FILIP BUDNÍK
|
Aktivní
|
jednatel |
30.06.2022 |
Adresa: |
13000, 27627446, Hlavní město Praha, Praha, Žižkov, Pitterova, 2855, 7 |
|
FILIP BUDNÍK
|
Aktivní
|
jednatel |
30.06.2022 |
Adresa: |
13000, 27627446, Praha, Žižkov, Pitterova, 2855, 7, Pitterova 2855/7, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
Ing. LEOŠ KUTNER
|
Neaktivní
od 18.11.2022
|
jednatel |
07.06.2021 |
Adresa: |
43801, 19905521, Louny, Lipno, Lipno, 166 |
|
Ing. LEOŠ KUTNER
|
Neaktivní
od 18.11.2022
|
jednatel |
07.06.2021 |
Adresa: |
43801, 19905521, Louny, Lipno, Lipno, 166, č.p. 166, 43801 Lipno |
|
ALENA KOLMANOVÁ
|
Neaktivní
od 07.06.2021
|
jednatel |
11.11.2013 |
Adresa: |
11000, 21717001, Hlavní město Praha, Praha, Staré Město, Liliová, 221, 13 |
|
ALENA KOLMANOVÁ
|
Neaktivní
od 07.06.2021
|
jednatel |
11.11.2013 |
Adresa: |
11000, 21717001, Praha, Staré Město, Liliová, 221, 13, Liliová 221/13, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|
Alena Kolmanová
|
Neaktivní
od 11.11.2013
|
jednatel |
12.06.2002 |
Adresa: |
10000, 21726914, Praha 1, Praha 1, Na příkopě, 1047/17 |
|
Alena Kolmanová
|
Neaktivní
od 11.11.2013
|
jednatel |
12.06.2002 |
Adresa: |
11000, 21726914, Praha, Staré Město, Na příkopě, 1047, 17, Na příkopě 1047/17, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|
Alena Kolmanová
|
Neaktivní
od 12.06.2002
|
jednatel |
08.07.1996 |
Adresa: |
21726914, Praha 1, Praha 1, Na příkopě, 17 |
|
Alena Kolmanová
|
Neaktivní
od 12.06.2002
|
jednatel |
08.07.1996 |
Adresa: |
11000, 21726914, Praha, Staré Město, Na příkopě, 1047, 17, Na příkopě 1047/17, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|