Ing. MARTIN PRACHAŘ
|
Aktivní
|
jednatel |
15.02.2016 |
Adresa: |
25168, 25773674, Kamenice, Nová Hospoda, Nachová, 1346 |
|
Ing. MARTIN PRACHAŘ
|
Aktivní
|
jednatel |
15.02.2016 |
Adresa: |
25168, 25773674, Praha-východ, Kamenice, Nová Hospoda, Nachová, 1346, Nachová 1346, Nová Hospoda, 25168 Kamenice |
|
Ing. JAROSLAV KŮROVEC
|
Aktivní
|
jednatel |
21.04.2015 |
Adresa: |
25168, 25080580, Kamenice, Olešovice, Olivová, 1421 |
|
Ing. JAROSLAV KŮROVEC
|
Aktivní
|
jednatel |
21.04.2015 |
Adresa: |
25168, 25080580, Praha-východ, Kamenice, Olešovice, Olivová, 1421, Olivová 1421, Olešovice, 25168 Kamenice |
|
JAN MATĚJKA
|
Neaktivní
od 01.01.2019
|
jednatel |
30.03.2018 |
Adresa: |
41301, 77891023, Litoměřice, Roudnice nad Labem, Roudnice nad Labem, Erbenova, 2783 |
|
JAN MATĚJKA
|
Neaktivní
od 01.01.2019
|
jednatel |
30.03.2018 |
Adresa: |
41301, 77891023, Litoměřice, Roudnice nad Labem, Roudnice nad Labem, Erbenova, 2783, Erbenova 2783, 41301 Roudnice nad Labem |
|
JAN MATĚJKA
|
Neaktivní
od 30.03.2018
|
jednatel |
17.02.2016 |
Adresa: |
41301, 16873181, Litoměřice, Roudnice nad Labem, Roudnice nad Labem, Neklanova, 2706 |
|
JAN MATĚJKA
|
Neaktivní
od 30.03.2018
|
jednatel |
17.02.2016 |
Adresa: |
41301, 16873181, Litoměřice, Roudnice nad Labem, Roudnice nad Labem, Neklanova, 2706, Neklanova 2706, 41301 Roudnice nad Labem |
|
Ing. JAROSLAV KŮROVEC
|
Neaktivní
od 21.04.2015
|
jednatel |
10.09.2013 |
Adresa: |
25168, 25080580, Kamenice, Olešovice, Olivová, 1421 |
|
Ing. JAROSLAV KŮROVEC
|
Neaktivní
od 21.04.2015
|
jednatel |
10.09.2013 |
Adresa: |
25168, 25080580, Praha-východ, Kamenice, Olešovice, Olivová, 1421, Olivová 1421, Olešovice, 25168 Kamenice |
|
Jan Matějka
|
Neaktivní
od 17.02.2016
|
jednatel |
02.05.2011 |
Adresa: |
41301, 16873181, Roudnice nad Labem, Neklanova, 2706 |
|
JAN MATĚJKA
|
Neaktivní
od 17.02.2016
|
jednatel |
02.05.2011 |
Adresa: |
41301, 16873181, Litoměřice, Roudnice nad Labem, Roudnice nad Labem, Neklanova, 2706, Neklanova 2706, 41301 Roudnice nad Labem |
|
Ladislav Šafner
|
Neaktivní
od 02.05.2011
|
jednatel |
07.09.2006 |
Adresa: |
27371, 25459511, Zlonice, Nerudova, 554 |
|
LADISLAV ŠAFNER
|
Neaktivní
od 02.05.2011
|
jednatel |
07.09.2006 |
Adresa: |
27371, 25459511, Kladno, Zlonice, Zlonice, Nerudova, 554, Nerudova 554, 27371 Zlonice |
|
Ing. Václav Vaněk
|
Neaktivní
od 07.09.2006
|
jednatel |
18.07.2005 |
Adresa: |
34401, 6892124, Domažlice, Ladova, 588 |
|
Franz Berger
|
Neaktivní
od 26.11.2009
|
jednatel |
18.07.2005 |
Adresa: |
A-2362 Biedermannsdorf, Perlasgasse 53 |
|
Ing. Václav Vaněk
|
Neaktivní
od 07.09.2006
|
jednatel |
18.07.2005 |
Adresa: |
34401, 6892124, Domažlice, Domažlice, Týnské Předměstí, Ladova, 588, Ladova 588, Týnské Předměstí, 34401 Domažlice |
|
Ing. Michael Anýž
|
Neaktivní
od 18.07.2005
|
jednatel |
20.02.1998 |
Adresa: |
12000, 21750548, Praha 2, Praha 2, Šumavská, 16 |
|
Ing. Michael Anýž
|
Neaktivní
od 18.07.2005
|
jednatel |
20.02.1998 |
Adresa: |
12000, 21750548, Praha, Vinohrady, Šumavská, 1112, 16, Šumavská 1112/16, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
Ing. Vladimír Matyáš
|
Neaktivní
od 20.02.1998
|
Jednatel |
08.10.1996 |
Adresa: |
26601, Beroun 2-Město, Košťálkova, 1538 |
|
Ing. Vladimír Matyáš
|
Neaktivní
od 20.02.1998
|
Jednatel |
08.10.1996 |
Adresa: |
26601, 5941008, Beroun, Beroun, Beroun-Město, Košťálkova, 1538, Košťálkova 1538, Beroun-Město, 26601 Beroun |
|