OLDŘICH SEHNAL
|
Aktivní
|
jednatel |
20.08.2016 |
Adresa: |
72525, 3383857, Ostrava-město, Ostrava, Polanka nad Odrou, Heleny Salichové, 1056, 18 |
|
OLDŘICH SEHNAL
|
Aktivní
|
jednatel |
20.08.2016 |
Adresa: |
72525, 3383857, Ostrava-město, Ostrava, Polanka nad Odrou, Heleny Salichové, 1056, 18, Heleny Salichové 1056/18, Polanka nad Odrou, 72525 Ostrava |
|
MICHAL SEHNAL
|
Neaktivní
od 20.08.2016
|
jednatel |
06.08.2014 |
Adresa: |
72525, 3380092, Ostrava, Polanka nad Odrou, Staniční, 670, 5 |
|
MICHAL SEHNAL
|
Neaktivní
od 20.08.2016
|
jednatel |
06.08.2014 |
Adresa: |
72525, 3380092, Ostrava-město, Ostrava, Polanka nad Odrou, Staniční, 670, 5, Staniční 670/5, Polanka nad Odrou, 72525 Ostrava |
|
Michal Sehnal
|
Neaktivní
od 06.08.2014
|
jednatel |
18.09.2002 |
Adresa: |
72525, 3380092, Polanka nad Odrou, Staniční, 670/5 |
|
MICHAL SEHNAL
|
Neaktivní
od 06.08.2014
|
jednatel |
18.09.2002 |
Adresa: |
72525, 3380092, Ostrava-město, Ostrava, Polanka nad Odrou, Staniční, 670, 5, Staniční 670/5, Polanka nad Odrou, 72525 Ostrava |
|
Oldřich Sehnal
|
Neaktivní
od 18.09.2002
|
Jednatel |
06.02.2002 |
Adresa: |
72525, Ostrava - Polanka, Heleny Salichové, 1056 |
|
OLDŘICH SEHNAL
|
Neaktivní
od 18.09.2002
|
Jednatel |
06.02.2002 |
Adresa: |
72525, 3383857, Ostrava-město, Ostrava, Polanka nad Odrou, Heleny Salichové, 1056, 18, Heleny Salichové 1056/18, Polanka nad Odrou, 72525 Ostrava |
|
Marie Fibichrová
|
Neaktivní
od 06.02.2002
|
Jednatel |
18.12.1997 |
Adresa: |
4705025, Uherské Hradiště, Dolní Němčí, 86 |
|
Marie Fibichrová
|
Neaktivní
od 06.02.2002
|
Jednatel |
18.12.1997 |
Adresa: |
68762, 4705025, Uherské Hradiště, Dolní Němčí, Dolní Němčí, Nivnická, 86, Nivnická 86, 68762 Dolní Němčí |
|
Ing. Antonín Fibichr
|
Neaktivní
od 18.12.1997
|
Jednatel |
03.01.1997 |
Adresa: |
21770310, Praha 3, Praha 3, Květinková, 349/8 |
|
Ing. Antonín Fibichr
|
Neaktivní
od 18.12.1997
|
Jednatel |
03.01.1997 |
Adresa: |
13000, 21770310, Praha, Žižkov, Květinková, 349, 8, Květinková 349/8, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|