PAVEL PRAVDA
|
Aktivní
|
jednatel |
05.07.2018 |
Adresa: |
13000, 21770565, Hlavní město Praha, Praha, Žižkov, Kališnická, 379, 8 |
|
PAVEL PRAVDA
|
Aktivní
|
jednatel |
05.07.2018 |
Adresa: |
13000, 21770565, Praha, Žižkov, Kališnická, 379, 8, Kališnická 379/8, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
PAVLÍNA VÁŠOVÁ
|
Neaktivní
od 05.07.2018
|
jednatel |
03.02.2016 |
Adresa: |
27201, 1407309, Kladno, Kladno, Ant. Škváry, 2575 |
|
PAVLÍNA VÁŠOVÁ
|
Neaktivní
od 05.07.2018
|
jednatel |
03.02.2016 |
Adresa: |
27201, 1407309, Kladno, Kladno, Kladno, Ant. Škváry, 2575, Ant. Škváry 2575, 27201 Kladno |
|
VLADIMIR ŽIVIČNJAK
|
Neaktivní
od 03.02.2016
|
jednatel |
04.07.2013 |
Adresa: |
73433, Aalen, Luise-Hartmann-Strasse 10 |
|
VLADIMIR ŽIVIČNJAK
|
Neaktivní
od 03.02.2016
|
jednatel |
04.07.2013 |
Adresa: |
Aalen, Luise-Hartmann-Strasse 10, 73433, Luise-Hartmann-Strasse 10, 73433 Aalen, Německo |
|
Vladimir Živičnjak
|
Neaktivní
od 04.07.2013
|
jednatel |
01.03.2007 |
Adresa: |
Aahlen, Eugenstrasse 10, PSČ: D-73433 |
|
Zdeněk Taube
|
Neaktivní
od 01.03.2007
|
|
13.09.2004 |
Adresa: |
40502, Děčín 6, Jánská, 690/32 |
|
Zdeněk Taube
|
Neaktivní
od 01.03.2007
|
|
13.09.2004 |
Adresa: |
690/32, Děčín 6, Jánská, 40502, Jánská 690/32, 40502 Děčín 6, Česká republika |
|
Jürgen Rainer Geweniger
|
Neaktivní
od 13.09.2004
|
jednatel |
19.03.2001 |
Adresa: |
22183728, Praha 6, Praha 6, Eliášova, 922/21 |
|
Herrmann Dietrich Elling
|
Neaktivní
od 13.09.2004
|
jednatel |
19.03.2001 |
Adresa: |
22183728, Praha 6, Praha 6, Eliášova, 922/21 |
|
Jürgen Rainer Geweniger
|
Neaktivní
od 13.09.2004
|
jednatel |
19.03.2001 |
Adresa: |
16000, 22183728, Praha, Bubeneč, Eliášova, 922, 21, Eliášova 922/21, Bubeneč, 16000 Praha 6 |
|
Herrmann Dietrich Elling
|
Neaktivní
od 13.09.2004
|
jednatel |
19.03.2001 |
Adresa: |
16000, 22183728, Praha, Bubeneč, Eliášova, 922, 21, Eliášova 922/21, Bubeneč, 16000 Praha 6 |
|
Jaroslava Königová
|
Neaktivní
od 14.08.2000
|
Jednatel |
03.04.1998 |
Adresa: |
22183728, Praha 6, Praha 6, Eliášova, 922/21 |
|
Jaroslava Königová
|
Neaktivní
od 14.08.2000
|
Jednatel |
03.04.1998 |
Adresa: |
16000, 22183728, Praha, Bubeneč, Eliášova, 922, 21, Eliášova 922/21, Bubeneč, 16000 Praha 6 |
|
Stanislav Řehoř
|
Neaktivní
od 03.04.1998
|
Jednatel |
16.12.1996 |
Adresa: |
21938849, Praha 4, Praha 4, Vazovova, 3228/3 |
|
ing. Petr Semeniuk
|
Neaktivní
od 03.04.1998
|
Jednatel |
16.12.1996 |
Adresa: |
22646345, Praha 10, Praha 10, Pardubická, 620 |
|
Jaroslava Königová
|
Neaktivní
od 03.04.1998
|
Jednatel |
16.12.1996 |
Adresa: |
19720131, Brno-město, Brno, Ramešova, 10 |
|
Ing. Petr Hlaváček
|
Neaktivní
od 14.08.2000
|
Jednatel |
16.12.1996 |
Adresa: |
238074, Děčín, Děčín, V hliništi, 289/26 |
|
Stanislav Řehoř
|
Neaktivní
od 03.04.1998
|
Jednatel |
16.12.1996 |
Adresa: |
14300, 21938849, Praha, Modřany, Vazovova, 3228, 3, Vazovova 3228/3, Modřany, 14300 Praha 4 |
|
ing. Petr Semeniuk
|
Neaktivní
od 03.04.1998
|
Jednatel |
16.12.1996 |
Adresa: |
10400, 22646345, Praha, Uhříněves, Pardubická, 620, 34, Pardubická 620/34, Uhříněves, 10400 Praha 10 |
|
Jaroslava Königová
|
Neaktivní
od 03.04.1998
|
Jednatel |
16.12.1996 |
Adresa: |
61200, 19720131, Brno-město, Brno, Královo Pole, Ramešova, 2600, 10, Ramešova 2600/10, Královo Pole, 61200 Brno |
|
Ing. Petr Hlaváček
|
Neaktivní
od 14.08.2000
|
Jednatel |
16.12.1996 |
Adresa: |
40502, 238074, Děčín, Děčín, Děčín VII-Chrochvice, V Hliništi, 289, 26, V Hliništi 289/26, Děčín VII-Chrochvice, 40502 Děčín |
|