivař, Chudenická, 1061, 26 |
|
JUDr. Milan Šíma
|
Neaktivní
od 24.10.2023
|
Jednatel |
01.10.2016 |
Adresa: |
25101, 12678465, Praha-východ, Říčany, Radošovice, Ke Koupališti, 430, 3, Ke Koupališti 430/3, Radošovice, 25101 Říčany |
|
Ing. VLADIMÍR CASKA
|
Neaktivní
od 24.10.2023
|
Jednatel |
28.11.2013 |
Adresa: |
10200, 22575570, Praha, Hostivař, Chudenická, 1061, 26, Chudenická 1061/26, Hostivař, 10200 Praha 10 |
|
Ing. Vladimír Caska
|
Neaktivní
od 28.11.2013
|
Jednatel |
12.06.1996 |
Adresa: |
10000, 22575570, Praha 10, Praha 10, Chudenická, 1061 |
|
JUDr. Milan Šíma
|
Neaktivní
od 01.10.2016
|
Jednatel |
12.06.1996 |
Adresa: |
25101, 12678465, Říčany, Ke koupališti, 430 |
|
Ing. VLADIMÍR CASKA
|
Neaktivní
od 28.11.2013
|
Jednatel |
12.06.1996 |
Adresa: |
10200, 22575570, Praha, Hostivař, Chudenická, 1061, 26, Chudenická 1061/26, Hostivař, 10200 Praha 10 |
|
JUDr. Milan Šíma
|
Neaktivní
od 01.10.2016
|
Jednatel |
12.06.1996 |
Adresa: |
25101, 12678465, Praha-východ, Říčany, Radošovice, Ke Koupališti, 430, 3, Ke Koupališti 430/3, Radošovice, 25101 Říčany |
|