Mgr. MARTIN LANGER
|
Neaktivní
od 07.04.2020
|
předseda představenstva |
04.11.2016 |
Adresa: |
75201, 11187123, Přerov, Uhřičice, Uhřičice, 33 |
|
Mgr. MARTIN LANGER
|
Neaktivní
od 07.04.2020
|
předseda představenstva |
04.11.2016 |
Adresa: |
75201, 11187123, Přerov, Uhřičice, Uhřičice, 33, č.p. 33, 75201 Uhřičice |
|
Mgr. Martin Langer
|
Neaktivní
od 04.11.2016
|
předseda představenstva |
06.12.1999 |
Adresa: |
75201, 11187123, Přerov, Uhřičice, 33 |
|
Mgr. MARTIN LANGER
|
Neaktivní
od 04.11.2016
|
předseda představenstva |
06.12.1999 |
Adresa: |
75201, 11187123, Přerov, Uhřičice, Uhřičice, 33, č.p. 33, 75201 Uhřičice |
|
Ing. Petr Roubínek
|
Neaktivní
od 06.12.1999
|
místopředseda |
07.01.1997 |
Adresa: |
Olomouc,Hodolany, Přáslavská, 759/12 |
|
Václav Tkadlec
|
Neaktivní
od 06.12.1999
|
člen |
07.01.1997 |
Adresa: |
11240628, Přerov I-Město, U Žebračky, 2809/16 |
|
Ing. Martin Šnábl
|
Neaktivní
od 06.12.1999
|
předseda |
07.01.1997 |
Adresa: |
22029141, Praha 5, Pod Šmukýřkou, 1050 |
|
Ing. Petr Roubínek
|
Neaktivní
od 06.12.1999
|
místopředseda |
07.01.1997 |
Adresa: |
759/12, Olomouc,Hodolany, Přáslavská, Přáslavská 759/12, Olomouc,Hodolany, Česká republika |
|
Václav Tkadlec
|
Neaktivní
od 06.12.1999
|
člen |
07.01.1997 |
Adresa: |
75002, 11240628, Přerov, Přerov, Přerov I-Město, U Žebračky, 2809, 16, U Žebračky 2809/16, Přerov I-Město, 75002 Přerov |
|
ing. Martin Šnábl
|
Neaktivní
od 06.12.1999
|
předseda |
07.01.1997 |
Adresa: |
15000, 22029141, Praha, Košíře, Pod Šmukýřkou, 1050, 6, Pod Šmukýřkou 1050/6, Košíře, 15000 Praha 5 |
|