LUCIE JANOTOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
23.06.2021 |
Adresa: |
74711, 40660427, Opava, Kozmice, Kozmice, Pod Lipami, 68, 1a |
|
LUCIE JANOTOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
23.06.2021 |
Adresa: |
74711, 40660427, Opava, Kozmice, Kozmice, Pod Lipami, 68, 1a, Pod Lipami 68/1a, 74711 Kozmice |
|
Mgr. STANISLAV TRUBNIKOV
|
Aktivní
|
Jednatel |
19.02.2018 |
Adresa: |
25262, 26312298, Praha-západ, Únětice, Únětice, Svatý Jan, 206, 13 |
|
PETR JANOŠ
|
Aktivní
|
jednatel |
19.02.2018 |
Adresa: |
74719, 4387350, Opava, Bohuslavice, Bohuslavice, Polní, 433 |
|
Mgr. STANISLAV TRUBNIKOV
|
Aktivní
|
Jednatel |
19.02.2018 |
Adresa: |
25262, 26312298, Praha-západ, Únětice, Únětice, Svatý Jan, 206, 13, Svatý Jan 206/13, 25262 Únětice |
|
PETR JANOŠ
|
Aktivní
|
jednatel |
19.02.2018 |
Adresa: |
74719, 4387350, Opava, Bohuslavice, Bohuslavice, Polní, 433, Polní 433, 74719 Bohuslavice |
|
Ing. LJUDMILA TRUBNIKOVA
|
Neaktivní
od 23.06.2021
|
jednatel |
24.11.2020 |
Adresa: |
25262, 26312298, Praha-západ, Únětice, Únětice, Svatý Jan, 206, 13 |
|
Ing. LJUDMILA TRUBNIKOVA
|
Neaktivní
od 23.06.2021
|
jednatel |
24.11.2020 |
Adresa: |
25262, 26312298, Praha-západ, Únětice, Únětice, Svatý Jan, 206, 13, Svatý Jan 206/13, 25262 Únětice |
|
Mgr. ANTONÍN MILOSCHEWITSCH
|
Neaktivní
od 24.11.2020
|
jednatel |
19.02.2018 |
Adresa: |
40747, 177148, Děčín, Varnsdorf, Varnsdorf, Lipská, 1506 |
|
Mgr. ANTONÍN MILOSCHEWITSCH
|
Neaktivní
od 24.11.2020
|
jednatel |
19.02.2018 |
Adresa: |
40747, 177148, Děčín, Varnsdorf, Varnsdorf, Lipská, 1506, Lipská 1506, 40747 Varnsdorf |
|
LJUDMILA TRUBNIKOVA
|
Neaktivní
od 19.02.2018
|
jednatel |
23.03.2017 |
Adresa: |
25262, 26312298, Praha-západ, Únětice, Únětice, Svatý Jan, 206, 13 |
|
LJUDMILA TRUBNIKOVA
|
Neaktivní
od 19.02.2018
|
jednatel |
23.03.2017 |
Adresa: |
25262, 26312298, Praha-západ, Únětice, Únětice, Svatý Jan, 206, 13, Svatý Jan 206/13, 25262 Únětice |
|
LIUDMILA TRUBNIKOVA
|
Neaktivní
od 23.03.2017
|
jednatel |
30.11.2015 |
Adresa: |
16500, Praha 6, Suchdol, K Horoměřicům, 1184/41 |
|
STANISLAV TRUBNIKOV
|
Neaktivní
od 19.02.2018
|
Jednatel |
30.11.2015 |
Adresa: |
25262, 26312298, Únětice, Únětice, Svatý Jan, 206, 13 |
|
Liudmila Trubnikova
|
Neaktivní
od 23.03.2017
|
jednatel |
30.11.2015 |
Adresa: |
16500, 25120999, Praha, Suchdol, K Horoměřicům, 1184, 41, K Horoměřicům 1184/41, Suchdol, 16500 Praha 6 |
|
STANISLAV TRUBNIKOV
|
Neaktivní
od 19.02.2018
|
Jednatel |
30.11.2015 |
Adresa: |
25262, 26312298, Praha-západ, Únětice, Únětice, Svatý Jan, 206, 13, Svatý Jan 206/13, 25262 Únětice |
|
Liudmila Trubnikova
|
Neaktivní
od 30.11.2015
|
jednatel |
09.06.2011 |
Adresa: |
16500, 25120999, Praha 6, Suchdol, K Horoměřicům, 1184/41 |
|
Liudmila Trubnikova
|
Neaktivní
od 30.11.2015
|
jednatel |
09.06.2011 |
Adresa: |
16500, 25120999, Praha, Suchdol, K Horoměřicům, 1184, 41, K Horoměřicům 1184/41, Suchdol, 16500 Praha 6 |
|
Lioudmila Trubnikova
|
Neaktivní
od 09.06.2011
|
jednatel |
03.06.2011 |
Adresa: |
16500, 25120999, Praha 6, Suchdol, K Horoměřicům, 1184/41 |
|
Stanislav Trubnikov
|
Neaktivní
od 30.11.2015
|
Jednatel |
03.06.2011 |
Adresa: |
16500, 25120999, Praha 6, Praha 6, Suchdol, K Horoměřicům, 1184/41 |
|
Lioudmila Trubnikova
|
Neaktivní
od 09.06.2011
|
jednatel |
03.06.2011 |
Adresa: |
16500, 25120999, Praha, Suchdol, K Horoměřicům, 1184, 41, K Horoměřicům 1184/41, Suchdol, 16500 Praha 6 |
|
Stanislav Trubnikov
|
Neaktivní
od 30.11.2015
|
Jednatel |
03.06.2011 |
Adresa: |
16500, 25120999, Praha, Suchdol, K Horoměřicům, 1184, 41, K Horoměřicům 1184/41, Suchdol, 16500 Praha 6 |
|
Lioudmila Trubnikovová
|
Neaktivní
od 03.06.2011
|
jednatel |
05.12.2007 |
Adresa: |
16000, Praha 6, K Horoměřicům, 1184/2 |
|
Lioudmila Trubnikovová
|
Neaktivní
od 03.06.2011
|
jednatel |
05.12.2007 |
Adresa: |
1184/2, Praha 6, K Horoměřicům, 16000, K Horoměřicům 1184/2, 16000 Praha 6, Česká republika |
|
Stanislav Trubnikov
|
Neaktivní
od 03.06.2011
|
Jednatel |
21.03.2000 |
Adresa: |
16500, Praha 6, Praha 6, K Horoměřicům, 1184/2 |
|
Stanislav Trubnikov
|
Neaktivní
od 03.06.2011
|
Jednatel |
21.03.2000 |
Adresa: |
1184/2, Praha 6, Praha 6, K Horoměřicům, 16500, K Horoměřicům 1184/2, 16500 Praha 6, okres: Praha 6, Česká republika |
|
Stanislav Troubnikov
|
Neaktivní
od 21.03.2000
|
Jednatel |
06.10.1998 |
Adresa: |
15500, 22741593, Praha 5, Praha 5, Volutová, 2521 |
|
Stanislav Troubnikov
|
Neaktivní
od 21.03.2000
|
Jednatel |
06.10.1998 |
Adresa: |
15800, 22741593, Praha, Stodůlky, Volutová, 2521, 18, Volutová 2521/18, Stodůlky, 15800 Praha 5 |
|
Andrej Janouch
|
Neaktivní
od 06.10.1998
|
Jednatel |
12.12.1996 |
Adresa: |
20739834, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Krále Jiřího, 1151/31 |
|
Andrej Janouch
|
Neaktivní
od 06.10.1998
|
Jednatel |
12.12.1996 |
Adresa: |
36001, 20739834, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Krále Jiřího, 1151, 31, Krále Jiřího 1151/31, 36001 Karlovy Vary |
|