DUŠAN GODEŠA
|
Aktivní
|
jednatel |
12.06.2020 |
Adresa: |
26901, 8653275, Rakovník, Rakovník, Rakovník II, Riegrova, 1164 |
|
DUŠAN GODEŠA
|
Aktivní
|
jednatel |
12.06.2020 |
Adresa: |
26901, 8653275, Rakovník, Rakovník, Rakovník II, Riegrova, 1164, Riegrova 1164, Rakovník II, 26901 Rakovník |
|
DUŠAN GODEŠA
|
Neaktivní
od 12.06.2020
|
jednatel |
17.02.2015 |
Adresa: |
26901, 8664773, Rakovník, Rakovník II, Pod Nemocnicí, 2342 |
|
DUŠAN GODEŠA
|
Neaktivní
od 12.06.2020
|
jednatel |
17.02.2015 |
Adresa: |
26901, 8664773, Rakovník, Rakovník, Rakovník II, Pod Nemocnicí, 2342, Pod Nemocnicí 2342, Rakovník II, 26901 Rakovník |
|
Ing. Michal Volf
|
Neaktivní
od 17.02.2015
|
jednatel |
20.06.2008 |
Adresa: |
26901, 8657114, Rakovník II, Malinovského, 1557 |
|
Ing. Michal Volf
|
Neaktivní
od 17.02.2015
|
jednatel |
20.06.2008 |
Adresa: |
26901, 8657114, Rakovník, Rakovník, Rakovník II, Malinovského, 1557, Malinovského 1557, Rakovník II, 26901 Rakovník |
|
Milan Gašpárek
|
Neaktivní
od 20.06.2008
|
jednatel |
26.08.1996 |
Adresa: |
27001, Kněževes, Chrášťany, 166 |
|
Milan Gašpárek
|
Neaktivní
od 20.06.2008
|
jednatel |
26.08.1996 |
Adresa: |
27001, 8535485, Rakovník, Chrášťany, Chrášťany, 166, č.p. 166, 27001 Chrášťany |
|