EVA MARKOVÁ
|
Neaktivní
od 15.04.2019
|
Jednatel |
11.11.2016 |
Adresa: |
14300, 21937516, Hlavní město Praha, Praha, Modřany, Hasova, 3093, 1 |
|
EVA MARKOVÁ
|
Neaktivní
od 15.04.2019
|
Jednatel |
11.11.2016 |
Adresa: |
14300, 21937516, Praha, Modřany, Hasova, 3093, 1, Hasova 3093/1, Modřany, 14300 Praha 4 |
|
Eva Marková
|
Neaktivní
od 11.11.2016
|
Jednatel |
01.11.2000 |
Adresa: |
36001, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Pražská, 19 |
|
Eva Marková
|
Neaktivní
od 11.11.2016
|
Jednatel |
01.11.2000 |
Adresa: |
19, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Pražská, 36001, Pražská 19, 36001 Karlovy Vary, okres: Karlovy Vary, Česká republika |
|
Tomáš Přibyl
|
Neaktivní
od 27.08.1997
|
Jednatel |
30.09.1996 |
Adresa: |
22190741, Praha 6, Praha 6, Na hutích, 3/582 |
|
Petr Marek
|
Neaktivní
od 01.11.2000
|
Jednatel |
30.09.1996 |
Adresa: |
4231155, Zlín, Zlín, Zálešná III, 2620 |
|
Tomáš Přibyl
|
Neaktivní
od 27.08.1997
|
Jednatel |
30.09.1996 |
Adresa: |
16000, 22190741, Praha, Dejvice, Na hutích, 582, 3, Na hutích 582/3, Dejvice, 16000 Praha 6 |
|
Petr Marek
|
Neaktivní
od 01.11.2000
|
Jednatel |
30.09.1996 |
Adresa: |
76001, 4231155, Zlín, Zlín, Zlín, Zálešná III, 2620, Zálešná III 2620, 76001 Zlín |
|