Informace o společnosti
Datum aktualizace:
19.05.2024
Název: | CZ - ICA, spol. s r.o. v likvidaci |
ICO: | 25057669 |
Registrovaná adresa: | 12000, 21743754, Praha, Vinohrady, U Havlíčkových sadů, 422, 1, U Havlíčkových sadů 422/1, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
Začleněno na: | 14.06.1996 |
Datum ukončení: | 16.05.2001 |
Předmět podnikání: |
Pořádání sportovních akcí
Pořádání společenských a kulturních akcí
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej - vyjma zboží uvedeného v příl. zák. č. 455/91 Sb. a zboží tímto zákonem vyloučeného
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej - vyjmazboží uvedeného v příl. zák. č. 455/91 Sb. a zboží tímto zákonemvyloučeného
Organizační zajištění sportovních akcí
Zprostředkovatelská činnost v obchodu
Organizační zajištění kulturních a společenských akcí
|
Zakladatelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
TELEAXIS GROUP Gesellschaft für PR und Communication GmbH | Neaktivní od 16.05.2001 | 07.10.1999 | |
|
Reditelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
Ing. Naděžda Halová | Neaktivní od 16.05.2001 | Jednatel | 07.10.1999 |
|
|||
Andrea Toušková | Neaktivní od 16.05.2001 | Jednatel | 07.10.1999 |
|
|||
Ing. Naděžda Halová | Neaktivní od 16.05.2001 | Jednatel | 07.10.1999 |
|
|||
Andrea Toušková | Neaktivní od 16.05.2001 | Jednatel | 07.10.1999 |
|
|||
PhDr. Dana Voláková | Neaktivní od 07.10.1999 | Jednatel | 14.06.1996 |
|
|||
Ing. Naděžda Halová | Neaktivní od 07.10.1999 | Jednatel | 14.06.1996 |
|
|||
PhDr. Dana Voláková | Neaktivní od 07.10.1999 | Jednatel | 14.06.1996 |
|
|||
Ing. Naděžda Halová | Neaktivní od 07.10.1999 | Jednatel | 14.06.1996 |
|
Registrační číslo CZ - ICA, spol. s r.o. v likvidaci je 25057669.
Registrační adresa CZ - ICA, spol. s r.o. v likvidaci je 12000, 21743754, Praha, Vinohrady, U Havlíčkových sadů, 422, 1, U Havlíčkových sadů 422/1, Vinohrady, 12000 Praha 2.
CZ - ICA, spol. s r.o. v likvidaci byla založena 14.06.1996.