FRANTIŠEK SEDLÁŘ
|
Neaktivní
od 20.04.2017
|
Člen předst. |
09.11.2016 |
Adresa: |
18100, 22321764, Hlavní město Praha, Praha, Bohnice, Kusého, 549, 1 |
|
MARIE VOCETKOVÁ
|
Neaktivní
od 12.12.2020
|
Člen předst. |
09.11.2016 |
Adresa: |
18100, 22321772, Hlavní město Praha, Praha, Bohnice, Kusého, 550, 3 |
|
FRANTIŠEK SEDLÁŘ
|
Neaktivní
od 20.04.2017
|
Člen předst. |
09.11.2016 |
Adresa: |
18100, 22321764, Praha, Bohnice, Kusého, 549, 1, Kusého 549/1, Bohnice, 18100 Praha 8 |
|
MARIE VOCETKOVÁ
|
Neaktivní
od 12.12.2020
|
Člen předst. |
09.11.2016 |
Adresa: |
18100, 22321772, Praha, Bohnice, Kusého, 550, 3, Kusého 550/3, Bohnice, 18100 Praha 8 |
|
BOHUMILA STAROVÁ
|
Neaktivní
od 12.12.2020
|
Místopředseda představenstva |
11.03.2016 |
Adresa: |
18100, 22321772, Hlavní město Praha, Praha, Bohnice, Kusého, 550, 3 |
|
JANA PEKÁRKOVÁ
|
Neaktivní
od 12.12.2020
|
Člen předst. |
11.03.2016 |
Adresa: |
18100, 22321764, Hlavní město Praha, Praha, Bohnice, Kusého, 549, 1 |
|
BOHUMILA STAROVÁ
|
Neaktivní
od 12.12.2020
|
Místopředseda představenstva |
11.03.2016 |
Adresa: |
18100, 22321772, Praha, Bohnice, Kusého, 550, 3, Kusého 550/3, Bohnice, 18100 Praha 8 |
|
JANA PEKÁRKOVÁ
|
Neaktivní
od 12.12.2020
|
Člen předst. |
11.03.2016 |
Adresa: |
18100, 22321764, Praha, Bohnice, Kusého, 549, 1, Kusého 549/1, Bohnice, 18100 Praha 8 |
|
ing. Jiří Novotný
|
Neaktivní
od 17.03.2015
|
Předseda představenstva |
23.02.2000 |
Adresa: |
18100, Praha 8-Bohnice, Kusého, 549/1 |
|
Bohumila Starová
|
Neaktivní
od 11.03.2016
|
Místopředseda představenstva |
23.02.2000 |
Adresa: |
18100, Praha 8-Bohnice, Kusého, 550/3 |
|
Jana Pekárková
|
Neaktivní
od 11.03.2016
|
Člen předst. |
23.02.2000 |
Adresa: |
18100, Praha 8-Bohnice, Kusého, 549/1 |
|
Marie Vocetková
|
Neaktivní
od 09.11.2016
|
Člen předst. |
23.02.2000 |
Adresa: |
18100, Praha 8-Bohnice, Kusého, 550/3 |
|
ing. Jiří Novotný
|
Neaktivní
od 17.03.2015
|
Předseda představenstva |
23.02.2000 |
Adresa: |
18100, 22321764, Praha, Bohnice, Kusého, 549, 1, Kusého 549/1, Bohnice, 18100 Praha 8 |
|
BOHUMILA STAROVÁ
|
Neaktivní
od 11.03.2016
|
Místopředseda představenstva |
23.02.2000 |
Adresa: |
18100, 22321772, Praha, Bohnice, Kusého, 550, 3, Kusého 550/3, Bohnice, 18100 Praha 8 |
|
JANA PEKÁRKOVÁ
|
Neaktivní
od 11.03.2016
|
Člen předst. |
23.02.2000 |
Adresa: |
18100, 22321764, Praha, Bohnice, Kusého, 549, 1, Kusého 549/1, Bohnice, 18100 Praha 8 |
|
MARIE VOCETKOVÁ
|
Neaktivní
od 09.11.2016
|
Člen předst. |
23.02.2000 |
Adresa: |
18100, 22321772, Praha, Bohnice, Kusého, 550, 3, Kusého 550/3, Bohnice, 18100 Praha 8 |
|
Josef Žáček
|
Neaktivní
od 23.02.2000
|
Předseda předst. |
11.12.1996 |
Adresa: |
18100, 22321772, Praha 8, Praha 8, Kusého, 550 |
|
Jiří Kapras
|
Neaktivní
od 23.02.2000
|
Místopředseda předst. |
11.12.1996 |
Adresa: |
18100, 22321764, Praha 8, Praha 8, Kusého, 549 |
|
Jana Pekárková
|
Neaktivní
od 23.02.2000
|
Člen předst. |
11.12.1996 |
Adresa: |
18100, 22321764, Praha 8, Praha 8, Kusého, 549 |
|
Miloslava Fabšíková
|
Neaktivní
od 23.02.2000
|
Člen předst. |
11.12.1996 |
Adresa: |
18100, 22321772, Praha 8, Praha 8, Kusého, 550 |
|
František Sedlář
|
Neaktivní
od 09.11.2016
|
Člen předst. |
11.12.1996 |
Adresa: |
18100, 22321764, Praha 8, Praha 8, Kusého, 549 |
|
Josef Žáček
|
Neaktivní
od 23.02.2000
|
Předseda předst. |
11.12.1996 |
Adresa: |
18100, 22321772, Praha, Bohnice, Kusého, 550, 3, Kusého 550/3, Bohnice, 18100 Praha 8 |
|
Jiří Kapras
|
Neaktivní
od 23.02.2000
|
Místopředseda předst. |
11.12.1996 |
Adresa: |
18100, 22321764, Praha, Bohnice, Kusého, 549, 1, Kusého 549/1, Bohnice, 18100 Praha 8 |
|
JANA PEKÁRKOVÁ
|
Neaktivní
od 23.02.2000
|
Člen předst. |
11.12.1996 |
Adresa: |
18100, 22321764, Praha, Bohnice, Kusého, 549, 1, Kusého 549/1, Bohnice, 18100 Praha 8 |
|
Miloslava Fabšíková
|
Neaktivní
od 23.02.2000
|
Člen předst. |
11.12.1996 |
Adresa: |
18100, 22321772, Praha, Bohnice, Kusého, 550, 3, Kusého 550/3, Bohnice, 18100 Praha 8 |
|
FRANTIŠEK SEDLÁŘ
|
Neaktivní
od 09.11.2016
|
Člen předst. |
11.12.1996 |
Adresa: |
18100, 22321764, Praha, Bohnice, Kusého, 549, 1, Kusého 549/1, Bohnice, 18100 Praha 8 |
|