Jiří Poletín
|
Neaktivní
od 31.08.2004
|
jednatel |
07.07.2003 |
Adresa: |
25172549, Praha 5, Hostivická, 117 |
|
Ing. Ilona Machová
|
Neaktivní
od 31.08.2004
|
jednatel |
07.07.2003 |
Adresa: |
21954534, Praha 4, U Děkanky, 1646/8 |
|
Jiří Poletín
|
Neaktivní
od 31.08.2004
|
jednatel |
07.07.2003 |
Adresa: |
15521, 25172549, Praha, Sobín, Hostivická, 117, 23, Hostivická 117/23, Sobín, 15521 Praha 5 |
|
Ing. Ilona Machová
|
Neaktivní
od 31.08.2004
|
jednatel |
07.07.2003 |
Adresa: |
14000, 21954534, Praha, Nusle, U Děkanky, 1646, 8, U Děkanky 1646/8, Nusle, 14000 Praha 4 |
|
Jiří Kumstát
|
Neaktivní
od 07.07.2003
|
jednatel |
18.09.2002 |
Adresa: |
10000, 22672125, Praha 10, Praha 10, V Předpolí, 22 |
|
Ing. Miroslav Černý
|
Neaktivní
od 07.07.2003
|
jednatel |
18.09.2002 |
Adresa: |
10000, 22672117, Praha 10, Praha 10, V Předpolí, 20/1447 |
|
Jiří Kumstát
|
Neaktivní
od 07.07.2003
|
jednatel |
18.09.2002 |
Adresa: |
10000, 22672125, Praha, Vršovice, V předpolí, 1448, 22, V předpolí 1448/22, Vršovice, 10000 Praha 10 |
|
Ing. Miroslav Černý
|
Neaktivní
od 07.07.2003
|
jednatel |
18.09.2002 |
Adresa: |
10000, 22672117, Praha, Vršovice, V předpolí, 1447, 20, V předpolí 1447/20, Vršovice, 10000 Praha 10 |
|
Ing. Miloš Zelený
|
Neaktivní
od 18.09.2002
|
jednatel |
09.09.2002 |
Adresa: |
14000, 22705333, Praha 4, Praha 4, Klapálkova, 2242/9 |
|
Ing. Miloš Zelený
|
Neaktivní
od 18.09.2002
|
jednatel |
09.09.2002 |
Adresa: |
14900, 22705333, Praha, Chodov, Klapálkova, 2242, 9, Klapálkova 2242/9, Chodov, 14900 Praha 4 |
|
Martin Doksanský
|
Neaktivní
od 18.09.2002
|
jednatel |
13.07.2000 |
Adresa: |
25197169, Chomutov, Chomutov, Pod Černým Vrchem, 5420 |
|
MARTIN DOKSANSKÝ
|
Neaktivní
od 18.09.2002
|
jednatel |
13.07.2000 |
Adresa: |
43001, 25197169, Chomutov, Chomutov, Chomutov, Pod Černým vrchem, 5420, Pod Černým vrchem 5420, 43001 Chomutov |
|
Ulf Torsten Pettersson
|
Neaktivní
od 09.09.2002
|
jednatel |
20.03.2000 |
Adresa: |
22196285, Praha 6, Praha 6, Na Dyrince, 986/18 |
|
Ulf Torsten Pettersson
|
Neaktivní
od 09.09.2002
|
jednatel |
20.03.2000 |
Adresa: |
16000, 22196285, Praha, Dejvice, Na Dyrince, 986, 18, Na Dyrince 986/18, Dejvice, 16000 Praha 6 |
|
Per-Anders Ringdahl, nar. 7.11.1943
|
Neaktivní
od 20.03.2000
|
jednatel |
02.12.1996 |
Adresa: |
22196901, Praha 6, Praha 6, Na Míčánce, 53 |
|
Per-Anders Ringdahl, nar. 7.11.1943
|
Neaktivní
od 20.03.2000
|
jednatel |
02.12.1996 |
Adresa: |
16000, 22196901, Praha, Dejvice, Na Míčánce, 53, Na Míčánce 1037/53, Dejvice, 16000 Praha 6 |
|