FRANTIŠEK MASOPUST
|
Neaktivní
od 03.02.2017
|
jednatel |
22.03.2016 |
Adresa: |
60200, 19103697, Brno, Staré Brno, Husova, 165, 5 |
|
FRANTIŠEK MASOPUST
|
Neaktivní
od 03.02.2017
|
jednatel |
22.03.2016 |
Adresa: |
60200, 19103697, Brno-město, Brno, Staré Brno, Husova, 165, 5, Husova 165/5, Staré Brno, 60200 Brno |
|
FRANTIŠEK MASOPUST
|
Neaktivní
od 22.03.2016
|
jednatel |
24.02.2015 |
Adresa: |
60200, 19103697, Brno-město, Brno, Staré Brno, Husova, 165, 5 |
|
FRANTIŠEK MASOPUST
|
Neaktivní
od 22.03.2016
|
jednatel |
24.02.2015 |
Adresa: |
60200, 19103697, Brno-město, Brno, Staré Brno, Husova, 165, 5, Husova 165/5, Staré Brno, 60200 Brno |
|
František Masopust
|
Neaktivní
od 24.02.2015
|
jednatel |
25.06.2007 |
Adresa: |
37701, 25242342, Jindřichův Hradec, Klášterská, 135 |
|
František Masopust
|
Neaktivní
od 24.02.2015
|
jednatel |
25.06.2007 |
Adresa: |
37701, 25242342, Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec II, Klášterská, 135, Klášterská 135, Jindřichův Hradec II, 37701 Jindřichův Hradec |
|
Ing. Petr Šperka
|
Neaktivní
od 25.06.2007
|
Jednatel |
04.03.1999 |
Adresa: |
56802, 18910696, Svitavy, Svitavy, U hřiště, 1 |
|
Ing. Petr Šperka
|
Neaktivní
od 25.06.2007
|
Jednatel |
04.03.1999 |
Adresa: |
56802, 18910696, Svitavy, Svitavy, Lány, U Hřiště, 472, 1, U Hřiště 472/1, Lány, 56802 Svitavy |
|
Ondřej Kocián
|
Neaktivní
od 04.03.1999
|
Jednatel |
21.05.1998 |
Adresa: |
56802, 18924883, Svitavy, Svitavy, V zahrádkách, 1 |
|
Ondřej Kocián
|
Neaktivní
od 04.03.1999
|
Jednatel |
21.05.1998 |
Adresa: |
56802, 18924883, Svitavy, Svitavy, Předměstí, V Zahrádkách, 1171, 1, V Zahrádkách 1171/1, Předměstí, 56802 Svitavy |
|
Michal Beránek
|
Neaktivní
od 21.05.1998
|
Jednatel |
31.10.1996 |
Adresa: |
22369104, Praha 8, Praha 8, Kyselova, 1186 |
|
Michal Beránek
|
Neaktivní
od 21.05.1998
|
Jednatel |
31.10.1996 |
Adresa: |
18200, 22369104, Praha, Kobylisy, Kyselova, 1186, 1, Kyselova 1186/1, Kobylisy, 18200 Praha 8 |
|