SEPO,spol.s r.o.
43001238 |
Aktivní
|
jednatel |
17.07.2018 |
Adresa: |
11000, 21693153, Hlavní město Praha, Praha, Josefov, U starého hřbitova, 40, 4 |
|
SEPO,spol.s r.o. v likvidaci
43001238 |
Neaktivní
od 05.12.2023
|
jednatel |
29.04.2023 |
Adresa: |
11000, 21693153, Praha, Josefov, U starého hřbitova, 40, 4, U starého hřbitova 40/4, Josefov, 11000 Praha 1 |
|
SEPO,spol.s r.o.
43001238 |
Neaktivní
od 29.04.2023
|
jednatel |
17.07.2018 |
Adresa: |
11000, 21693153, Praha, Josefov, U starého hřbitova, 40, 4, U starého hřbitova 40/4, Josefov, 11000 Praha 1 |
|
Olga Litvin
|
Neaktivní
od 17.07.2018
|
jednatel |
07.02.2011 |
Adresa: |
Moskva, pr. Pesočnyj per. 3/59, 107113 |
|
Olga Dobrydnjova
|
Neaktivní
od 07.02.2011
|
jednatel |
17.04.2009 |
Adresa: |
Moskva, pr. Pesočnyj per. 3/59 |
|
Petr Ayrapetov
|
Neaktivní
od 23.10.2014
|
jednatel |
17.04.2009 |
Adresa: |
Moskva, Furmannyj per. 3/3 |
|
Alexander Nikolajevič Rogožin
|
Neaktivní
od 17.04.2009
|
jednatel |
20.08.2003 |
Adresa: |
14050, 22739327, Praha 4, Roškotova, 6/1737 |
|
Alexander Nikolajevič Rogožin
|
Neaktivní
od 17.04.2009
|
jednatel |
20.08.2003 |
Adresa: |
14000, 22739327, Praha, Braník, Roškotova, 1737, 6, Roškotova 1737/6, Braník, 14000 Praha 4 |
|
Alexander Nikolajevič Rogožin
|
Neaktivní
od 20.08.2003
|
jednatel |
27.12.1996 |
Adresa: |
Praha 9-Klánovice, Smržovská, 1 |
|
Alexander Nikolajevič Rogožin
|
Neaktivní
od 20.08.2003
|
jednatel |
27.12.1996 |
Adresa: |
19014, 22468251, Praha, Klánovice, Smržovská, 1, 1, Smržovská 1/1, Klánovice, 19014 Praha 9 |
|