ROSTISLAV BOROVIČKA
|
Aktivní
|
jednatel |
01.07.2022 |
Adresa: |
28941, 1182820, Kolín, Pňov-Předhradí, Předhradí, Školní, 95 |
|
ROSTISLAV BOROVIČKA
|
Aktivní
|
jednatel |
01.07.2022 |
Adresa: |
28941, 1182820, Kolín, Pňov-Předhradí, Předhradí, Školní, 95, Školní 95, Předhradí, 28941 Pňov-Předhradí |
|
ROSTISLAV BOROVIČKA
|
Neaktivní
od 01.07.2022
|
jednatel |
02.11.2016 |
Adresa: |
18200, 22369686, Hlavní město Praha, Praha, Kobylisy, Bojasova, 1243, 3 |
|
ROSTISLAV BOROVIČKA
|
Neaktivní
od 01.07.2022
|
jednatel |
02.11.2016 |
Adresa: |
18200, 22369686, Praha, Kobylisy, Bojasova, 1243, 3, Bojasova 1243/3, Kobylisy, 18200 Praha 8 |
|
Rostislav Borovička
|
Neaktivní
od 02.11.2016
|
jednatel |
15.01.2005 |
Adresa: |
22369767, Praha 8, Bojasova, 1251 |
|
Rostislav Borovička
|
Neaktivní
od 02.11.2016
|
jednatel |
15.01.2005 |
Adresa: |
18200, 22369767, Praha, Kobylisy, Bojasova, 1251, 19, Bojasova 1251/19, Kobylisy, 18200 Praha 8 |
|
Eliška Borovičková
|
Neaktivní
od 15.01.2005
|
jednatel |
26.11.1996 |
Adresa: |
22369767, Praha 8, Praha 8, Bojasova, 1251 |
|
Eliška Borovičková
|
Neaktivní
od 15.01.2005
|
jednatel |
26.11.1996 |
Adresa: |
18200, 22369767, Praha, Kobylisy, Bojasova, 1251, 19, Bojasova 1251/19, Kobylisy, 18200 Praha 8 |
|