JIŘÍ MATOUŠEK
|
Neaktivní
od 27.09.2018
|
jednatel |
28.01.2016 |
Adresa: |
38601, 23070251, Strakonice, Radomyšl, Rojice, 23 |
|
Jiří Matoušek
|
Neaktivní
od 27.09.2018
|
jednatel |
28.01.2016 |
Adresa: |
38601, 23070251, Strakonice, Radomyšl, Rojice, 23, Rojice 23, 38601 Radomyšl |
|
Jiří Matoušek
|
Neaktivní
od 28.01.2016
|
jednatel |
06.10.2005 |
Adresa: |
38731, Radomyšl, Rojice, 23 |
|
Jiří Matoušek
|
Neaktivní
od 28.01.2016
|
jednatel |
06.10.2005 |
Adresa: |
38601, 23070251, Strakonice, Radomyšl, Rojice, 23, Rojice 23, 38601 Radomyšl |
|
Martin Wolf
|
Neaktivní
od 06.10.2005
|
jednatel |
02.10.1996 |
Adresa: |
22694960, Praha 3, Praha 3, Českobratrská, 11 |
|
Igor Salamon
|
Neaktivní
od 06.10.2005
|
jednatel |
02.10.1996 |
Adresa: |
21754977, Praha 2, Praha 2, Na Švihance, 14 |
|
Václav Pokorný
|
Neaktivní
od 06.10.2005
|
jednatel |
02.10.1996 |
Adresa: |
21771219, Praha 3, Praha 3, Seifertova, 447 |
|
Martin Wolf
|
Neaktivní
od 06.10.2005
|
jednatel |
02.10.1996 |
Adresa: |
13000, 22694960, Praha, Žižkov, Českobratrská, 276, 11, Českobratrská 276/11, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
Igor Salamon
|
Neaktivní
od 06.10.2005
|
jednatel |
02.10.1996 |
Adresa: |
12000, 21754977, Praha, Vinohrady, Na Švihance, 1569, 14, Na Švihance 1569/14, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
Václav Pokorný
|
Neaktivní
od 06.10.2005
|
jednatel |
02.10.1996 |
Adresa: |
13000, 21771219, Praha, Žižkov, Seifertova, 447, 53, Seifertova 447/53, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|