DAN JELÍNEK
|
Aktivní
|
jednatel |
12.08.2017 |
Adresa: |
10000, 22736697, Hlavní město Praha, Praha, Strašnice, Úvalská, 3184, 8c |
|
DAN JELÍNEK
|
Aktivní
|
jednatel |
12.08.2017 |
Adresa: |
10000, 22736697, Praha, Strašnice, Úvalská, 3184, 8c, Úvalská 3184/8c, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|
DAN JELÍNEK
|
Neaktivní
od 12.08.2017
|
jednatel |
15.01.2014 |
Adresa: |
58001, 9590811, Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod, V Rámech, 269 |
|
DAN JELÍNEK
|
Neaktivní
od 12.08.2017
|
jednatel |
15.01.2014 |
Adresa: |
58001, 9590811, Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod, V Rámech, 269, V Rámech 269, 58001 Havlíčkův Brod |
|
Jiří Šeberle
|
Neaktivní
od 15.01.2014
|
Jednatel |
24.04.1998 |
Adresa: |
Kladno-Kročehlavy, Gen. Píky, 1983 |
|
Jiří Šeberle
|
Neaktivní
od 15.01.2014
|
Jednatel |
24.04.1998 |
Adresa: |
27201, 1433628, Kladno, Kladno, Kročehlavy, gen. Píky, 1983, gen. Píky 1983, Kročehlavy, 27201 Kladno |
|
Ing. Pavla Bejšáková
|
Neaktivní
od 24.04.1998
|
Jednatel |
18.07.1996 |
Adresa: |
Praha 6, Praha 6, Kladenská, 697/33 |
|
JUDr. Ota Šebesta
|
Neaktivní
od 15.01.2014
|
Jednatel |
18.07.1996 |
Adresa: |
22397884, Praha 8, Praha 8, Písečná, 456 |
|
Ing. PAVLA BEJŠÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 24.04.1998
|
Jednatel |
18.07.1996 |
Adresa: |
16000, 22291717, Praha, Vokovice, Kladenská, 697, 33, Kladenská 697/33, Vokovice, 16000 Praha 6 |
|
JUDr. Ota Šebesta
|
Neaktivní
od 15.01.2014
|
Jednatel |
18.07.1996 |
Adresa: |
18200, 22397884, Praha, Troja, Písečná, 456, 9, Písečná 456/9, Troja, 18200 Praha 8 |
|