Ing. ALEŠ GERGEL
|
Neaktivní
od 01.08.2016
|
jednatel |
12.05.2016 |
Adresa: |
19800, 25593579, Hlavní město Praha, Praha, Kyje, Za černým mostem, 1519 |
|
Ing. ALEŠ GERGEL
|
Neaktivní
od 01.08.2016
|
jednatel |
12.05.2016 |
Adresa: |
19800, 25593579, Praha, Kyje, Za černým mostem, 1519, Za černým mostem 1519, Kyje, 19800 Praha 9 |
|
JUDr. PAVEL ŠVÁCHA
|
Neaktivní
od 09.04.2015
|
jednatel |
25.11.2014 |
Adresa: |
11800, 21698783, Praha 1, Malá Strana, Újezd, 409, 19 |
|
Ing. MILAN ŠVEC
|
Neaktivní
od 26.02.2016
|
jednatel |
25.11.2014 |
Adresa: |
25228, 6519903, Černošice, Černošice, Topolská, 1590 |
|
JUDr. PAVEL ŠVÁCHA
|
Neaktivní
od 09.04.2015
|
jednatel |
25.11.2014 |
Adresa: |
11800, 21698783, Praha, Malá Strana, Újezd, 409, 19, Újezd 409/19, Malá Strana, 11800 Praha 1 |
|
Ing. Milan Švec
|
Neaktivní
od 26.02.2016
|
jednatel |
25.11.2014 |
Adresa: |
25228, 6519903, Praha-západ, Černošice, Černošice, Topolská, 1590, Topolská 1590, 25228 Černošice |
|
Ing. EMILIE BIALEŠOVÁ
|
Neaktivní
od 09.04.2015
|
Jednatel |
02.08.2014 |
Adresa: |
14300, 21928134, Praha 4, Modřany, Pancířova, 1149, 5 |
|
Ing. Emilie Bialešová
|
Neaktivní
od 09.04.2015
|
Jednatel |
02.08.2014 |
Adresa: |
14300, 21928134, Praha, Modřany, Pancířova, 1149, 5, Pancířova 1149/5, Modřany, 14300 Praha 4 |
|
Ing. Emilie Bialešová
|
Neaktivní
od 02.08.2014
|
Jednatel |
21.01.2002 |
Adresa: |
21928134, Praha 4, Praha 4, Pancířova, 1149/5 |
|
Ing. Emilie Bialešová
|
Neaktivní
od 02.08.2014
|
Jednatel |
21.01.2002 |
Adresa: |
14300, 21928134, Praha, Modřany, Pancířova, 1149, 5, Pancířova 1149/5, Modřany, 14300 Praha 4 |
|
Ing. Emilie Bialešová
|
Neaktivní
od 21.01.2002
|
Jednatel |
15.12.1998 |
Adresa: |
Praha 4, Praha 4, Pancířová, 1149/5 |
|
Ing. Emilie Bialešová
|
Neaktivní
od 21.01.2002
|
Jednatel |
15.12.1998 |
Adresa: |
14300, 21928134, Praha, Modřany, Pancířova, 1149, 5, Pancířova 1149/5, Modřany, 14300 Praha 4 |
|
Ing.Pavel Brůna,r.č.701206/3047
|
Neaktivní
od 15.12.1998
|
Jednatel |
23.02.1998 |
Adresa: |
22692070, Praha 5, Praha 5, Lékařská, 5/270 |
|
Ing.Pavel Brůna,r.č.701206/3047
|
Neaktivní
od 15.12.1998
|
Jednatel |
23.02.1998 |
Adresa: |
15000, 22692070, Praha, Motol, Lékařská, 270, 5, Lékařská 270/5, Motol, 15000 Praha 5 |
|
Ing. Jiří Čihař
|
Neaktivní
od 23.02.1998
|
Jednatel |
18.12.1996 |
Adresa: |
22123202, Praha 5, Praha 5, Modrá, 1980 |
|
Ing. Jiří Čihař
|
Neaktivní
od 23.02.1998
|
Jednatel |
18.12.1996 |
Adresa: |
15500, 22123202, Praha, Stodůlky, Modrá, 1980, 8, Modrá 1980/8, Stodůlky, 15500 Praha 5 |
|
Ing. Jiří Čihař
|
Neaktivní
od 18.12.1996
|
Jednatel |
20.06.1996 |
Adresa: |
22123202, Praha 5, Praha 5, Modrá, 1980 |
|
Ing. Jiří Čihař
|
Neaktivní
od 18.12.1996
|
Jednatel |
20.06.1996 |
Adresa: |
15500, 22123202, Praha, Stodůlky, Modrá, 1980, 8, Modrá 1980/8, Stodůlky, 15500 Praha 5 |
|