TADEÁŠ CICHY
|
Neaktivní
od 15.04.2014
|
předseda představenstva |
18.01.2013 |
Adresa: |
73701, 5764327, Český Těšín, Český Těšín, Střelniční, 252, 6 |
|
MAREK KUFA
|
Neaktivní
od 15.04.2014
|
člen představenstva |
18.01.2013 |
Adresa: |
73701, 5774314, Český Těšín, Český Těšín, nábřeží Svobody, 1263, 2 |
|
CZESLAW KURA
|
Neaktivní
od 15.04.2014
|
člen představenstva |
18.01.2013 |
Adresa: |
73961, 12532797, Třinec, Dolní Líštná, Sosnová, 380 |
|
TADEÁŠ CICHY
|
Neaktivní
od 15.04.2014
|
předseda představenstva |
18.01.2013 |
Adresa: |
73701, 5764327, Karviná, Český Těšín, Český Těšín, Střelniční, 252, 6, Střelniční 252/6, 73701 Český Těšín |
|
MAREK KUFA
|
Neaktivní
od 15.04.2014
|
člen představenstva |
18.01.2013 |
Adresa: |
73701, 5774314, Karviná, Český Těšín, Český Těšín, nábřeží Svobody, 1263, 2, nábřeží Svobody 1263/2, 73701 Český Těšín |
|
CZESLAW KURA
|
Neaktivní
od 15.04.2014
|
člen představenstva |
18.01.2013 |
Adresa: |
73961, 12532797, Frýdek-Místek, Třinec, Dolní Líštná, Sosnová, 380, Sosnová 380, Dolní Líštná, 73961 Třinec |
|
MUDr. Adam Donocik
|
Neaktivní
od 18.01.2013
|
předseda představenstva |
10.02.2005 |
Adresa: |
5765234, Český Těšín, Vodní, 14 |
|
Ing. Tadeáš Cichy
|
Neaktivní
od 18.01.2013
|
člen představenstva |
10.02.2005 |
Adresa: |
73701, 5764327, Karviná, Český Těšín, Střelniční, 6 |
|
Ing. Marek Kufa
|
Neaktivní
od 18.01.2013
|
člen představenstva |
10.02.2005 |
Adresa: |
5774314, Český Těšín, Nábřeží Svobody, č.p.2/1263 |
|
MUDr. Adam Donocik
|
Neaktivní
od 18.01.2013
|
předseda představenstva |
10.02.2005 |
Adresa: |
73701, 5765234, Karviná, Český Těšín, Český Těšín, Vodní, 343, 14, Vodní 343/14, 73701 Český Těšín |
|
Ing. Tadeáš Cichy
|
Neaktivní
od 18.01.2013
|
člen představenstva |
10.02.2005 |
Adresa: |
73701, 5764327, Karviná, Český Těšín, Český Těšín, Střelniční, 252, 6, Střelniční 252/6, 73701 Český Těšín |
|
Ing. MAREK KUFA
|
Neaktivní
od 18.01.2013
|
člen představenstva |
10.02.2005 |
Adresa: |
73701, 5774314, Karviná, Český Těšín, Český Těšín, nábřeží Svobody, 1263, 2, nábřeží Svobody 1263/2, 73701 Český Těšín |
|
Ing. Marek Kufa
|
Neaktivní
od 10.02.2005
|
člen představenstva |
31.08.1999 |
Adresa: |
5763088, Český Těšín, Pražská, 10 |
|
Ing. Marek Kufa
|
Neaktivní
od 10.02.2005
|
člen představenstva |
31.08.1999 |
Adresa: |
73701, 5763088, Karviná, Český Těšín, Český Těšín, Pražská, 127, 10, Pražská 127/10, 73701 Český Těšín |
|
Břetislav Szotek
|
Neaktivní
od 31.08.1999
|
člen představenstva |
18.10.1996 |
Adresa: |
73401, 24262641, Karviná, Karviná, Kosmonautů, 627 |
|
Ing. Tadeáš Cichy
|
Neaktivní
od 10.02.2005
|
předseda představenstva |
18.10.1996 |
Adresa: |
73701, 5764327, Karviná, Český Těšín, Střelniční, 6 |
|
Monika Wróblová
|
Neaktivní
od 10.02.2005
|
člen představenstva |
18.10.1996 |
Adresa: |
73701, Karviná, Český Těšín, Hrabinská, 23a |
|
Břetislav Szotek
|
Neaktivní
od 31.08.1999
|
člen představenstva |
18.10.1996 |
Adresa: |
73401, 24262641, Karviná, Karviná, Ráj, Kosmonautů, 627, 52, Kosmonautů 627/52, Ráj, 73401 Karviná |
|
Ing. Tadeáš Cichy
|
Neaktivní
od 10.02.2005
|
předseda představenstva |
18.10.1996 |
Adresa: |
73701, 5764327, Karviná, Český Těšín, Český Těšín, Střelniční, 252, 6, Střelniční 252/6, 73701 Český Těšín |
|
Monika Wróblová
|
Neaktivní
od 10.02.2005
|
člen představenstva |
18.10.1996 |
Adresa: |
73701, 5777020, Karviná, Český Těšín, Český Těšín, Hrabinská, 1535, 23a, Hrabinská 1535/23a, 73701 Český Těšín |
|