TOMÁŠ VOLEJNÍČEK
|
Aktivní
|
jednatel |
20.07.2021 |
Adresa: |
12000, 25601563, Hlavní město Praha, Praha, Vinohrady, U Zvonařky, 2536, 1d |
|
TOMÁŠ VOLEJNÍČEK
|
Aktivní
|
jednatel |
20.07.2021 |
Adresa: |
12000, 25601563, Praha, Vinohrady, U Zvonařky, 2536, 1d, U Zvonařky 2536/1d, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
TOMÁŠ VOLEJNÍČEK
|
Neaktivní
od 20.07.2021
|
jednatel |
25.02.2015 |
Adresa: |
14000, 21954291, Hlavní město Praha, Praha, Nusle, Kloboučnická, 1627, 7 |
|
TOMÁŠ VOLEJNÍČEK
|
Neaktivní
od 20.07.2021
|
jednatel |
25.02.2015 |
Adresa: |
14000, 21954291, Praha, Nusle, Kloboučnická, 1627, 7, Kloboučnická 1627/7, Nusle, 14000 Praha 4 |
|
TOMÁŠ VOLEJNÍČEK
|
Neaktivní
od 25.02.2015
|
jednatel |
20.02.2014 |
Adresa: |
14000, 21954291, Praha 4, Nusle, Kloboučnická, 1627, 7 |
|
TOMÁŠ VOLEJNÍČEK
|
Neaktivní
od 25.02.2015
|
jednatel |
20.02.2014 |
Adresa: |
14000, 21954291, Praha, Nusle, Kloboučnická, 1627, 7, Kloboučnická 1627/7, Nusle, 14000 Praha 4 |
|
Ing. Josef Severa
|
Neaktivní
od 20.02.2014
|
Jednatel |
18.11.1996 |
Adresa: |
14200, Praha 4 - Lhotka, Písnická, 802/4 |
|
Ing. Jan Hejna
|
Neaktivní
od 20.02.2014
|
Jednatel |
18.11.1996 |
Adresa: |
16300, Praha 6-Řepy, Laudova, 17/1013 |
|
Ing. Josef Severa
|
Neaktivní
od 20.02.2014
|
Jednatel |
18.11.1996 |
Adresa: |
14200, 21853258, Praha, Kamýk, Písnická, 802, 4, Písnická 802/4, Kamýk, 14200 Praha 4 |
|
Ing. Jan Hejna
|
Neaktivní
od 20.02.2014
|
Jednatel |
18.11.1996 |
Adresa: |
16300, 22250026, Praha, Řepy, Laudova, 1013, 17, Laudova 1013/17, Řepy, 16300 Praha 6 |
|