DAVID PHILIPE GOMEZ
|
Aktivní
|
jednatel |
20.05.2020 |
Adresa: |
27751, 75506751, Mělník, Nelahozeves, Lešany, Zimní, 258 |
|
DAVID PHILIPE GOMEZ
|
Aktivní
|
jednatel |
20.05.2020 |
Adresa: |
27751, 75506751, Mělník, Nelahozeves, Lešany, Zimní, 258, Zimní 258, Lešany, 27751 Nelahozeves |
|
DANIELA NACHÁZELOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
26.04.2017 |
Adresa: |
27751, 75506751, Mělník, Nelahozeves, Lešany, Zimní, 258 |
|
DANIELA NACHÁZELOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
26.04.2017 |
Adresa: |
27751, 75506751, Mělník, Nelahozeves, Lešany, Zimní, 258, Zimní 258, Lešany, 27751 Nelahozeves |
|
Daniela Nacházelová
|
Neaktivní
od 26.04.2017
|
jednatel |
27.08.2008 |
Adresa: |
15500, 26043939, Praha 5, Řeporyje, Přídolská, 909 |
|
David Philipe Gomez
|
Neaktivní
od 20.05.2020
|
jednatel |
27.08.2008 |
Adresa: |
Morrisville, 48 VT RTE 12, VT 05661 |
|
Daniela Nacházelová
|
Neaktivní
od 26.04.2017
|
jednatel |
27.08.2008 |
Adresa: |
15500, 26043939, Praha, Řeporyje, Přídolská, 909, Přídolská 909, Řeporyje, 15500 Praha 5 |
|
Petr Štemberk
|
Neaktivní
od 27.08.2008
|
Jednatel |
23.08.1996 |
Adresa: |
11000, Praha l, Havelská, 29 |
|
Petr Štemberk
|
Neaktivní
od 27.08.2008
|
Jednatel |
23.08.1996 |
Adresa: |
11000, 21720649, Praha, Staré Město, Havelská, 496, 29, Havelská 496/29, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|