BLANKA TETKOVÁ
|
Aktivní
|
Jednatel |
07.11.2016 |
Adresa: |
28504, 11403390, Kutná Hora, Rašovice, Jindice, 17 |
|
BLANKA TETKOVÁ
|
Aktivní
|
Jednatel |
07.11.2016 |
Adresa: |
28504, 11403390, Kutná Hora, Rašovice, Jindice, 17, Jindice 17, 28504 Rašovice |
|
Ing. KAREL ČEJKA
|
Neaktivní
od 10.01.2015
|
Jednatel |
06.11.2013 |
Adresa: |
25065, 28150708, Líbeznice, Líbeznice, Srbovka, 784 |
|
Ing. KAREL ČEJKA
|
Neaktivní
od 10.01.2015
|
Jednatel |
06.11.2013 |
Adresa: |
25065, 28150708, Praha-východ, Líbeznice, Líbeznice, Srbovka, 784, Srbovka 784, 25065 Líbeznice |
|
Ing. Karel Čejka
|
Neaktivní
od 06.11.2013
|
Jednatel |
02.12.1996 |
Adresa: |
1437461, Kladno, Kladno, Italská, 2367 |
|
Blanka Tetková
|
Neaktivní
od 07.11.2016
|
Jednatel |
02.12.1996 |
Adresa: |
21851492, Praha 4, Praha 4, Papírníkova, 615 |
|
Ing. Karel Čejka
|
Neaktivní
od 06.11.2013
|
Jednatel |
02.12.1996 |
Adresa: |
27201, 1437461, Kladno, Kladno, Kročehlavy, Italská, 2367, Italská 2367, Kročehlavy, 27201 Kladno |
|
Blanka Tetková
|
Neaktivní
od 07.11.2016
|
Jednatel |
02.12.1996 |
Adresa: |
14200, 21851492, Praha, Kamýk, Papírníkova, 615, 11, Papírníkova 615/11, Kamýk, 14200 Praha 4 |
|