MICHAELA RÝDLOVÁ
|
Neaktivní
od 21.02.2020
|
jednatel |
01.06.2016 |
Adresa: |
13000, 21777519, Hlavní město Praha, Praha, Žižkov, Řehořova, 1040, 52 |
|
MICHAELA RÝDLOVÁ
|
Neaktivní
od 21.02.2020
|
jednatel |
01.06.2016 |
Adresa: |
13000, 21777519, Praha, Žižkov, Řehořova, 1040, 52, Řehořova 1040/52, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
MICHAELA RÝDLOVÁ
|
Neaktivní
od 01.06.2016
|
jednatel |
30.11.2015 |
Adresa: |
15000, 22089217, Praha, Smíchov, náměstí 14. října, 1381, 4 |
|
MICHAELA RÝDLOVÁ
|
Neaktivní
od 01.06.2016
|
jednatel |
30.11.2015 |
Adresa: |
15000, 22089217, Praha, Smíchov, náměstí 14. října, 1381, 4, náměstí 14. října 1381/4, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
MICHAELA RÝDLOVÁ
|
Neaktivní
od 30.11.2015
|
jednatel |
22.07.2014 |
Adresa: |
15000, 22089217, Hlavní město Praha, Praha, Smíchov, náměstí 14. října, 1381, 4 |
|
MICHAELA RÝDLOVÁ
|
Neaktivní
od 30.11.2015
|
jednatel |
22.07.2014 |
Adresa: |
15000, 22089217, Praha, Smíchov, náměstí 14. října, 1381, 4, náměstí 14. října 1381/4, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
Aneta Danisová
|
Neaktivní
od 22.07.2014
|
jednatel |
26.08.2005 |
Adresa: |
77200, Olomouc, Pavlovická, 30/23 |
|
Aneta Danisová
|
Neaktivní
od 22.07.2014
|
jednatel |
26.08.2005 |
Adresa: |
30/23, Olomouc, Pavlovická, 77200, Pavlovická 30/23, 77200 Olomouc, Česká republika |
|
Vladimír Suk
|
Neaktivní
od 10.02.2003
|
Jednatel |
04.06.2001 |
Adresa: |
10000, 22651454, Praha 10, Praha 10, Ruská, 9 |
|
Jakub Půhoný
|
Neaktivní
od 26.08.2005
|
Jednatel |
04.06.2001 |
Adresa: |
14100, 21825629, Praha 4, Praha 4, Hodkovičky, Klánova, 35/332 |
|
Vladimír Suk
|
Neaktivní
od 10.02.2003
|
Jednatel |
04.06.2001 |
Adresa: |
10000, 22651454, Praha, Vinohrady, Ruská, 1798, 9, Ruská 1798/9, Vinohrady, 10000 Praha 10 |
|
JAKUB PŮHONÝ
|
Neaktivní
od 26.08.2005
|
Jednatel |
04.06.2001 |
Adresa: |
14700, 21825629, Praha, Hodkovičky, Klánova, 332, 35, Klánova 332/35, Hodkovičky, 14700 Praha 4 |
|
Klárka Ječmínková
|
Neaktivní
od 04.06.2001
|
Jednatel |
14.08.1996 |
Adresa: |
21825416, Praha 4, Praha 4, Údolní, 315/96 |
|
Milada Břínková
|
Neaktivní
od 26.08.2005
|
Jednatel |
14.08.1996 |
Adresa: |
21938032, Praha 4, Praha 4, Rakovského, 3146 |
|
Klárka Ječmínková
|
Neaktivní
od 04.06.2001
|
Jednatel |
14.08.1996 |
Adresa: |
14200, 21825416, Praha, Hodkovičky, Údolní, 315, 96, Údolní 315/96, Hodkovičky, 14200 Praha 4 |
|
Milada Břínková
|
Neaktivní
od 26.08.2005
|
Jednatel |
14.08.1996 |
Adresa: |
14300, 21938032, Praha, Modřany, Rakovského, 3146, 17, Rakovského 3146/17, Modřany, 14300 Praha 4 |
|