DANIEL BEZOUŠKA
|
Aktivní
|
jednatel |
24.02.2021 |
Adresa: |
11000, 21701521, Hlavní město Praha, Praha, Nové Město, Spálená, 86, 9 |
|
DANIEL BEZOUŠKA
|
Aktivní
|
jednatel |
24.02.2021 |
Adresa: |
11000, 21701521, Praha, Nové Město, Spálená, 86, 9, Spálená 86/9, Nové Město, 11000 Praha 1 |
|
VÁCLAV BEZOUŠKA
|
Neaktivní
od 24.02.2021
|
jednatel |
24.06.2014 |
Adresa: |
25262, 12750875, Horoměřice, Horoměřice, V Domkách, 221 |
|
VÁCLAV BEZOUŠKA
|
Neaktivní
od 24.02.2021
|
jednatel |
24.06.2014 |
Adresa: |
25262, 12750875, Praha-západ, Horoměřice, Horoměřice, V Domkách, 221, V Domkách 221, 25262 Horoměřice |
|
Václav Bezouška
|
Neaktivní
od 24.06.2014
|
jednatel |
01.03.2011 |
Adresa: |
25262, 12750875, Horoměřice, V Domkách, 221 |
|
VÁCLAV BEZOUŠKA
|
Neaktivní
od 24.06.2014
|
jednatel |
01.03.2011 |
Adresa: |
25262, 12750875, Praha-západ, Horoměřice, Horoměřice, V Domkách, 221, V Domkách 221, 25262 Horoměřice |
|
Václav Bezouška
|
Neaktivní
od 01.03.2011
|
jednatel |
25.02.1997 |
Adresa: |
14900, Praha 4, Praha 4-Chodov, Bachova, 1586/16 |
|
Václav Bezouška
|
Neaktivní
od 01.03.2011
|
jednatel |
25.02.1997 |
Adresa: |
14900, 21841403, Praha, Chodov, Bachova, 1586, 16, Bachova 1586/16, Chodov, 14900 Praha 4 |
|