JOHAN ANDERS MIKAEL STAHLBERG
|
Neaktivní
od 30.11.2017
|
jednatel |
10.10.2014 |
Adresa: |
Espoo, 02780, Valhallantie 16 D |
|
JOHAN ANDERS MIKAEL STAHLBERG
|
Neaktivní
od 30.11.2017
|
jednatel |
10.10.2014 |
Adresa: |
Espoo, 02780, Valhallantie 16 D, Valhallantie 16 D, Espoo, 02780, Finsko |
|
Johan Anders Mikael Stahlberg
|
Neaktivní
od 10.10.2014
|
jednatel |
06.10.2009 |
Adresa: |
02320, Espoo, Lokirinne, 6 C 54 |
|
Johan Anders Mikael Stahlberg
|
Neaktivní
od 10.10.2014
|
jednatel |
06.10.2009 |
Adresa: |
6 C 54, Espoo, Lokirinne, 02320, Lokirinne 6 C 54, 02320 Espoo, Finsko |
|
Lorand Mehesz
|
Neaktivní
od 06.10.2009
|
jednatel |
04.12.2006 |
Adresa: |
Biatorbágy,Ybl Miklós Sétány 26, H-2051 |
|
Kateřina Růžanská
|
Neaktivní
od 13.06.2007
|
Jednatel |
07.03.2006 |
Adresa: |
25242, 25507788, Jesenice, Horní Jirčany, Jahodová, 697 |
|
Kateřina Růžanská
|
Neaktivní
od 13.06.2007
|
Jednatel |
07.03.2006 |
Adresa: |
25242, 25507788, Praha-západ, Jesenice, Horní Jirčany, Jahodová, 697, Jahodová 697, Horní Jirčany, 25242 Jesenice |
|
Kateřina Růžanská
|
Neaktivní
od 07.03.2006
|
Jednatel |
20.02.2006 |
Adresa: |
56301, 18013759, Lanškroun, Krátká, 931 |
|
Kateřina Růžanská
|
Neaktivní
od 07.03.2006
|
Jednatel |
20.02.2006 |
Adresa: |
56301, 18013759, Ústí nad Orlicí, Lanškroun, Žichlínské Předměstí, Krátká, 931, Krátká 931, Žichlínské Předměstí, 56301 Lanškroun |
|
Kalle Pekka Olavi Parviainem
|
Neaktivní
od 04.12.2004
|
Jednatel |
27.10.2004 |
Adresa: |
Lóczy Lajos utca 4/II/1., H-1022, Budapešť |
|
Kateřina Schöppová
|
Neaktivní
od 20.02.2006
|
Jednatel |
27.10.2004 |
Adresa: |
56301, 18013759, Lanškroun, Krátká, 931 |
|
Kateřina Schöppová
|
Neaktivní
od 20.02.2006
|
Jednatel |
27.10.2004 |
Adresa: |
56301, 18013759, Ústí nad Orlicí, Lanškroun, Žichlínské Předměstí, Krátká, 931, Krátká 931, Žichlínské Předměstí, 56301 Lanškroun |
|
Rudolf Práger
|
Neaktivní
od 27.10.2004
|
Jednatel |
03.02.2000 |
Adresa: |
11281766, Hranice, Plynárenská, 1672 |
|
Rudolf Práger
|
Neaktivní
od 27.10.2004
|
Jednatel |
03.02.2000 |
Adresa: |
75301, 11281766, Přerov, Hranice, Hranice I-Město, Plynárenská, 1672, Plynárenská 1672, Hranice I-Město, 75301 Hranice |
|
Kaj Niklas Rekola, nar.20.1.1968
|
Neaktivní
od 03.02.2000
|
Jednatel |
08.09.1997 |
Adresa: |
21755485, Praha 2, Praha 2, Mánesova, 74 |
|
Kaj Niklas Rekola, nar.20.1.1968
|
Neaktivní
od 03.02.2000
|
Jednatel |
08.09.1997 |
Adresa: |
12000, 21755485, Praha, Vinohrady, Mánesova, 1633, 74, Mánesova 1633/74, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
Kaj Niklas Rekola, nar.20.1.1968
|
Neaktivní
od 08.09.1997
|
Jednatel |
01.04.1997 |
Adresa: |
21700541, Praha 1, Praha 1, Všehrdova, 560/2 |
|
Kaj Niklas Rekola, nar.20.1.1968
|
Neaktivní
od 08.09.1997
|
Jednatel |
01.04.1997 |
Adresa: |
11800, 21700541, Praha, Malá Strana, Všehrdova, 560, 2, Všehrdova 560/2, Malá Strana, 11800 Praha 1 |
|
JUDr. Ladislav Pauker
|
Neaktivní
od 01.04.1997
|
Jednatel |
07.11.1996 |
Adresa: |
22330526, Praha 8, Praha 8, Žalovská, 430/36 |
|
JUDr. Ladislav Pauker
|
Neaktivní
od 01.04.1997
|
Jednatel |
07.11.1996 |
Adresa: |
18100, 22330526, Praha, Čimice, Žalovská, 430, 36, Žalovská 430/36, Čimice, 18100 Praha 8 |
|