Ing. Vladislav Fic
|
Neaktivní
od 23.07.2011
|
člen představenstva |
04.10.2005 |
Adresa: |
59451, 3, Křižanov, Tišnovská Nová Ves, 21 |
|
Ing. Vladislav Fic
|
Neaktivní
od 23.07.2011
|
člen představenstva |
04.10.2005 |
Adresa: |
21, Křižanov, Tišnovská Nová Ves, 59451, Tišnovská Nová Ves 21, 59451 Křižanov, Česká republika |
|
Karol Staneček
|
Neaktivní
od 04.10.2005
|
člen představenstva |
29.07.2003 |
Adresa: |
81104, 1, Bratislava, Boženy Němcovej, 2 |
|
Karol Staneček
|
Neaktivní
od 04.10.2005
|
člen představenstva |
29.07.2003 |
Adresa: |
2, Bratislava, Boženy Němcovej, 81104, Boženy Němcovej 2, 81104 Bratislava, Česká republika |
|
Ing. Antonín Smrček
|
Neaktivní
od 29.07.2003
|
předseda představenstva |
23.06.2000 |
Adresa: |
22378774, Praha 8, Praha 8, Na Hrázi, 519/32 |
|
Ing. Tomáš Tvrzský
|
Neaktivní
od 29.07.2003
|
člen představenstva |
23.06.2000 |
Adresa: |
22078215, Praha 5, Praha 5, Holečkova, 13 |
|
Ing. Antonín Smrček
|
Neaktivní
od 29.07.2003
|
předseda představenstva |
23.06.2000 |
Adresa: |
18000, 22378774, Praha, Libeň, Na hrázi, 519, 32, Na hrázi 519/32, Libeň, 18000 Praha 8 |
|
Ing. Tomáš Tvrzský
|
Neaktivní
od 29.07.2003
|
člen představenstva |
23.06.2000 |
Adresa: |
15000, 22078215, Praha, Smíchov, Holečkova, 366, 13, Holečkova 366/13, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
Ing. Milan Jurčeka
|
Neaktivní
od 23.06.2000
|
předseda představenstva |
13.06.1996 |
Adresa: |
21723621, Praha 1, Praha 1, Dlouhá, 40 |
|
ing. Stanislava Brejchová
|
Neaktivní
od 23.06.2000
|
člen představenstva |
13.06.1996 |
Adresa: |
21892644, Praha 4, Praha 4, Jílovská, 426 |
|
Ing. Magdalena Křepelková
|
Neaktivní
od 29.07.2003
|
člen představenstva |
13.06.1996 |
Adresa: |
22663355, Praha 10, Praha 10, Madridská, 26 |
|
ing. Milan Jurčeka
|
Neaktivní
od 23.06.2000
|
předseda představenstva |
13.06.1996 |
Adresa: |
11000, 21723621, Praha, Staré Město, Dlouhá, 717, 40, Dlouhá 717/40, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|
ing. Stanislava Brejchová
|
Neaktivní
od 23.06.2000
|
člen představenstva |
13.06.1996 |
Adresa: |
14200, 21892644, Praha, Lhotka, Jílovská, 426, 27, Jílovská 426/27, Lhotka, 14200 Praha 4 |
|
Ing. MAGDALENA KŘEPELKOVÁ
|
Neaktivní
od 29.07.2003
|
člen představenstva |
13.06.1996 |
Adresa: |
10100, 22663355, Praha, Vršovice, Madridská, 750, 26, Madridská 750/26, Vršovice, 10100 Praha 10 |
|