TOMÁŠ PEŠEK
|
Neaktivní
od 20.08.2020
|
jednatel |
12.06.2017 |
Adresa: |
53821, 5436842, Chrudim, Slatiňany, Slatiňany, T. G. Masaryka, 36 |
|
TOMÁŠ PEŠEK
|
Neaktivní
od 20.08.2020
|
jednatel |
12.06.2017 |
Adresa: |
53821, 5436842, Chrudim, Slatiňany, Slatiňany, T. G. Masaryka, 36, T. G. Masaryka 36, 53821 Slatiňany |
|
Petr Dolejš
|
Neaktivní
od 28.07.2005
|
jednatel |
25.10.1996 |
Adresa: |
15300, Praha 5-Radotín, U starého stadionu, 4 |
|
Martin Vaněk
|
Neaktivní
od 28.07.2005
|
jednatel |
25.10.1996 |
Adresa: |
14000, Praha 4-Modřany, Hornocholupická, 1195/18 |
|
Tomáš Pešek
|
Neaktivní
od 12.06.2017
|
jednatel |
25.10.1996 |
Adresa: |
53821, 5441765, Chrudim, Slatiňany, Tyršova, 525 |
|
Petr Dolejš
|
Neaktivní
od 28.07.2005
|
jednatel |
25.10.1996 |
Adresa: |
15300, 22050043, Praha, Radotín, U starého stadiónu, 529, 4, U starého stadiónu 529/4, Radotín, 15300 Praha 5 |
|
Martin Vaněk
|
Neaktivní
od 28.07.2005
|
jednatel |
25.10.1996 |
Adresa: |
14300, 21928673, Praha, Modřany, Hornocholupická, 1195, 18, Hornocholupická 1195/18, Modřany, 14300 Praha 4 |
|
Tomáš Pešek
|
Neaktivní
od 12.06.2017
|
jednatel |
25.10.1996 |
Adresa: |
53821, 5441765, Chrudim, Slatiňany, Slatiňany, Tyršova, 525, Tyršova 525, 53821 Slatiňany |
|