Ing. Evžen Kotelenský
|
Neaktivní
od 09.11.2012
|
předseda představenstva |
15.01.2004 |
Adresa: |
27305, 5998361, Přelíc, 134 |
|
Ing. Evžen Kotelenský
|
Neaktivní
od 09.11.2012
|
předseda představenstva |
15.01.2004 |
Adresa: |
27305, 5998361, Kladno, Přelíc, Přelíc, 134, č.p. 134, 27305 Přelíc |
|
Ing. Vladimír Kopecký
|
Neaktivní
od 09.11.2012
|
člen představenstva |
12.03.2001 |
Adresa: |
18311989, Nymburk, Lysá nad Labem, Sídliště, 1422 |
|
Ing. Vladimír Kopecký
|
Neaktivní
od 09.11.2012
|
člen představenstva |
12.03.2001 |
Adresa: |
28922, 18311989, Nymburk, Lysá nad Labem, Lysá nad Labem, Sídliště, 1422, 3, Sídliště 1422/3, 28922 Lysá nad Labem |
|
Ing. Evžen Kotelenský
|
Neaktivní
od 11.04.2000
|
člen představenstva |
27.08.1999 |
Adresa: |
27305, 5998361, Kladno, Přelíc, 134 |
|
Ing. Evžen Kotelenský
|
Neaktivní
od 11.04.2000
|
člen představenstva |
27.08.1999 |
Adresa: |
27305, 5998361, Kladno, Přelíc, Přelíc, 134, č.p. 134, 27305 Přelíc |
|
Ing. Evžen Kotelenský
|
Neaktivní
od 27.08.1999
|
člen představenstva |
16.07.1997 |
Adresa: |
1, Kladno - Kročehlavy, Hřebečská, 2646 |
|
Ing. Vladimír Kopecký
|
Neaktivní
od 12.03.2001
|
místopředseda představenstva |
16.07.1997 |
Adresa: |
18311989, Nymburk, Lysá nad Labem, Sídliště, 1422 |
|
RNDr. Jiří Hynek
|
Neaktivní
od 15.01.2004
|
předseda představenstva |
16.07.1997 |
Adresa: |
1, Ostrov nad Ohří, Družební, 1327 |
|
Ing. Ladislav Půr
|
Neaktivní
od 09.11.2012
|
místopředseda představenstva |
16.07.1997 |
Adresa: |
1, Praha 9-Horní Počernice, Běchorská, 2007 |
|
Ing. Evžen Kotelenský
|
Neaktivní
od 27.08.1999
|
člen představenstva |
16.07.1997 |
Adresa: |
27201, 1440250, Kladno, Kladno, Kročehlavy, Hřebečská, 2646, Hřebečská 2646, Kročehlavy, 27201 Kladno |
|
Ing. Vladimír Kopecký
|
Neaktivní
od 12.03.2001
|
místopředseda představenstva |
16.07.1997 |
Adresa: |
28922, 18311989, Nymburk, Lysá nad Labem, Lysá nad Labem, Sídliště, 1422, 3, Sídliště 1422/3, 28922 Lysá nad Labem |
|
RNDr. Jiří Hynek
|
Neaktivní
od 15.01.2004
|
předseda představenstva |
16.07.1997 |
Adresa: |
36301, 12042838, Karlovy Vary, Ostrov, Ostrov, Družební, 1327, Družební 1327, 36301 Ostrov |
|
Ing. Ladislav Půr
|
Neaktivní
od 09.11.2012
|
místopředseda představenstva |
16.07.1997 |
Adresa: |
19300, 22449353, Praha, Horní Počernice, Běchorská, 2007, 60, Běchorská 2007/60, Horní Počernice, 19300 Praha 9 |
|
Ing. Zdeněk Švec
|
Neaktivní
od 16.07.1997
|
předseda představenstva |
29.11.1996 |
Adresa: |
1897331, Svitavy, Litomyšl, Lidická, 286 |
|
Ing. Ladislav Půr
|
Neaktivní
od 16.07.1997
|
ělen představenstva |
29.11.1996 |
Adresa: |
1, Praha 9-Horní Počernice, Běchorská, 2007 |
|
ing. Evžen Kotelenský
|
Neaktivní
od 16.07.1997
|
člen představenstva |
29.11.1996 |
Adresa: |
3, Kladno, Kladno, Hřibečská, 2646 |
|
Ing. Zdeněk Švec
|
Neaktivní
od 16.07.1997
|
předseda představenstva |
29.11.1996 |
Adresa: |
57001, 1897331, Svitavy, Litomyšl, Záhradí, Lidická, 286, Lidická 286, Záhradí, 57001 Litomyšl |
|
Ing. Ladislav Půr
|
Neaktivní
od 16.07.1997
|
ělen představenstva |
29.11.1996 |
Adresa: |
19300, 22449353, Praha, Horní Počernice, Běchorská, 2007, 60, Běchorská 2007/60, Horní Počernice, 19300 Praha 9 |
|
Ing. Evžen Kotelenský
|
Neaktivní
od 16.07.1997
|
člen představenstva |
29.11.1996 |
Adresa: |
27201, 1440250, Kladno, Kladno, Kročehlavy, Hřebečská, 2646, Hřebečská 2646, Kročehlavy, 27201 Kladno |
|