Mgr. Tomáš Láznička
|
Neaktivní
od 07.10.2010
|
jednatel |
10.09.2007 |
Adresa: |
11000, 21725586, Praha 1, Kozí, 918/1 |
|
Mgr. Tomáš Láznička
|
Neaktivní
od 07.10.2010
|
jednatel |
10.09.2007 |
Adresa: |
11000, 21725586, Praha, Staré Město, Kozí, 918, 1, Kozí 918/1, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|
Jolana Soukenková
|
Neaktivní
od 10.09.2007
|
jednatel |
23.05.2005 |
Adresa: |
25081, 26333490, Nehvizdy, Na Vodoteči, 333 |
|
JOLANA SOUKENKOVÁ
|
Neaktivní
od 10.09.2007
|
jednatel |
23.05.2005 |
Adresa: |
25081, 26333490, Praha-východ, Nehvizdy, Nehvizdy, Na Vodoteči, 333, Na Vodoteči 333, 25081 Nehvizdy |
|
Radim Masný
|
Neaktivní
od 22.09.2004
|
jednatel |
18.08.2004 |
Adresa: |
74706, 999999999, Opava, Hlavní, 137 |
|
Ing. Vladimír Pavlík
|
Neaktivní
od 23.05.2005
|
jednatel |
18.08.2004 |
Adresa: |
62100, 25470701, Ivanovice, Hatě, 367/31 |
|
Ing. Vratislav Mlynář
|
Neaktivní
od 23.05.2005
|
jednatel |
18.08.2004 |
Adresa: |
69701, 13642014, Hodonín, Vřesovice, 262 |
|
Radim Masný
|
Neaktivní
od 22.09.2004
|
jednatel |
18.08.2004 |
Adresa: |
137, Opava, Hlavní, 74706, Hlavní 137, 74706 Opava, Česká republika |
|
Ing. VLADIMÍR PAVLÍK
|
Neaktivní
od 23.05.2005
|
jednatel |
18.08.2004 |
Adresa: |
62100, 25470701, Brno-město, Brno, Ivanovice, Hatě, 367, 31, Hatě 367/31, Ivanovice, 62100 Brno |
|
Ing. Vratislav Mlynář
|
Neaktivní
od 23.05.2005
|
jednatel |
18.08.2004 |
Adresa: |
69648, 13642014, Hodonín, Vřesovice, Vřesovice, 262, č.p. 262, 69648 Vřesovice |
|
Marcela Látalová
|
Neaktivní
od 23.05.2005
|
jednatel |
06.11.2003 |
Adresa: |
Penčice, V kótě č. 139/7, PSČ 751 27 |
|
Alena Fonová
|
Neaktivní
od 18.08.2004
|
jednatel |
09.07.2001 |
Adresa: |
21703400, Praha 1, Vojtěšská, 7 |
|
Alena Fonová
|
Neaktivní
od 18.08.2004
|
jednatel |
09.07.2001 |
Adresa: |
11000, 21703400, Praha, Nové Město, Vojtěšská, 242, 7, Vojtěšská 242/7, Nové Město, 11000 Praha 1 |
|
ing. Petr Wojtyla
|
Neaktivní
od 09.07.2001
|
jednatel |
17.05.2000 |
Adresa: |
5768381, Český Těšín, Sídliště ONV, 2 |
|
ing. Petr Wojtyla
|
Neaktivní
od 09.07.2001
|
jednatel |
17.05.2000 |
Adresa: |
73701, 5768381, Karviná, Český Těšín, Český Těšín, Sídliště ONV, 659, 2, Sídliště ONV 659/2, 73701 Český Těšín |
|
Ing. Jaroslav Pětroš
|
Neaktivní
od 17.05.2000
|
jednatel |
10.09.1996 |
Adresa: |
3219356, Slezská Ostrava, U staré elektrárny, 2 |
|
Ing. Ladislav Císař
|
Neaktivní
od 17.05.2000
|
jednatel |
10.09.1996 |
Adresa: |
1, Ostrava - Mar. Hory, Klostermannova, 10 |
|
Ing. Vilém Lerach
|
Neaktivní
od 17.05.2000
|
jednatel |
10.09.1996 |
Adresa: |
20521278, Frýdek-Místek, Řepiště, Slezská, 347 |
|
Ing. Jaroslav Pětroš
|
Neaktivní
od 17.05.2000
|
jednatel |
10.09.1996 |
Adresa: |
71000, 3219356, Ostrava-město, Ostrava, Slezská Ostrava, U Staré elektrárny, 1881, 2, U Staré elektrárny 1881/2, Slezská Ostrava, 71000 Ostrava |
|
Ing. Ladislav Císař
|
Neaktivní
od 17.05.2000
|
jednatel |
10.09.1996 |
Adresa: |
70900, 3316629, Ostrava-město, Ostrava, Mariánské Hory, Klostermannova, 904, 10, Klostermannova 904/10, Mariánské Hory, 70900 Ostrava |
|
Ing. Vilém Lerach
|
Neaktivní
od 17.05.2000
|
jednatel |
10.09.1996 |
Adresa: |
73932, 20521278, Frýdek-Místek, Řepiště, Řepiště, Slezská, 347, Slezská 347, 73932 Řepiště |
|