Věra Fulnecká
|
Neaktivní
od 09.03.2013
|
jednatel |
07.06.2010 |
Adresa: |
36001, 20733470, Karlovy Vary, Kvapilova, 413, 14 |
|
VĚRA FULNECKÁ
|
Neaktivní
od 09.03.2013
|
jednatel |
07.06.2010 |
Adresa: |
36001, 20733470, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Kvapilova, 413, 14, Kvapilova 413/14, 36001 Karlovy Vary |
|
ing. Michal Fulnecký
|
Neaktivní
od 08.07.2010
|
jednatel |
02.06.2000 |
Adresa: |
22258299, Praha 6, Praha 6, Střešovice, Lomená, 308/30 |
|
Ing. Michal Fulnecký
|
Neaktivní
od 08.07.2010
|
jednatel |
02.06.2000 |
Adresa: |
16200, 22258299, Praha, Střešovice, Lomená, 308, 30, Lomená 308/30, Střešovice, 16200 Praha 6 |
|
Ing. Michal Fulnecký
|
Neaktivní
od 03.04.2000
|
jednatel |
26.01.2000 |
Adresa: |
Praha 6, Praha 6, ul.Lomená, 308/30 |
|
Boris Denissenko
|
Neaktivní
od 02.06.2000
|
jednatel |
26.01.2000 |
Adresa: |
1435531, Kladno, Kladno, Wednesbury, 2174 |
|
Ing. Michal Fulnecký
|
Neaktivní
od 03.04.2000
|
jednatel |
26.01.2000 |
Adresa: |
16200, 22258299, Praha, Střešovice, Lomená, 308, 30, Lomená 308/30, Střešovice, 16200 Praha 6 |
|
Boris Denissenko
|
Neaktivní
od 02.06.2000
|
jednatel |
26.01.2000 |
Adresa: |
27201, 1435531, Kladno, Kladno, Kročehlavy, Wednesbury, 2174, Wednesbury 2174, Kročehlavy, 27201 Kladno |
|
Michail Tichonov
|
Neaktivní
od 26.01.2000
|
jednatel |
22.08.1996 |
Adresa: |
21760969, Praha 3, Praha 3, U vodárny, 6 |
|
Michail Tichonov
|
Neaktivní
od 26.01.2000
|
jednatel |
22.08.1996 |
Adresa: |
13000, 21760969, Praha, Vinohrady, U vodárny, 1226, 6, U vodárny 1226/6, Vinohrady, 13000 Praha 3 |
|