Otto Weissinger
|
Neaktivní
od 13.06.2022
|
Jednatel |
09.06.1997 |
Adresa: |
18200, Praha 8, Praha 8, Pátkova, 7 |
|
Frank Bartmann
|
Neaktivní
od 13.06.2022
|
Jednatel |
09.06.1997 |
Adresa: |
18200, Praha 8, Praha 8, Pátkova, 7 |
|
Otto Weissinger
|
Neaktivní
od 13.06.2022
|
Jednatel |
09.06.1997 |
Adresa: |
7, Praha 8, Praha 8, Pátkova, 18200, Pátkova 7, 18200 Praha 8, okres: Praha 8, Česká republika |
|
Frank Bartmann
|
Neaktivní
od 13.06.2022
|
Jednatel |
09.06.1997 |
Adresa: |
7, Praha 8, Praha 8, Pátkova, 18200, Pátkova 7, 18200 Praha 8, okres: Praha 8, Česká republika |
|
Otto Weissinger
|
Neaktivní
od 09.06.1997
|
Jednatel |
11.03.1997 |
Adresa: |
6515461, Praha-západ, Černošice, Olbrachtova, 1142 |
|
Frank Bartmann
|
Neaktivní
od 09.06.1997
|
Jednatel |
11.03.1997 |
Adresa: |
6515461, Praha-západ, Černošice, Olbrachtova, 1142 |
|
Otto Weissinger
|
Neaktivní
od 09.06.1997
|
Jednatel |
11.03.1997 |
Adresa: |
25228, 6515461, Praha-západ, Černošice, Černošice, Olbrachtova, 1142, Olbrachtova 1142, 25228 Černošice |
|
Frank Bartmann
|
Neaktivní
od 09.06.1997
|
Jednatel |
11.03.1997 |
Adresa: |
25228, 6515461, Praha-západ, Černošice, Černošice, Olbrachtova, 1142, Olbrachtova 1142, 25228 Černošice |
|
Mgr. Šárka Nováková
|
Neaktivní
od 09.06.1997
|
jednatel |
18.12.1996 |
Adresa: |
27379, Studeněves 75, Tuřany |
|
Mgr. Šárka Nováková
|
Neaktivní
od 09.06.1997
|
jednatel |
18.12.1996 |
Adresa: |
Studeněves 75, Tuřany, 27379, 27379 Studeněves 75, Tuřany, Česká republika |
|