MAXIM LAZINTSEV
|
Aktivní
|
jednatel |
05.03.2018 |
Adresa: |
25303, 25908821, Praha-západ, Chýně, Chýně, Ke Skále, 268 |
|
MAXIM LAZINTSEV
|
Aktivní
|
jednatel |
05.03.2018 |
Adresa: |
25301, 25908821, Praha-západ, Chýně, Chýně, Ke Skále, 268, Ke Skále 268, 25303 Chýně |
|
MAXIM LAZINTSEV
|
Neaktivní
od 05.03.2018
|
jednatel |
28.11.2015 |
Adresa: |
25301, 25908821, Chýně, Chýně, Ke Skále, 268 |
|
MAXIM LAZINTSEV
|
Neaktivní
od 05.03.2018
|
jednatel |
28.11.2015 |
Adresa: |
25301, 25908821, Praha-západ, Chýně, Chýně, Ke Skále, 268, Ke Skále 268, 25303 Chýně |
|
Maxim Lazintsev
|
Neaktivní
od 28.11.2015
|
jednatel |
08.03.1999 |
Adresa: |
21947627, Praha 4, Praha 4, Lounských, 3/888 |
|
Maxim Lazintsev
|
Neaktivní
od 28.11.2015
|
jednatel |
08.03.1999 |
Adresa: |
14000, 21947627, Praha, Nusle, Lounských, 888, 3, Lounských 888/3, Nusle, 14000 Praha 4 |
|
Ing. Oldřich Dostál
|
Neaktivní
od 08.03.1999
|
jednatel |
18.10.1996 |
Adresa: |
75301, 11279826, Hranice, Pod lipami, 1478 |
|
Ing. Oldřich Dostál
|
Neaktivní
od 08.03.1999
|
jednatel |
18.10.1996 |
Adresa: |
75301, 11279826, Přerov, Hranice, Hranice I-Město, Pod Lipami, 1478, Pod Lipami 1478, Hranice I-Město, 75301 Hranice |
|