JOZEF ŠARKÖZY
|
Aktivní
|
jednatel |
12.06.2017 |
Adresa: |
29471, 21280762, Mladá Boleslav, Benátky nad Jizerou, Benátky nad Jizerou I, Zámek, 49, 1 |
|
JOZEF ŠARKÖZY
|
Neaktivní
od 08.07.2024
|
jednatel |
12.06.2017 |
Adresa: |
29471, 21280762, Mladá Boleslav, Benátky nad Jizerou, Benátky nad Jizerou I, Zámek, 49, 1, Zámek 49/1, Benátky nad Jizerou I, 29471 Benátky nad Jizerou |
|
Jozef Šarközy
|
Neaktivní
od 12.06.2017
|
jednatel |
30.03.2009 |
Adresa: |
29471, Mladá Boleslav, Benátky nad Jizerou, Dr.Nováka, 498/1 |
|
Jozef Šarközy
|
Neaktivní
od 12.06.2017
|
jednatel |
30.03.2009 |
Adresa: |
498/1, Mladá Boleslav, Benátky nad Jizerou, Dr.Nováka, 29471, Dr.Nováka 498/1, 29471 Benátky nad Jizerou, okres: Mladá Boleslav, Česká republika |
|
Oldřich Brýla
|
Neaktivní
od 30.03.2009
|
jednatel |
16.01.2007 |
Adresa: |
16900, 22150994, Praha 6, Břevnov, Za Strahovem, 20/339 |
|
Oldřich Brýla
|
Neaktivní
od 30.03.2009
|
jednatel |
16.01.2007 |
Adresa: |
16900, 22150994, Praha, Břevnov, Za Strahovem, 339, 20, Za Strahovem 339/20, Břevnov, 16900 Praha 6 |
|
Manh Cuong Nguyen
|
Neaktivní
od 13.07.2005
|
Jednatel |
05.05.2004 |
Adresa: |
12000, 21747113, Praha 2, Sázavská, 736/1 |
|
Bc. Miloslav Dusil
|
Neaktivní
od 30.03.2009
|
Jednatel |
05.05.2004 |
Adresa: |
19800, 22733183, Praha 9, Vašátkova, 821/32 |
|
Manh Cuong Nguyen
|
Neaktivní
od 13.07.2005
|
Jednatel |
05.05.2004 |
Adresa: |
12000, 21747113, Praha, Vinohrady, Sázavská, 736, 1, Sázavská 736/1, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
Bc. Miloslav Dusil
|
Neaktivní
od 30.03.2009
|
Jednatel |
05.05.2004 |
Adresa: |
19800, 22733183, Praha, Černý Most, Vašátkova, 821, 32, Vašátkova 821/32, Černý Most, 19800 Praha 9 |
|
Václav Neumann
|
Neaktivní
od 30.03.2009
|
Jednatel |
17.01.1997 |
Adresa: |
14700, Praha 4-Podolí, Podolská, 144/113 |
|
Václav Neumann
|
Neaktivní
od 30.03.2009
|
Jednatel |
17.01.1997 |
Adresa: |
14700, 21959927, Praha, Podolí, Podolská, 113, 144, Podolská 113/144, Podolí, 14700 Praha 4 |
|
Martin Lejsek
|
Neaktivní
od 17.01.1997
|
Jednatel |
25.09.1996 |
Adresa: |
6249019, Mělník, Neratovice, Dr.E.Beneše, 1112 |
|
Martin Lejsek
|
Neaktivní
od 17.01.1997
|
Jednatel |
25.09.1996 |
Adresa: |
27711, 6249019, Mělník, Neratovice, Neratovice, Dr. E. Beneše, 1112, Dr. E. Beneše 1112, 27711 Neratovice |
|