Doc. Ing. Jiří Bouška
|
Neaktivní
od 01.01.2011
|
člen představenstva |
18.04.2008 |
Adresa: |
14700, 22711953, Praha 4, Pravá, 1117/1 |
|
Ing. Naděžda Adamcová
|
Neaktivní
od 01.01.2011
|
člen představenstva |
18.04.2008 |
Adresa: |
25242, 26007690, Vestec, Vilová I, 229 |
|
Doc. ing. Jiří Bouška
|
Neaktivní
od 01.01.2011
|
člen představenstva |
18.04.2008 |
Adresa: |
14700, 22711953, Praha, Podolí, Pravá, 1117, 1, Pravá 1117/1, Podolí, 14700 Praha 4 |
|
Ing. Naděžda Adamcová
|
Neaktivní
od 01.01.2011
|
člen představenstva |
18.04.2008 |
Adresa: |
25242, 26007690, Praha-západ, Vestec, Vestec, Vilová I, 229, Vilová I 229, 25250 Vestec |
|
Vlastislav Šos
|
Neaktivní
od 01.01.2011
|
předseda |
19.06.2007 |
Adresa: |
18000, 4, Praha 8, Praha 8, Kubišova, 2185/2a |
|
Josef Hruška
|
Neaktivní
od 01.01.2011
|
místopředseda |
19.06.2007 |
Adresa: |
25069, 3, Praha-východ, Vodochody, Máslovice, 17 |
|
Zora Adamcová
|
Neaktivní
od 01.01.2011
|
člen představenstva |
19.06.2007 |
Adresa: |
25101, 12684759, Říčany, Strašín, Jedlová, 171 |
|
Vlastislav Šos
|
Neaktivní
od 01.01.2011
|
předseda |
19.06.2007 |
Adresa: |
18200, 22738355, Praha, Libeň, Kubišova, 2185, 2a, Kubišova 2185/2a, Libeň, 18200 Praha 8 |
|
Josef Hruška
|
Neaktivní
od 01.01.2011
|
místopředseda |
19.06.2007 |
Adresa: |
25069, 14553945, Praha-východ, Máslovice, Máslovice, U Výboru, 17, U Výboru 17, 25069 Máslovice |
|
ZORA ADAMCOVÁ
|
Neaktivní
od 01.01.2011
|
člen představenstva |
19.06.2007 |
Adresa: |
25101, 12684759, Praha-východ, Říčany, Strašín, Jedlová, 171, 5, Jedlová 171/5, Strašín, 25101 Říčany |
|
Vlastislav Šos
|
Neaktivní
od 19.06.2007
|
předseda |
01.06.2007 |
Adresa: |
18000, 4, Praha 8, Praha 8, Kubišova, 2185/2a |
|
Josef Hruška
|
Neaktivní
od 19.06.2007
|
místopředseda |
01.06.2007 |
Adresa: |
25069, 3, Praha-východ, Vodochody, Máslovice, 17 |
|
Zora Adamcová
|
Neaktivní
od 19.06.2007
|
člen představenstva |
01.06.2007 |
Adresa: |
25101, 12684759, Říčany, Strašín, Jedlová, 171 |
|
Vlastislav Šos
|
Neaktivní
od 19.06.2007
|
předseda |
01.06.2007 |
Adresa: |
18200, 22738355, Praha, Libeň, Kubišova, 2185, 2a, Kubišova 2185/2a, Libeň, 18200 Praha 8 |
|
Josef Hruška
|
Neaktivní
od 19.06.2007
|
místopředseda |
01.06.2007 |
Adresa: |
25069, 14553945, Praha-východ, Máslovice, Máslovice, U Výboru, 17, U Výboru 17, 25069 Máslovice |
|
ZORA ADAMCOVÁ
|
Neaktivní
od 19.06.2007
|
člen představenstva |
01.06.2007 |
Adresa: |
25101, 12684759, Praha-východ, Říčany, Strašín, Jedlová, 171, 5, Jedlová 171/5, Strašín, 25101 Říčany |
|
Zora Adamcová
|
Neaktivní
od 01.06.2007
|
člen představenstva |
08.06.2006 |
Adresa: |
25101, 12684759, Říčany, Strašín, Jedlová, 171 |
|
ZORA ADAMCOVÁ
|
Neaktivní
od 01.06.2007
|
člen představenstva |
08.06.2006 |
Adresa: |
25101, 12684759, Praha-východ, Říčany, Strašín, Jedlová, 171, 5, Jedlová 171/5, Strašín, 25101 Říčany |
|
Zora Adamcová
|
Neaktivní
od 08.06.2006
|
člen představenstva |
12.05.2003 |
Adresa: |
25101, 12684759, Říčany, Strašín, Jedlová, 171 |
|
ZORA ADAMCOVÁ
|
Neaktivní
od 08.06.2006
|
člen představenstva |
12.05.2003 |
Adresa: |
25101, 12684759, Praha-východ, Říčany, Strašín, Jedlová, 171, 5, Jedlová 171/5, Strašín, 25101 Říčany |
|
Vlastislav Šos
|
Neaktivní
od 01.06.2007
|
předseda |
30.10.2002 |
Adresa: |
18000, 4, Praha 8, Praha 8, Kubišova, 2185/2a |
|
Josef Hruška
|
Neaktivní
od 01.06.2007
|
místopředseda |
30.10.2002 |
Adresa: |
25069, 3, Praha-východ, Vodochody, Máslovice, 17 |
|
Vlastislav Šos
|
Neaktivní
od 01.06.2007
|
předseda |
30.10.2002 |
Adresa: |
18200, 22738355, Praha, Libeň, Kubišova, 2185, 2a, Kubišova 2185/2a, Libeň, 18200 Praha 8 |
|
Josef Hruška
|
Neaktivní
od 01.06.2007
|
místopředseda |
30.10.2002 |
Adresa: |
25069, 14553945, Praha-východ, Máslovice, Máslovice, U Výboru, 17, U Výboru 17, 25069 Máslovice |
|
Ing. Michal Adamec
|
Neaktivní
od 12.05.2003
|
člen představenstva |
28.03.2000 |
Adresa: |
22689206, Praha 4, Praha 4, Pod Lysinami, 15 |
|
Ing. Michal Adamec
|
Neaktivní
od 12.05.2003
|
člen představenstva |
28.03.2000 |
Adresa: |
14700, 22689206, Praha, Hodkovičky, Pod lysinami, 469, 15, Pod lysinami 469/15, Hodkovičky, 14700 Praha 4 |
|
Vlastislav Šos
|
Neaktivní
od 30.10.2002
|
předseda představenstva |
29.06.1998 |
Adresa: |
22738355, Praha 8, Praha 8, Kubišova, 2185/2a |
|
Vlastislav Šos
|
Neaktivní
od 30.10.2002
|
předseda představenstva |
29.06.1998 |
Adresa: |
18200, 22738355, Praha, Libeň, Kubišova, 2185, 2a, Kubišova 2185/2a, Libeň, 18200 Praha 8 |
|
Vlastislav Šos
|
Neaktivní
od 29.06.1998
|
předseda představenstva |
20.12.1996 |
Adresa: |
22507019, Praha 9, Praha 9, Vysočanská, 561 |
|
Ing. Miloš Svoboda
|
Neaktivní
od 28.03.2000
|
člen představenstva |
20.12.1996 |
Adresa: |
22440046, Praha 9, Praha 9, Sekeřická, 1060/1 |
|
Josef Hruška
|
Neaktivní
od 30.10.2002
|
člen představenstva |
20.12.1996 |
Adresa: |
1, Praha-východ, Praha-východ, Máslovice, 17 |
|
Vlastislav Šos
|
Neaktivní
od 29.06.1998
|
předseda představenstva |
20.12.1996 |
Adresa: |
19000, 22507019, Praha, Prosek, Vysočanská, 561, 63, Vysočanská 561/63, Prosek, 19000 Praha 9 |
|
Ing. Miloš Svoboda
|
Neaktivní
od 28.03.2000
|
člen představenstva |
20.12.1996 |
Adresa: |
19300, 22440046, Praha, Horní Počernice, Sekeřická, 1060, 1, Sekeřická 1060/1, Horní Počernice, 19300 Praha 9 |
|
Josef Hruška
|
Neaktivní
od 30.10.2002
|
člen představenstva |
20.12.1996 |
Adresa: |
25069, 14553945, Praha-východ, Máslovice, Máslovice, U Výboru, 17, U Výboru 17, 25069 Máslovice |
|