Martina Kopicová
|
Neaktivní
od 01.01.2014
|
Předseda |
20.05.2008 |
Adresa: |
26753, 5922135, Žebrák, 342 |
|
Alena Šínová
|
Neaktivní
od 01.01.2014
|
Místopředseda |
20.05.2008 |
Adresa: |
26753, 5922127, Žebrák, 341 |
|
Vladimír Macourek
|
Neaktivní
od 01.01.2014
|
Člen |
20.05.2008 |
Adresa: |
26753, 5922135, Žebrák, 342 |
|
Vladimír Macourek
|
Neaktivní
od 01.01.2014
|
Člen |
20.05.2008 |
Adresa: |
26753, 5922135, Beroun, Žebrák, Žebrák, Sídliště, 342, Sídliště 342, 26753 Žebrák |
|
Martina Kopicová
|
Neaktivní
od 01.01.2014
|
Předseda |
20.05.2008 |
Adresa: |
26753, 5922135, Beroun, Žebrák, Žebrák, Sídliště, 342, Sídliště 342, 26753 Žebrák |
|
Alena Šínová
|
Neaktivní
od 01.01.2014
|
Místopředseda |
20.05.2008 |
Adresa: |
26753, 5922127, Beroun, Žebrák, Žebrák, Sídliště, 341, Sídliště 341, 26753 Žebrák |
|
Jiří Svoboda
|
Neaktivní
od 20.05.2008
|
Předseda |
28.05.2003 |
Adresa: |
5922127, Beroun, Žebrák, 341 |
|
Otto Růžička
|
Neaktivní
od 20.05.2008
|
Místopředseda |
28.05.2003 |
Adresa: |
5922135, Beroun, Žebrák, 342 |
|
Dagmar Kindlová
|
Neaktivní
od 20.05.2008
|
Člen |
28.05.2003 |
Adresa: |
5922119, Beroun, Žebrák, 340 |
|
Bohuslav Materna
|
Neaktivní
od 01.01.2014
|
Člen |
28.05.2003 |
Adresa: |
5922101, Beroun, Žebrák, 339 |
|
Dagmar Kindlová
|
Neaktivní
od 20.05.2008
|
Člen |
28.05.2003 |
Adresa: |
26753, 5922119, Beroun, Žebrák, Žebrák, Sídliště, 340, Sídliště 340, 26753 Žebrák |
|
Jiří Svoboda
|
Neaktivní
od 20.05.2008
|
Předseda |
28.05.2003 |
Adresa: |
26753, 5922127, Beroun, Žebrák, Žebrák, Sídliště, 341, Sídliště 341, 26753 Žebrák |
|
Otto Růžička
|
Neaktivní
od 20.05.2008
|
Místopředseda |
28.05.2003 |
Adresa: |
26753, 5922135, Beroun, Žebrák, Žebrák, Sídliště, 342, Sídliště 342, 26753 Žebrák |
|
Bohuslav Materna
|
Neaktivní
od 01.01.2014
|
Člen |
28.05.2003 |
Adresa: |
26753, 5922101, Beroun, Žebrák, Žebrák, Sídliště, 339, Sídliště 339, 26753 Žebrák |
|
Miloslava Košťálková
|
Neaktivní
od 28.05.2003
|
Předseda |
17.06.1996 |
Adresa: |
5922127, Beroun, Žebrák, 341 |
|
Jiří Svoboda
|
Neaktivní
od 28.05.2003
|
Místopředseda |
17.06.1996 |
Adresa: |
5922127, Beroun, Žebrák, 341 |
|
Otto Růžička
|
Neaktivní
od 28.05.2003
|
Člen |
17.06.1996 |
Adresa: |
5922135, Beroun, Žebrák, 342 |
|
Karie Teršová
|
Neaktivní
od 28.05.2003
|
Člen |
17.06.1996 |
Adresa: |
5922119, Beroun, Žebrák, 340 |
|
Václav Daňha
|
Neaktivní
od 01.01.2014
|
Člen |
17.06.1996 |
Adresa: |
5922135, Beroun, Žebrák, 342 |
|
Miloslava Košťálková
|
Neaktivní
od 28.05.2003
|
Předseda |
17.06.1996 |
Adresa: |
26753, 5922127, Beroun, Žebrák, Žebrák, Sídliště, 341, Sídliště 341, 26753 Žebrák |
|
Jiří Svoboda
|
Neaktivní
od 28.05.2003
|
Místopředseda |
17.06.1996 |
Adresa: |
26753, 5922127, Beroun, Žebrák, Žebrák, Sídliště, 341, Sídliště 341, 26753 Žebrák |
|
Otto Růžička
|
Neaktivní
od 28.05.2003
|
Člen |
17.06.1996 |
Adresa: |
26753, 5922135, Beroun, Žebrák, Žebrák, Sídliště, 342, Sídliště 342, 26753 Žebrák |
|
Karie Teršová
|
Neaktivní
od 28.05.2003
|
Člen |
17.06.1996 |
Adresa: |
26753, 5922119, Beroun, Žebrák, Žebrák, Sídliště, 340, Sídliště 340, 26753 Žebrák |
|
Václav Daňha
|
Neaktivní
od 01.01.2014
|
Člen |
17.06.1996 |
Adresa: |
26753, 5922135, Beroun, Žebrák, Žebrák, Sídliště, 342, Sídliště 342, 26753 Žebrák |
|