Ing. MIROSLAV SVOBODA
|
Neaktivní
od 01.09.2022
|
jednatel |
09.03.2022 |
Adresa: |
10000, 25362526, Hlavní město Praha, Praha, Strašnice, Janýrova, 3227, 1 |
|
Ing. MIROSLAV SVOBODA
|
Neaktivní
od 01.09.2022
|
jednatel |
09.03.2022 |
Adresa: |
10000, 25362526, Praha, Strašnice, Janýrova, 3227, 1, Janýrova 3227/1, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|
Ing. MIROSLAV SVOBODA
|
Neaktivní
od 09.03.2022
|
jednatel |
22.10.2014 |
Adresa: |
77900, 25321960, Olomouc, Olomouc, Horní náměstí, 583 |
|
Ing. MIROSLAV SVOBODA
|
Neaktivní
od 09.03.2022
|
jednatel |
22.10.2014 |
Adresa: |
77900, 25321960, Olomouc, Olomouc, Olomouc, Horní náměstí, 583, Horní náměstí 583, 77900 Olomouc |
|
Jiří Bis
|
Neaktivní
od 25.06.1997
|
jednatel |
02.10.1996 |
Adresa: |
26724, Hostomice, Tyršovo nám., 451 |
|
Ing. Miroslav Hubáček
|
Neaktivní
od 22.10.2014
|
jednatel |
02.10.1996 |
Adresa: |
23329653, Olomouc, Olomouc, Ibsenova, 13 |
|
Jiří Bis
|
Neaktivní
od 25.06.1997
|
jednatel |
02.10.1996 |
Adresa: |
451, Hostomice, Tyršovo nám., 26724, Tyršovo nám. 451, 26724 Hostomice, Česká republika |
|
Ing. Miroslav Hubáček
|
Neaktivní
od 22.10.2014
|
jednatel |
02.10.1996 |
Adresa: |
77900, 23329653, Olomouc, Olomouc, Povel, Ibsenova, 104, 13, Ibsenova 104/13, Povel, 77900 Olomouc |
|