PAVEL NEJEPSA
|
Aktivní
|
jednatel |
12.06.2017 |
Adresa: |
26601, 5923891, Beroun, Beroun, Beroun-Centrum, Husovo nám., 68 |
|
PAVEL NEJEPSA
|
Aktivní
|
jednatel |
12.06.2017 |
Adresa: |
26601, 5923891, Beroun, Beroun, Beroun-Centrum, Husovo nám., 68, Husovo nám. 68, Beroun-Centrum, 26601 Beroun |
|
Petr Nejepsa
|
Neaktivní
od 28.03.2007
|
jednatel |
03.11.2005 |
Adresa: |
26705, 15467317, Nižbor, 255 |
|
Petr Nejepsa
|
Neaktivní
od 28.03.2007
|
jednatel |
03.11.2005 |
Adresa: |
26705, 15467317, Beroun, Nižbor, Nižbor, K Zámku, 255, K Zámku 255, 26705 Nižbor |
|
Marcel Merrel
|
Neaktivní
od 03.11.2005
|
jednatel |
11.12.1996 |
Adresa: |
26724, Hostomice pod Brdy, Polní, 477 |
|
Miroslav Nejepsa
|
Neaktivní
od 03.11.2005
|
jednatel |
11.12.1996 |
Adresa: |
26601, Beroun 2, Na Tržišti, 571 |
|
Pavel Nejepsa
|
Neaktivní
od 12.06.2017
|
jednatel |
11.12.1996 |
Adresa: |
26601, Beroun 2, Karly Máchové, 1505 |
|
Marcel Merrel
|
Neaktivní
od 03.11.2005
|
jednatel |
11.12.1996 |
Adresa: |
26724, 21060894, Beroun, Hostomice, Hostomice, Polní, 477, Polní 477, 26724 Hostomice |
|
Miroslav Nejepsa
|
Neaktivní
od 03.11.2005
|
jednatel |
11.12.1996 |
Adresa: |
26601, 5931681, Beroun, Beroun, Beroun-Město, Na Tržišti, 571, 4, Na Tržišti 571/4, Beroun-Město, 26601 Beroun |
|
Pavel Nejepsa
|
Neaktivní
od 12.06.2017
|
jednatel |
11.12.1996 |
Adresa: |
26601, 5940664, Beroun, Beroun, Beroun-Město, Karly Machové, 1505, Karly Machové 1505, Beroun-Město, 26601 Beroun |
|