JIŘÍ SALAQUARDA
|
Aktivní
|
jednatel |
05.08.2016 |
Adresa: |
78501, 16339932, Olomouc, Šternberk, Šternberk, Horní náměstí, 78, 16 |
|
JIŘÍ SALAQUARDA
|
Neaktivní
od 23.04.2024
|
jednatel |
05.08.2016 |
Adresa: |
78501, 16339932, Olomouc, Šternberk, Šternberk, Horní náměstí, 78, 16, Horní náměstí 78/16, 78501 Šternberk |
|
Jiří Salaquarda
|
Neaktivní
od 05.08.2016
|
jednatel |
10.06.1998 |
Adresa: |
16358996, Olomouc, Šternberk, Uničovská, 89 |
|
Jiří Salaquarda
|
Neaktivní
od 05.08.2016
|
jednatel |
10.06.1998 |
Adresa: |
78501, 16358996, Olomouc, Šternberk, Šternberk, Uničovská, 2138, 89, Uničovská 2138/89, 78501 Šternberk |
|
Jaruška Večeřová
|
Neaktivní
od 10.06.1998
|
jednatel |
11.09.1997 |
Adresa: |
Zlín, Zlín, Obeciny, 4179 |
|
Jaruška Večeřová
|
Neaktivní
od 10.06.1998
|
jednatel |
11.09.1997 |
Adresa: |
76001, 4245831, Zlín, Zlín, Příluky, Obeciny XVIII, 4179, Obeciny XVIII 4179, Příluky, 76001 Zlín |
|
Blend Raji r.č. 670225/0291
|
Neaktivní
od 11.09.1997
|
Jednatel |
31.10.1996 |
Adresa: |
Praha 10, Praha 10, Černohorská, 60 |
|
Otakar Leitgeb r.č.670903/0801
|
Neaktivní
od 11.09.1997
|
Jednatel |
31.10.1996 |
Adresa: |
21796181, Praha 3, Praha 3, Koněvova, 242 |
|
Antonín Jech
|
Neaktivní
od 11.09.1997
|
Jednatel |
31.10.1996 |
Adresa: |
Kladno, Kladno, Sítná, 3106 |
|
Blend Raji r.č. 670225/0291
|
Neaktivní
od 11.09.1997
|
Jednatel |
31.10.1996 |
Adresa: |
15521, 22109951, Praha, Sobín, Hostivická, 60, 24, Hostivická 60/24, Sobín, 15521 Praha 10 |
|
Otakar Leitgeb r.č.670903/0801
|
Neaktivní
od 11.09.1997
|
Jednatel |
31.10.1996 |
Adresa: |
13000, 21796181, Praha, Žižkov, Hartigova, 2615, 242, Hartigova 2615/242, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
Antonín Jech
|
Neaktivní
od 11.09.1997
|
Jednatel |
31.10.1996 |
Adresa: |
27201, 1441574, Kladno, Kladno, Kročehlavy, náměstí Sítná, 3106, náměstí Sítná 3106, Kročehlavy, 27201 Kladno |
|