JIŘÍ SATÝNEK
|
Aktivní
|
místopředseda představenstva |
02.06.2024 |
Adresa: |
39427, 20170831, Pelhřimov, Vyklantice, Nové Vyklantice, 3, Nové Vyklantice 3, 39427 Vyklantice |
|
ALENA ČAPKOVÁ
|
Aktivní
|
člen představenstva |
04.01.2017 |
Adresa: |
18100, 22399143, Hlavní město Praha, Praha, Troja, Hnězdenská, 583, 10 |
|
ALENA ČAPKOVÁ
|
Aktivní
|
člen představenstva |
04.01.2017 |
Adresa: |
18100, 22399143, Praha, Troja, Hnězdenská, 583, 10, Hnězdenská 583/10, Troja, 18100 Praha 8 |
|
JIŘÍ SATÝNEK
|
Aktivní
|
místopředseda představenstva |
05.02.2014 |
Adresa: |
18100, 22399151, Hlavní město Praha, Praha, Troja, Hnězdenská, 584, 12 |
|
JUDr. VLASTIMIL PATOČKA
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
05.02.2014 |
Adresa: |
18100, 22399143, Hlavní město Praha, Praha, Troja, Hnězdenská, 583, 10 |
|
ZDENKA ŠLAJSOVÁ
|
Aktivní
|
člen představenstva |
05.02.2014 |
Adresa: |
18100, 22399160, Hlavní město Praha, Praha, Troja, Hnězdenská, 585, 14 |
|
JUDr. VLASTIMIL PATOČKA
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
05.02.2014 |
Adresa: |
18100, 22399143, Praha, Troja, Hnězdenská, 583, 10, Hnězdenská 583/10, Troja, 18100 Praha 8 |
|
ZDENKA ŠLAJSOVÁ
|
Aktivní
|
člen představenstva |
05.02.2014 |
Adresa: |
18100, 22399160, Praha, Troja, Hnězdenská, 585, 14, Hnězdenská 585/14, Troja, 18100 Praha 8 |
|
Bc. ROMAN PEŠAVA
|
Neaktivní
od 04.01.2017
|
člen představenstva |
03.07.2015 |
Adresa: |
19000, 22508040, Hlavní město Praha, Praha, Prosek, Zárybská, 664, 22 |
|
Bc. ROMAN PEŠAVA
|
Neaktivní
od 04.01.2017
|
člen představenstva |
03.07.2015 |
Adresa: |
19000, 22508040, Praha, Prosek, Zárybská, 664, 22, Zárybská 664/22, Prosek, 19000 Praha 9 |
|
Bc. ROMAN PEŠAVA
|
Neaktivní
od 03.07.2015
|
člen představenstva |
05.02.2014 |
Adresa: |
18100, 22399143, Hlavní město Praha, Praha, Troja, Hnězdenská, 583, 10 |
|
Mgr. JIŘÍ KUČERA
|
Neaktivní
od 04.01.2017
|
člen představenstva |
05.02.2014 |
Adresa: |
56962, 1882201, Sebranice, Sebranice, 287 |
|
JANA MAZÁČOVÁ
|
Neaktivní
od 04.01.2017
|
člen představenstva |
05.02.2014 |
Adresa: |
18100, 22399151, Hlavní město Praha, Praha, Troja, Hnězdenská, 584, 12 |
|
OLGA SOUSTRUŽNÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 21.05.2020
|
člen představenstva |
05.02.2014 |
Adresa: |
18100, 22399160, Hlavní město Praha, Praha, Troja, Hnězdenská, 585, 14 |
|
Bc. ROMAN PEŠAVA
|
Neaktivní
od 03.07.2015
|
člen představenstva |
05.02.2014 |
Adresa: |
18100, 22399143, Praha, Troja, Hnězdenská, 583, 10, Hnězdenská 583/10, Troja, 18100 Praha 8 |
|
JANA MAZÁČOVÁ
|
Neaktivní
od 04.01.2017
|
člen představenstva |
05.02.2014 |
Adresa: |
18100, 22399151, Praha, Troja, Hnězdenská, 584, 12, Hnězdenská 584/12, Troja, 18100 Praha 8 |
|
Mgr. JIŘÍ KUČERA
|
Neaktivní
od 04.01.2017
|
člen představenstva |
05.02.2014 |
Adresa: |
56962, 1882201, Svitavy, Sebranice, Sebranice, 287, č.p. 287, 56962 Sebranice |
|
OLGA SOUSTRUŽNÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 21.05.2020
|
člen představenstva |
05.02.2014 |
Adresa: |
18100, 22399160, Praha, Troja, Hnězdenská, 585, 14, Hnězdenská 585/14, Troja, 18100 Praha 8 |
|
JIŘÍ SATÝNEK
|
Neaktivní
od 02.06.2024
|
místopředseda představenstva |
05.02.2014 |
Adresa: |
18100, 22399151, Praha, Troja, Hnězdenská, 584, 12, Hnězdenská 584/12, Troja, 18100 Praha 8 |
|
Mgr. JIŘÍ KUČERA
|
Neaktivní
od 05.02.2014
|
člen představenstva |
01.01.2014 |
Adresa: |
56962, 1882201, Sebranice, Sebranice, 287 |
|
Mgr. JIŘÍ KUČERA
|
Neaktivní
od 05.02.2014
|
člen představenstva |
01.01.2014 |
Adresa: |
56962, 1882201, Svitavy, Sebranice, Sebranice, 287, č.p. 287, 56962 Sebranice |
|
Bc. Roman Pešava
|
Neaktivní
od 05.02.2014
|
místopředseda představenstva |
20.03.2012 |
Adresa: |
18100, 22399143, Praha 8, Troja, Hnězdenská, 583, 10 |
|
Věra Ilečková
|
Neaktivní
od 05.02.2014
|
člen představenstva |
20.03.2012 |
Adresa: |
18100, Praha 8, Troja, Hnězdenská, 585, 14 |
|
Jana Mazáčová
|
Neaktivní
od 05.02.2014
|
člen představenstva |
20.03.2012 |
Adresa: |
18100, Praha 8, Troja, Hnězdenská, 584, 12 |
|
Věra Ilečková
|
Neaktivní
od 05.02.2014
|
člen představenstva |
20.03.2012 |
Adresa: |
18100, 22399160, Praha, Troja, Hnězdenská, 585, 14, Hnězdenská 585/14, Troja, 18100 Praha 8 |
|
JANA MAZÁČOVÁ
|
Neaktivní
od 05.02.2014
|
člen představenstva |
20.03.2012 |
Adresa: |
18100, 22399151, Praha, Troja, Hnězdenská, 584, 12, Hnězdenská 584/12, Troja, 18100 Praha 8 |
|
Bc. ROMAN PEŠAVA
|
Neaktivní
od 05.02.2014
|
místopředseda představenstva |
20.03.2012 |
Adresa: |
18100, 22399143, Praha, Troja, Hnězdenská, 583, 10, Hnězdenská 583/10, Troja, 18100 Praha 8 |
|
Mgr. Eva Jarolímová
|
Neaktivní
od 20.03.2012
|
člen představenstva |
13.05.2008 |
Adresa: |
18100, 22399160, Praha 8, Hnězdenská, 585 |
|
Bc. Roman Pešava
|
Neaktivní
od 20.03.2012
|
člen představenstva |
13.05.2008 |
Adresa: |
18100, 22399160, Praha 8, Hnězdenská, 585 |
|
Mgr. Jiří Kučera
|
Neaktivní
od 01.01.2014
|
člen představenstva |
13.05.2008 |
Adresa: |
18100, 22399143, Praha 8, Hnězdenská, 583 |
|
Zdenka Šlajsová
|
Neaktivní
od 05.02.2014
|
člen představenstva |
13.05.2008 |
Adresa: |
18100, 22399160, Praha 8, Hnězdenská, 585 |
|
Mgr. EVA JAROLÍMOVÁ
|
Neaktivní
od 20.03.2012
|
člen představenstva |
13.05.2008 |
Adresa: |
18100, 22399160, Praha, Troja, Hnězdenská, 585, 14, Hnězdenská 585/14, Troja, 18100 Praha 8 |
|
Bc. Roman Pešava
|
Neaktivní
od 20.03.2012
|
člen představenstva |
13.05.2008 |
Adresa: |
18100, 22399160, Praha, Troja, Hnězdenská, 585, 14, Hnězdenská 585/14, Troja, 18100 Praha 8 |
|
Mgr. JIŘÍ KUČERA
|
Neaktivní
od 01.01.2014
|
člen představenstva |
13.05.2008 |
Adresa: |
18100, 22399143, Praha, Troja, Hnězdenská, 583, 10, Hnězdenská 583/10, Troja, 18100 Praha 8 |
|
ZDENKA ŠLAJSOVÁ
|
Neaktivní
od 05.02.2014
|
člen představenstva |
13.05.2008 |
Adresa: |
18100, 22399160, Praha, Troja, Hnězdenská, 585, 14, Hnězdenská 585/14, Troja, 18100 Praha 8 |
|
Irena Dronská
|
Neaktivní
od 13.05.2008
|
člen představenstva |
19.12.1996 |
Adresa: |
22399151, Praha 8, Praha 8, Hnězdenská, 584 |
|
Vojtěch Kuchař
|
Neaktivní
od 13.05.2008
|
člen představenstva |
19.12.1996 |
Adresa: |
22399143, Praha 8, Praha 8, Hnězdenská, 583 |
|
Ing. Alois Kolář
|
Neaktivní
od 13.05.2008
|
člen představenstva |
19.12.1996 |
Adresa: |
22399151, Praha 8, Praha 8, Hnězdenská, 584 |
|
Pavel Strnad
|
Neaktivní
od 13.05.2008
|
člen představenstva |
19.12.1996 |
Adresa: |
22399160, Praha 8, Praha 8, Hnězdenská, 585 |
|
Milan Konrád
|
Neaktivní
od 20.03.2012
|
místopředseda představenstva |
19.12.1996 |
Adresa: |
22399151, Praha 8, Praha 8, Hnězdenská, 584 |
|
JUDr. Vlastimil Patočka
|
Neaktivní
od 05.02.2014
|
předseda představenstva |
19.12.1996 |
Adresa: |
22399143, Praha 8, Praha 8, Hnězdenská, 583 |
|
JUDr. Bohuslav Šťastný
|
Neaktivní
od 05.02.2014
|
člen představenstva |
19.12.1996 |
Adresa: |
22399143, Praha 8, Praha 8, Hnězdenská, 583 |
|
Irena Dronská
|
Neaktivní
od 13.05.2008
|
člen představenstva |
19.12.1996 |
Adresa: |
18100, 22399151, Praha, Troja, Hnězdenská, 584, 12, Hnězdenská 584/12, Troja, 18100 Praha 8 |
|
Vojtěch Kuchař
|
Neaktivní
od 13.05.2008
|
člen představenstva |
19.12.1996 |
Adresa: |
18100, 22399143, Praha, Troja, Hnězdenská, 583, 10, Hnězdenská 583/10, Troja, 18100 Praha 8 |
|
Ing. Alois Kolář
|
Neaktivní
od 13.05.2008
|
člen představenstva |
19.12.1996 |
Adresa: |
18100, 22399151, Praha, Troja, Hnězdenská, 584, 12, Hnězdenská 584/12, Troja, 18100 Praha 8 |
|
Pavel Strnad
|
Neaktivní
od 13.05.2008
|
člen představenstva |
19.12.1996 |
Adresa: |
18100, 22399160, Praha, Troja, Hnězdenská, 585, 14, Hnězdenská 585/14, Troja, 18100 Praha 8 |
|
Milan Konrád
|
Neaktivní
od 20.03.2012
|
místopředseda představenstva |
19.12.1996 |
Adresa: |
18100, 22399151, Praha, Troja, Hnězdenská, 584, 12, Hnězdenská 584/12, Troja, 18100 Praha 8 |
|
JUDr. Bohuslav Šťastný
|
Neaktivní
od 05.02.2014
|
člen představenstva |
19.12.1996 |
Adresa: |
18100, 22399143, Praha, Troja, Hnězdenská, 583, 10, Hnězdenská 583/10, Troja, 18100 Praha 8 |
|
JUDr. VLASTIMIL PATOČKA
|
Neaktivní
od 05.02.2014
|
předseda představenstva |
19.12.1996 |
Adresa: |
18100, 22399143, Praha, Troja, Hnězdenská, 583, 10, Hnězdenská 583/10, Troja, 18100 Praha 8 |
|