Ing. Karel Silovský
|
Neaktivní
od 30.10.2010
|
člen představenstva |
18.05.2005 |
Adresa: |
21822301, Praha 4, Háje, Kryštofova, 1015 |
|
Ing. Karel Silovský
|
Neaktivní
od 30.10.2010
|
člen představenstva |
18.05.2005 |
Adresa: |
14900, 21822301, Praha, Háje, Kryštofova, 1015, 17, Kryštofova 1015/17, Háje, 14900 Praha 4 |
|
Ing. Jarmila Kemrová
|
Neaktivní
od 17.12.2007
|
člen představenstva |
06.11.2003 |
Adresa: |
22958215, Příbram, Nečín, Skalice, 40 |
|
Ing. Jarmila Kemrová
|
Neaktivní
od 17.12.2007
|
člen představenstva |
06.11.2003 |
Adresa: |
26301, 22958215, Příbram, Nečín, Skalice, 40, Skalice 40, 26301 Nečín |
|
Ing. Jarmila Kemrová
|
Neaktivní
od 06.11.2003
|
člen představenstva |
30.10.2003 |
Adresa: |
1, Příbram, Něčín, Skalice, 40 |
|
Ing. Petr Boháč
|
Neaktivní
od 30.10.2010
|
předseda představenstva |
30.10.2003 |
Adresa: |
1, Praha 4-Háje, Kryštofova, 1013 |
|
Ing. Jarmila Kemrová
|
Neaktivní
od 06.11.2003
|
člen představenstva |
30.10.2003 |
Adresa: |
40, Příbram, Něčín, Skalice, Skalice 40, Něčín, okres: Příbram, Česká republika |
|
Ing. PETR BOHÁČ
|
Neaktivní
od 30.10.2010
|
předseda představenstva |
30.10.2003 |
Adresa: |
14900, 21822280, Praha, Háje, Kryštofova, 1013, 21, Kryštofova 1013/21, Háje, 14900 Praha 4 |
|
Ing. Petr Boháč
|
Neaktivní
od 30.10.2003
|
člen představenstva |
23.10.2001 |
Adresa: |
1, Praha 4-Háje, Kryštofova, 1013 |
|
Ludmila Vaníčková
|
Neaktivní
od 30.10.2010
|
člen představenstva |
23.10.2001 |
Adresa: |
1, Praha 4 - Háje, Kryštofova, 1013 |
|
Ing. PETR BOHÁČ
|
Neaktivní
od 30.10.2003
|
člen představenstva |
23.10.2001 |
Adresa: |
14900, 21822280, Praha, Háje, Kryštofova, 1013, 21, Kryštofova 1013/21, Háje, 14900 Praha 4 |
|
Ludmila Vaníčková
|
Neaktivní
od 30.10.2010
|
člen představenstva |
23.10.2001 |
Adresa: |
14900, 21822280, Praha, Háje, Kryštofova, 1013, 21, Kryštofova 1013/21, Háje, 14900 Praha 4 |
|
Ing Jiří Valenta
|
Neaktivní
od 23.10.2001
|
člen představenstva |
18.10.1999 |
Adresa: |
21822298, Praha 4, Praha 4, Kryštofova, 1014 |
|
Ing Jiří Valenta
|
Neaktivní
od 23.10.2001
|
člen představenstva |
18.10.1999 |
Adresa: |
14900, 21822298, Praha, Háje, Kryštofova, 1014, 19, Kryštofova 1014/19, Háje, 14900 Praha 4 |
|
Ing Ivan Ševčík
|
Neaktivní
od 18.10.1999
|
člen představenstva |
10.07.1998 |
Adresa: |
21822298, Praha 4, Praha 4, Kryštofova, 1014 |
|
Zbyšek Hlinka
|
Neaktivní
od 30.10.2003
|
předseda |
10.07.1998 |
Adresa: |
21822310, Praha 4, Praha 4, Kryštofova, 1016 |
|
Ing Ivan Ševčík
|
Neaktivní
od 18.10.1999
|
člen představenstva |
10.07.1998 |
Adresa: |
14900, 21822298, Praha, Háje, Kryštofova, 1014, 19, Kryštofova 1014/19, Háje, 14900 Praha 4 |
|
Zbyšek Hlinka
|
Neaktivní
od 30.10.2003
|
předseda |
10.07.1998 |
Adresa: |
14900, 21822310, Praha, Háje, Kryštofova, 1016, 15, Kryštofova 1016/15, Háje, 14900 Praha 4 |
|
Ing. Jiří Král
|
Neaktivní
od 10.07.1998
|
předseda |
09.01.1997 |
Adresa: |
1, Praha 4-Háje, Kryštofova, 1014 |
|
Zbyšek Hlinka
|
Neaktivní
od 10.07.1998
|
člen představenstva |
09.01.1997 |
Adresa: |
1, Praha 4-Háje, Kryštofova, 1016 |
|
JUDr. Alice Havlíková
|
Neaktivní
od 23.10.2001
|
člen představenstva |
09.01.1997 |
Adresa: |
1, Praha 4-Háje, Kryštofova, 1016 |
|
Pavel Řehka
|
Neaktivní
od 18.05.2005
|
člen představenstva |
09.01.1997 |
Adresa: |
1, Praha 4-Háje, Kryštofova, 1013 |
|
JUDr. Věra Pleskotová
|
Neaktivní
od 17.12.2007
|
člen představenstva |
09.01.1997 |
Adresa: |
1, Praha 4-Háje, Kryštofova, 1016 |
|
Ing. Jiří Král
|
Neaktivní
od 10.07.1998
|
předseda |
09.01.1997 |
Adresa: |
14900, 21822298, Praha, Háje, Kryštofova, 1014, 19, Kryštofova 1014/19, Háje, 14900 Praha 4 |
|
Zbyšek Hlinka
|
Neaktivní
od 10.07.1998
|
člen představenstva |
09.01.1997 |
Adresa: |
14900, 21822310, Praha, Háje, Kryštofova, 1016, 15, Kryštofova 1016/15, Háje, 14900 Praha 4 |
|
JUDr. Alice Havlíková
|
Neaktivní
od 23.10.2001
|
člen představenstva |
09.01.1997 |
Adresa: |
14900, 21822310, Praha, Háje, Kryštofova, 1016, 15, Kryštofova 1016/15, Háje, 14900 Praha 4 |
|
Pavel Řehka
|
Neaktivní
od 18.05.2005
|
člen představenstva |
09.01.1997 |
Adresa: |
14900, 21822280, Praha, Háje, Kryštofova, 1013, 21, Kryštofova 1013/21, Háje, 14900 Praha 4 |
|
JUDr. Věra Pleskotová
|
Neaktivní
od 17.12.2007
|
člen představenstva |
09.01.1997 |
Adresa: |
14900, 21822310, Praha, Háje, Kryštofova, 1016, 15, Kryštofova 1016/15, Háje, 14900 Praha 4 |
|