Ing. RICHARD KUK
|
Aktivní
|
místopředseda představenstva |
10.11.2016 |
Adresa: |
14800, 21845271, Hlavní město Praha, Praha, Chodov, Hrabákova, 1969, 11 |
|
MILAN HASSMAN
|
Aktivní
|
člen představenstva |
10.11.2016 |
Adresa: |
14800, 21845263, Hlavní město Praha, Praha, Chodov, Hrabákova, 1968, 13 |
|
Ing. RICHARD KUK
|
Aktivní
|
místopředseda představenstva |
10.11.2016 |
Adresa: |
14800, 21845271, Praha, Chodov, Hrabákova, 1969, 11, Hrabákova 1969/11, Chodov, 14800 Praha 4 |
|
Milan Hassman
|
Aktivní
|
člen představenstva |
10.11.2016 |
Adresa: |
14800, 21845263, Praha, Chodov, Hrabákova, 1968, 13, Hrabákova 1968/13, Chodov, 14800 Praha 4 |
|
JAN KADIČ
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
22.07.2016 |
Adresa: |
14800, 21845271, Hlavní město Praha, Praha, Chodov, Hrabákova, 1969, 11 |
|
JAN KADIČ
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
22.07.2016 |
Adresa: |
14800, 21845271, Praha, Chodov, Hrabákova, 1969, 11, Hrabákova 1969/11, Chodov, 14800 Praha 4 |
|
JAN KADIČ
|
Neaktivní
od 22.07.2016
|
předseda představenstva |
28.06.2013 |
Adresa: |
13000, 21761175, Hlavní město Praha, Praha, Vinohrady, Perunova, 1327, 12 |
|
JAN KADIČ
|
Neaktivní
od 22.07.2016
|
předseda představenstva |
28.06.2013 |
Adresa: |
13000, 21761175, Praha, Vinohrady, Perunova, 1327, 12, Perunova 1327/12, Vinohrady, 13000 Praha 3 |
|
Jan Kadič
|
Neaktivní
od 28.06.2013
|
předseda představenstva |
29.08.2012 |
Adresa: |
14200, 21808431, Praha 4, Praha 4, Jílovská, 1155/51 |
|
Ing. Richard Kuk
|
Neaktivní
od 10.11.2016
|
místopředseda představenstva |
29.08.2012 |
Adresa: |
14800, 21845271, Praha 4, Hrabákova, 1969 |
|
Milan Hassman
|
Neaktivní
od 10.11.2016
|
člen představenstva |
29.08.2012 |
Adresa: |
14800, Praha 4, Hrabákova, 1968 |
|
Jan Kadič
|
Neaktivní
od 28.06.2013
|
předseda představenstva |
29.08.2012 |
Adresa: |
14200, 21808431, Praha, Braník, Jílovská, 1155, 51, Jílovská 1155/51, Braník, 14200 Praha 4 |
|
Ing. RICHARD KUK
|
Neaktivní
od 10.11.2016
|
místopředseda představenstva |
29.08.2012 |
Adresa: |
14800, 21845271, Praha, Chodov, Hrabákova, 1969, 11, Hrabákova 1969/11, Chodov, 14800 Praha 4 |
|
Milan Hassman
|
Neaktivní
od 10.11.2016
|
člen představenstva |
29.08.2012 |
Adresa: |
14800, 21845263, Praha, Chodov, Hrabákova, 1968, 13, Hrabákova 1968/13, Chodov, 14800 Praha 4 |
|
Miloslav Šulc
|
Neaktivní
od 29.08.2012
|
místopředseda představenstva |
18.01.2008 |
Adresa: |
14800, 21845280, Praha 4, Hrabákova, 1970 |
|
Ing. Richard Kuk
|
Neaktivní
od 29.08.2012
|
člen představenstva |
18.01.2008 |
Adresa: |
14800, 21845271, Praha 4, Hrabákova, 1969 |
|
Miloslav Šulc
|
Neaktivní
od 29.08.2012
|
místopředseda představenstva |
18.01.2008 |
Adresa: |
14800, 21845280, Praha, Chodov, Hrabákova, 1970, 9, Hrabákova 1970/9, Chodov, 14800 Praha 4 |
|
Ing. RICHARD KUK
|
Neaktivní
od 29.08.2012
|
člen představenstva |
18.01.2008 |
Adresa: |
14800, 21845271, Praha, Chodov, Hrabákova, 1969, 11, Hrabákova 1969/11, Chodov, 14800 Praha 4 |
|
Jan Kadič
|
Neaktivní
od 29.08.2012
|
předseda představenstva |
22.11.2007 |
Adresa: |
14200, 21808431, Praha 4, Praha 4, Jílovská, 1155/51 |
|
Jan Kadič
|
Neaktivní
od 29.08.2012
|
předseda představenstva |
22.11.2007 |
Adresa: |
14200, 21808431, Praha, Braník, Jílovská, 1155, 51, Jílovská 1155/51, Braník, 14200 Praha 4 |
|
Jiří Horčička
|
Neaktivní
od 22.11.2007
|
předseda představenstva |
18.12.1996 |
Adresa: |
21845280, Praha 4, Praha 4, Hrabákova, 1970 |
|
Miloslav Mihálik
|
Neaktivní
od 22.11.2007
|
místopředseda představenstva |
18.12.1996 |
Adresa: |
21845271, Praha 4, Praha 4, Hrabákova, 1969 |
|
Jan Kadič
|
Neaktivní
od 22.11.2007
|
člen představenstva |
18.12.1996 |
Adresa: |
21845271, Praha 4, Praha 4, Hrabákova, 1969 |
|
Richard Vonšovský
|
Neaktivní
od 29.08.2012
|
člen představenstva |
18.12.1996 |
Adresa: |
21845280, Praha 4, Praha 4, Hrabákova, 1970 |
|
Milan Hassman
|
Neaktivní
od 29.08.2012
|
člen představenstva |
18.12.1996 |
Adresa: |
21845263, Praha 4, Praha 4, Hrabákova, 1968 |
|
Jiří Horčička
|
Neaktivní
od 22.11.2007
|
předseda představenstva |
18.12.1996 |
Adresa: |
14800, 21845280, Praha, Chodov, Hrabákova, 1970, 9, Hrabákova 1970/9, Chodov, 14800 Praha 4 |
|
Miloslav Mihálik
|
Neaktivní
od 22.11.2007
|
místopředseda představenstva |
18.12.1996 |
Adresa: |
14800, 21845271, Praha, Chodov, Hrabákova, 1969, 11, Hrabákova 1969/11, Chodov, 14800 Praha 4 |
|
JAN KADIČ
|
Neaktivní
od 22.11.2007
|
člen představenstva |
18.12.1996 |
Adresa: |
14800, 21845271, Praha, Chodov, Hrabákova, 1969, 11, Hrabákova 1969/11, Chodov, 14800 Praha 4 |
|
Richard Vonšovský
|
Neaktivní
od 29.08.2012
|
člen představenstva |
18.12.1996 |
Adresa: |
14800, 21845280, Praha, Chodov, Hrabákova, 1970, 9, Hrabákova 1970/9, Chodov, 14800 Praha 4 |
|
Milan Hassman
|
Neaktivní
od 29.08.2012
|
člen představenstva |
18.12.1996 |
Adresa: |
14800, 21845263, Praha, Chodov, Hrabákova, 1968, 13, Hrabákova 1968/13, Chodov, 14800 Praha 4 |
|