RADEK VÁVRA
|
Aktivní
|
jednatel |
22.07.2014 |
Adresa: |
11000, 21702641, Hlavní město Praha, Praha, Nové Město, Křemencova, 182, 15 |
|
RADEK VÁVRA
|
Aktivní
|
jednatel |
22.07.2014 |
Adresa: |
11000, 21702641, Praha, Nové Město, Křemencova, 182, 15, Křemencova 182/15, Nové Město, 11000 Praha 1 |
|
BLANKA KOMBERCOVÁ
|
Neaktivní
od 05.06.2019
|
jednatel |
04.12.2015 |
Adresa: |
13000, 40937445, Hlavní město Praha, Praha, Žižkov, Olgy Havlové, 2874, 18 |
|
BLANKA KOMBERCOVÁ
|
Neaktivní
od 05.06.2019
|
jednatel |
04.12.2015 |
Adresa: |
13000, 40937445, Praha, Žižkov, Olgy Havlové, 2874, 18, Olgy Havlové 2874/18, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
BLANKA KOMBERCOVÁ
|
Neaktivní
od 04.12.2015
|
jednatel |
29.05.2014 |
Adresa: |
19000, 26759829, Hlavní město Praha, Praha, Vysočany, Na Harfě, 935, 5b |
|
BLANKA KOMBERCOVÁ
|
Neaktivní
od 04.12.2015
|
jednatel |
29.05.2014 |
Adresa: |
19000, 26759829, Praha, Vysočany, Na Harfě, 935, 5b, Na Harfě 935/5b, Vysočany, 19000 Praha 9 |
|
RADEK VÁVRA
|
Neaktivní
od 22.07.2014
|
jednatel |
28.11.2013 |
Adresa: |
58234, 9437371, Krásná Hora, Krásná Hora, 45 |
|
Radek Vávra
|
Neaktivní
od 22.07.2014
|
jednatel |
28.11.2013 |
Adresa: |
58234, 9437371, Havlíčkův Brod, Krásná Hora, Krásná Hora, 45, č.p. 45, 58234 Krásná Hora |
|
Radek Vávra
|
Neaktivní
od 28.11.2013
|
jednatel |
03.09.2012 |
Adresa: |
58234, 9437371, Krásná Hora, 45 |
|
Radek Vávra
|
Neaktivní
od 28.11.2013
|
jednatel |
03.09.2012 |
Adresa: |
58234, 9437371, Havlíčkův Brod, Krásná Hora, Krásná Hora, 45, č.p. 45, 58234 Krásná Hora |
|
Blanka Kombercová
|
Neaktivní
od 29.05.2014
|
jednatel |
18.12.2009 |
Adresa: |
18000, Praha 8, Na Harfě, 935/5b |
|
BLANKA KOMBERCOVÁ
|
Neaktivní
od 29.05.2014
|
jednatel |
18.12.2009 |
Adresa: |
19000, 26759829, Praha, Vysočany, Na Harfě, 935, 5b, Na Harfě 935/5b, Vysočany, 19000 Praha 9 |
|
Petra Černá
|
Neaktivní
od 18.12.2009
|
jednatel |
04.12.2002 |
Adresa: |
22685596, Praha 10, Praha 10, Záběhlice, Práčská, 2667/103 |
|
PETRA ČERNÁ
|
Neaktivní
od 18.12.2009
|
jednatel |
04.12.2002 |
Adresa: |
10600, 22685596, Praha, Záběhlice, Práčská, 2667, 103, Práčská 2667/103, Záběhlice, 10600 Praha 10 |
|
Ing. Karel Vávra
|
Neaktivní
od 04.12.2002
|
jednatel |
23.02.2002 |
Adresa: |
21894698, Praha 4, Praha 4, Lhotka, Čimelická, 958/3 |
|
Ing. Karel Vávra
|
Neaktivní
od 04.12.2002
|
jednatel |
23.02.2002 |
Adresa: |
14200, 21894698, Praha, Lhotka, Čimelická, 958, 3, Čimelická 958/3, Lhotka, 14200 Praha 4 |
|
Ivana Kollrosová
|
Neaktivní
od 23.02.2002
|
Jednatel |
17.03.1998 |
Adresa: |
Most, Most, Javorová, 525/3097 |
|
Ing. Eva Lacková
|
Neaktivní
od 23.02.2002
|
Jednatel |
17.03.1998 |
Adresa: |
58861, Kostelec 1 |
|
Ivana Kollrosová
|
Neaktivní
od 23.02.2002
|
Jednatel |
17.03.1998 |
Adresa: |
43401, 5112150, Most, Most, Most, Javorová, 3097, Javorová 3097, 43401 Most |
|
Ing. Eva Lacková
|
Neaktivní
od 23.02.2002
|
Jednatel |
17.03.1998 |
Adresa: |
Kostelec 1, 58861, 58861 Kostelec 1, Česká republika |
|
Helena Vávrová
|
Neaktivní
od 17.03.1998
|
jednatel |
25.02.1997 |
Adresa: |
Praha 4 - Lhotka, Čimelická, 3/958 |
|
Helena Vávrová
|
Neaktivní
od 17.03.1998
|
jednatel |
25.02.1997 |
Adresa: |
14200, 21894698, Praha, Lhotka, Čimelická, 958, 3, Čimelická 958/3, Lhotka, 14200 Praha 4 |
|
Jan Vokrouhlecký
|
Neaktivní
od 25.02.1997
|
Jednatel |
20.06.1996 |
Adresa: |
21780561, Praha 3, Praha 3, Čajkovského, 1306/7 |
|
Jan Vokrouhlecký
|
Neaktivní
od 25.02.1997
|
Jednatel |
20.06.1996 |
Adresa: |
13000, 21780561, Praha, Žižkov, Čajkovského, 1306, 7, Čajkovského 1306/7, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|