Mgr. Vladimír Komár
|
Neaktivní
od 18.12.2008
|
člen představenstva |
04.12.2004 |
Adresa: |
09301, 101, Vranov nad Topl´ou, Sídlisko, II/1214 |
|
Mgr. Vladimír Komár
|
Neaktivní
od 18.12.2008
|
člen představenstva |
04.12.2004 |
Adresa: |
II/1214, Vranov nad Topl´ou, Sídlisko, 09301, Sídlisko II/1214, 09301 Vranov nad Topl´ou, Slovensko |
|
Ing. Petr Kovář
|
Neaktivní
od 04.12.2004
|
místopředseda představenstva: |
08.06.1999 |
Adresa: |
22365052, Praha 8, Praha 8, Veltěžská, 13 |
|
Dr. Aleš Rozehnal
|
Neaktivní
od 04.12.2004
|
předseda představenstva: |
08.06.1999 |
Adresa: |
21711402, Praha 1, Praha 1, Krakovská, 15 |
|
Ing. Petr Kovář
|
Neaktivní
od 04.12.2004
|
místopředseda představenstva: |
08.06.1999 |
Adresa: |
18200, 22365052, Praha, Kobylisy, Veltěžská, 817, 13, Veltěžská 817/13, Kobylisy, 18200 Praha 8 |
|
Dr. Aleš Rozehnal
|
Neaktivní
od 04.12.2004
|
předseda představenstva: |
08.06.1999 |
Adresa: |
11000, 21711402, Praha, Nové Město, Krakovská, 1346, 15, Krakovská 1346/15, Nové Město, 11000 Praha 1 |
|
Ing. Josef Hron
|
Neaktivní
od 15.12.1998
|
člen |
15.12.1998 |
Adresa: |
3, Praha 9, Praha 9, Hraboská, 745 |
|
Dr. Aleš Rozehnal
|
Neaktivní
od 08.06.1999
|
člen |
15.12.1998 |
Adresa: |
21711402, Praha 1, Praha 1, Krakovská, 15 |
|
Mgr. Ondřej Kuchař
|
Neaktivní
od 04.12.2004
|
člen |
15.12.1998 |
Adresa: |
2946131, Benešov, Benešov, Pavlíkova, 1503 |
|
Ing. Josef Hron
|
Neaktivní
od 15.12.1998
|
člen |
15.12.1998 |
Adresa: |
745, Praha 9, Praha 9, Hraboská, Hraboská 745, Praha 9, okres: Praha 9, Česká republika |
|
Dr. Aleš Rozehnal
|
Neaktivní
od 08.06.1999
|
člen |
15.12.1998 |
Adresa: |
11000, 21711402, Praha, Nové Město, Krakovská, 1346, 15, Krakovská 1346/15, Nové Město, 11000 Praha 1 |
|
Mgr. Ondřej Kuchař
|
Neaktivní
od 04.12.2004
|
člen |
15.12.1998 |
Adresa: |
25601, 2946131, Benešov, Benešov, Benešov, Pavlíkova, 1503, Pavlíkova 1503, 25601 Benešov |
|
Dušan Tovačovský
|
Neaktivní
od 15.12.1998
|
člen představenstva |
10.11.1997 |
Adresa: |
1, Praha 14, Světská, 1230 |
|
Radka Chytilová
|
Neaktivní
od 15.12.1998
|
člen představenstva |
10.11.1997 |
Adresa: |
21781982, Praha 3, Praha 3, Ševčíkova, 6 |
|
Dušan Tovačovský
|
Neaktivní
od 15.12.1998
|
člen představenstva |
10.11.1997 |
Adresa: |
19800, 22491147, Praha, Kyje, Světská, 1230, Světská 1230, Kyje, 19800 Praha 9 |
|
Radka Chytilová
|
Neaktivní
od 15.12.1998
|
člen představenstva |
10.11.1997 |
Adresa: |
13000, 21781982, Praha, Žižkov, Ševčíkova, 1421, 6, Ševčíkova 1421/6, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
Ing. Vladimír Kubiš
|
Neaktivní
od 10.11.1997
|
člen představenstva |
03.07.1996 |
Adresa: |
21847444, Praha 4, Praha 4, Hrdličkova, 2187 |
|
ing. Jaroslav Košťál
|
Neaktivní
od 10.11.1997
|
člen představenstva |
03.07.1996 |
Adresa: |
22001590, Praha 5, Praha 5, Barrandovská, 58 |
|
Ing. Petr Kovář
|
Neaktivní
od 08.06.1999
|
člen představenstva |
03.07.1996 |
Adresa: |
22365052, Praha 8, Praha 8, Veltěžská, 13 |
|
Ing. Vladimír Kubiš
|
Neaktivní
od 10.11.1997
|
člen představenstva |
03.07.1996 |
Adresa: |
14800, 21847444, Praha, Chodov, Hrdličkova, 2187, 16, Hrdličkova 2187/16, Chodov, 14800 Praha 4 |
|
Ing. Jaroslav Košťál
|
Neaktivní
od 10.11.1997
|
člen představenstva |
03.07.1996 |
Adresa: |
15200, 22001590, Praha, Hlubočepy, Barrandovská, 346, 58, Barrandovská 346/58, Hlubočepy, 15200 Praha 5 |
|
Ing. Petr Kovář
|
Neaktivní
od 08.06.1999
|
člen představenstva |
03.07.1996 |
Adresa: |
18200, 22365052, Praha, Kobylisy, Veltěžská, 817, 13, Veltěžská 817/13, Kobylisy, 18200 Praha 8 |
|