MARTINA ŘEZÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 21.05.2019
|
jednatel |
17.11.2017 |
Adresa: |
14800, 40627438, Hlavní město Praha, Praha, Kunratice, Hornomlýnská, 1676, 31 |
|
MARTINA ŘEZÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 21.05.2019
|
jednatel |
17.11.2017 |
Adresa: |
14800, 40627438, Praha, Kunratice, Hornomlýnská, 1676, 31, Hornomlýnská 1676/31, Kunratice, 14800 Praha 4 |
|
ing. Miroslav Pánek
|
Neaktivní
od 12.09.2007
|
jednatel |
25.07.2002 |
Adresa: |
46344, Liberec, Sychrov, Žďárek, 39 |
|
Martina Řezáková
|
Neaktivní
od 17.11.2017
|
jednatel |
25.07.2002 |
Adresa: |
74781, 4297288, Opava, Otice, K rybníčkům, 264 |
|
ing. Miroslav Pánek
|
Neaktivní
od 12.09.2007
|
jednatel |
25.07.2002 |
Adresa: |
46344, 23626151, Liberec, Žďárek, Žďárek, 39, č.p. 39, 46344 Žďárek |
|
Martina Řezáková
|
Neaktivní
od 17.11.2017
|
jednatel |
25.07.2002 |
Adresa: |
74781, 4297288, Opava, Otice, Otice, K Rybníčkům, 264, K Rybníčkům 264, 74781 Otice |
|
Martina Řezáková
|
Neaktivní
od 25.07.2002
|
jednatel |
08.11.1996 |
Adresa: |
4297288, Opava, Otice, K rybníčkům, 264 |
|
Martina Řezáková
|
Neaktivní
od 25.07.2002
|
jednatel |
08.11.1996 |
Adresa: |
74781, 4297288, Opava, Otice, Otice, K Rybníčkům, 264, K Rybníčkům 264, 74781 Otice |
|
Martina Pažoutová
|
Neaktivní
od 08.11.1996
|
jednatel |
29.07.1996 |
Adresa: |
4297288, Opava, Otice, K rybníčkům, 264 |
|
ing. Miroslav Pánek
|
Neaktivní
od 25.07.2002
|
jednatel |
29.07.1996 |
Adresa: |
Liberec, Sychrov, Ždárek, 39 |
|
Martina Pažoutová
|
Neaktivní
od 08.11.1996
|
jednatel |
29.07.1996 |
Adresa: |
74781, 4297288, Opava, Otice, Otice, K Rybníčkům, 264, K Rybníčkům 264, 74781 Otice |
|
ing. Miroslav Pánek
|
Neaktivní
od 25.07.2002
|
jednatel |
29.07.1996 |
Adresa: |
46344, 14927861, Liberec, Sychrov, Sedlejovice, 39, Sedlejovice 39, 46344 Sychrov |
|